MONELLO s.r.o. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 12390/KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích
zapsáno 18. květen 2004
vymazáno 11. říjen 2023
Obchodní firma
MONELLO s.r.o.
zapsáno 18. květen 2004
vymazáno 14. duben 2023
MONELLO s.r.o. v likvidaci
zapsáno 14. duben 2023
vymazáno 11. říjen 2023
Sídlo
U Stromovky 1442/32, 370 05 České Budějovice
zapsáno 18. květen 2004
vymazáno 9. červen 2010
Mokré-Jih 544, Mokré, 370 01 Litvínovice
zapsáno 9. červen 2010
vymazáno 6. prosinec 2016
Mokré - Jih 544, Mokré, 370 01 Litvínovice
zapsáno 6. prosinec 2016
vymazáno 29. leden 2019
nám. Přemysla Otakara II. 55/15, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice
zapsáno 29. leden 2019
vymazáno 11. říjen 2023
Předmět podnikání
zprostředkování obchodu
zapsáno 18. květen 2004
vymazáno 9. červen 2010
zprostředkování služeb
zapsáno 18. květen 2004
vymazáno 9. červen 2010
návrhářská, designérská a aranžérská činnost
zapsáno 18. květen 2004
vymazáno 9. červen 2010
specializovaný maloobchod
zapsáno 25. červen 2005
vymazáno 9. červen 2010
velkoobchod
zapsáno 25. červen 2005
vymazáno 9. červen 2010
reklamní činnost a marketing
zapsáno 25. červen 2005
vymazáno 9. červen 2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 9. červen 2010
vymazáno 18. srpen 2023
Statutární orgán
zapsáno 18. květen 2004
vymazáno 25. červen 2005
zapsáno 18. květen 2004
vymazáno 25. červen 2005
zapsáno 25. červen 2005
vymazáno 9. červen 2010
David Plouhar
České Budějovice
Den vzniku funkce: 18. květen 2004
zapsáno 25. červen 2005
vymazáno 9. červen 2010
zapsáno 9. červen 2010
vymazáno 6. prosinec 2016
David Plouhar
okres České Budějovice
Den vzniku funkce: 18. květen 2004
zapsáno 9. červen 2010
vymazáno 6. prosinec 2016
zapsáno 6. prosinec 2016
vymazáno 10. březen 2017
David Plouhar
okres České Budějovice
Den vzniku funkce: 18. květen 2004
zapsáno 6. prosinec 2016
vymazáno 11. říjen 2023
2
zapsáno 13. listopad 2014
Jménem společnosti jedná jednatel, popřípadě je-li jmenováno více jednatelů, každý z jednatelů samostatně a podepisuje/í se tak, že k napsané, natištěné nebo jinak vyznačené firmě společnosti připojí svůj podpis.
Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.
zapsáno 13. listopad 2014
Jednatel zastupuje společnost samostatně.
KLÍČ CB, s.r.o. IČO: 28072260
Na Sadech 2033/21, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice
zapsáno 14. duben 2023
vymazáno 11. říjen 2023
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 14. duben 2023
vymazáno 11. říjen 2023
Společníci
Lenka Plouharová Sklářová
okres Prachatice
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 18. květen 2004
vymazáno 25. červen 2005
zapsáno 18. květen 2004
vymazáno 25. červen 2005
David Plouhar
Prachatice
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 18. květen 2004
vymazáno 25. červen 2005
zapsáno 18. květen 2004
vymazáno 25. červen 2005
Lenka Plouharová Sklářová
České Budějovice
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 25. červen 2005
vymazáno 9. červen 2010
zapsáno 25. červen 2005
vymazáno 9. červen 2010
David Plouhar
České Budějovice
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 25. červen 2005
vymazáno 9. červen 2010
zapsáno 25. červen 2005
vymazáno 9. červen 2010
Lenka Plouharová Sklářová
okres České Budějovice
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 9. červen 2010
vymazáno 13. listopad 2014
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
| Druh podílu: základní |
zapsáno 13. listopad 2014
vymazáno 6. prosinec 2016
zapsáno 9. červen 2010
vymazáno 6. prosinec 2016
David Plouhar
okres České Budějovice
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 9. červen 2010
vymazáno 13. listopad 2014
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
| Druh podílu: základní |
zapsáno 13. listopad 2014
vymazáno 6. prosinec 2016
zapsáno 9. červen 2010
vymazáno 6. prosinec 2016
Lenka Plouharová Sklářová
okres České Budějovice
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
| Druh podílu: základní |
zapsáno 6. prosinec 2016
vymazáno 10. březen 2017
zapsáno 6. prosinec 2016
vymazáno 10. březen 2017
David Plouhar
okres České Budějovice
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
| Druh podílu: základní |
zapsