ISG Czech Development and Financial a.s. – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
B 1951/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 9. červenec 1998
vymazáno 8. listopad 2010
B 16639/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma
DOROSTAV 21 a.s.
zapsáno 9. červenec 1998
vymazáno 16. únor 2001
FAGUS 21 a. s.
zapsáno 16. únor 2001
vymazáno 15. březen 2019
ISG Czech Development and Financial a.s.
Sídlo
Dolní Paseky 767, Rožnov pod Radhoštěm
zapsáno 9. červenec 1998
vymazáno 16. únor 2001
ul. Dlouhá 5/185, 701 05 Moravská Ostrava a Přívoz
zapsáno 16. únor 2001
vymazáno 1. říjen 2010
Wenzigova 1861/7, 120 00 Praha
Předmět podnikání
zprostředkovatelská činnost
zapsáno 9. červenec 1998
vymazáno 26. květen 2009
koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej
zapsáno 9. červenec 1998
vymazáno 26. květen 2009
realitní agentura
zapsáno 9. červenec 1998
vymazáno 26. květen 2009
provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
zapsáno 9. červenec 1998
vymazáno 7. květen 2002
poradenství a konzultace
zapsáno 9. červenec 1998
vymazáno 26. květen 2009
zástavárny
zapsáno 9. červenec 1998
vymazáno 26. květen 2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo
zapsáno 9. červenec 1998
vymazáno 16. únor 2001
Místopředseda představenstva
zapsáno 9. červenec 1998
vymazáno 16. únor 2001
zapsáno 16. únor 2001
vymazáno 26. květen 2009
Místopředseda představenstva
Radek Carbol
Ostrava
Den zániku funkce: 19. prosinec 2005
Den zániku členství: 19. prosinec 2005
zapsáno 16. únor 2001
vymazáno 26. květen 2009
Místopředseda představenstva
Radek Carbol
Ostrava
Den vzniku funkce: 20. prosinec 2005
Den zániku funkce: 15. únor 2006
Den vzniku členství: 20. prosinec 2005
Den zániku členství: 15. únor 2006
zapsáno 26. květen 2009
vymazáno 26. květen 2009
JUDr. Svatopluk Carbol
Ostrava
Den vzniku funkce: 20. prosinec 2005
Den zániku funkce: 25. květen 2009
Den vzniku členství: 20. prosinec 2005
Den zániku členství: 25. květen 2009
zapsáno 26. květen 2009
vymazáno 26. červen 2009
Soňa Sošková
Rožnov pod Radhoštěm
Den vzniku funkce: 25. květen 2009
Den vzniku členství: 25. květen 2009
zapsáno 26. červen 2009
vymazáno 13. září 2014
Soňa Sošková
Rožnov pod Radhoštěm
Den vzniku funkce: 25. květen 2009
Den vzniku členství: 25. květen 2009
zapsáno 13. září 2014
vymazáno 13. září 2017
Soňa Sošková
okres Český Krumlov
Den vzniku funkce: 25. květen 2009
Den zániku funkce: 25. květen 2014
Den vzniku členství: 25. květen 2009
Den zániku členství: 25. květen 2014
zapsáno 13. září 2017
vymazáno 1. únor 2019
Soňa Sošková
okres Český Krumlov
Den vzniku funkce: 26. květen 2014
Den zániku funkce: 27. únor 2019
Den vzniku členství: 26. květen 2014
Den zániku členství: 27. únor 2019
zapsáno 1. únor 2019
vymazáno 15. březen 2019
Soňa Sošková
okres Český Krumlov
Den vzniku funkce: 28. únor 2019
Den zániku funkce: 6. září 2021
Den vzniku členství: 27. únor 2019
Den zániku členství: 6. září 2021
zapsáno 15. březen 2019
vymazáno 8. říjen 2021
Ivan Soška
Rožnov pod Radhoštěm
Den vzniku funkce: 6. září 2021
Den zániku funkce: 6. duben 2024
Den vzniku členství: 6. září 2021
zapsáno 8. říjen 2021
vymazáno 13. září 2024
zapsáno 9. červenec 1998
vymazáno 16. únor 2001
zapsáno 16. únor 2001
vymazáno 26. květen 2009
Alena Carbolová
Ostrava
Den vzniku členství: 20. prosinec 2005
Den zániku členství: 15. únor 2006
zapsáno 26. květen 2009
vymazáno 26. květen 2009
ANDREAS SOŠKA
okres Český Krumlov
Den vzniku členství: 27. únor 2019
1
zapsáno 19. listopad 2014
J e d n á n í: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva.
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně.
zapsáno 19. listopad 2014
Za společnost jedná předseda představenstva i člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
Ing. Jan Koch
Praha
Den vzniku členství: 11. duben 2011
Den zániku členství: 11. duben 2016
zapsáno 24. únor 2015
vymazáno 1. únor 2019
zapsáno 9. červenec 1998
vymazáno 16. únor 2001
zapsáno 9. červenec 1998
vymazáno 16. únor 2001
zapsáno 9. červenec 1998
vymazáno 16. únor 2001
Ing. Borek Placr
Rožnov pod Radhoštěm
Den zániku funkce: 4. červenec 2011
Den zániku členství: 4. červenec 2011
zapsáno 16. únor 2001
vymazáno 3. říjen 2011
zapsáno 16. únor 2001
vymazáno 26. květen 2009
zapsáno 16. únor 2001
vymazáno 26. květen 2009
Ivan Soška
Rožnov pod Radhoštěm
Den vzniku členství: 25. květen 2009
zapsáno 26. červen 2009
vymazáno 3. říjen 2011
Mgr. Libor Holemý
Rožnov pod Radhoštěm
Den vzniku členství: 25. květen 2009
Den zániku členství: 11. duben 2011
zapsáno 26. červen 2009
vymazáno 10. květen 2011
zapsáno 10. květen 2011
vymazáno 24. únor 2015
Magda Krejčí
Rožnov pod Radhoštěm
Den vzniku funkce: 4. červenec 2011
zapsáno 3. říjen 2011
vymazáno 21. prosinec 2016
Magda Krejčí
Zubří
Den vzniku funkce: 4. červenec 2011
Den zániku členství: 4. červenec 2016
zapsáno 21. prosinec 2016
vymazáno 1. únor 2019
Ivan Soška
Rožnov pod Radhoštěm
Den vzniku funkce: 26. květen 2014
Den zániku funkce: 27. únor 2019
Den vzniku členství: 26. květen 2014
Den zániku členství: 27. únor 2019
zapsáno 1. únor 2019
vymazáno 15. březen 2019
Magda Krejčí
Zubří
Den vzniku členství: 5. červenec 2016
Den zániku členství: 27. únor 2019
zapsáno 1. únor 2019
vymazáno 15. březen 2019
Ing. Jan Koch
Praha
Den vzniku členství: 12. duben 2016
Den zániku členství: 27. únor 2019
zapsáno 1. únor 2019
vymazáno 15. březen 2019
Ivan Soška
Rožnov pod Radhoštěm
Den vzniku funkce: 20. červenec 2011
Den vzniku členství: 25. květen 2009
zapsáno 3. říjen 2011
vymazáno 20. prosinec 2017
Ivan Soška
Rožnov pod Radhoštěm
Den vzniku funkce: 20. červenec 2011
Den zániku funkce: 25. květen 2014
Den vzniku členství: 25. květen 2009
Den zániku členství: 25. květen 2014
zapsáno 20. prosinec 2017
vymazáno 1. únor 2019
3
zapsáno 19. listopad 2014
zapsáno 26. červen 2009
vymazáno 13. září 2014
zapsáno 13. září 2014
vymazáno 13. září 2017
zapsáno 13. září 2017
vymazáno 1. listopad 2021
zapsáno 1. listopad 2021
vymazáno 13. září 2024
Akcie
počet 100 ks
kmenové akcie na majitele
ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč
zapsáno 9. červenec 1998
vymazáno 27. červenec 2009
počet 1 000 ks
na majitele
v listinné podobě
ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč
zapsáno 27. červenec 2009
vymazáno 19. listopad 2014
počet 1 000 ks
na jméno
v listinné podobě
ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč
zapsáno 19. listopad 2014
Základní kapitál
1 000 000,-Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 9. červenec 1998
vymazáno 26. červen 2009
1 000 000,-Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 26. červen 2009
vymazáno 27. červenec 2009
10 000 000,-Kč
Splaceno: 10 000 000,-Kč
zapsáno 27. červenec 2009
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
ISG Czech Development and Financial a.s.
Údaje byly staženy 16. září 2024 z
datové služby justice.cz dle IČO
25816411
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25816411 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.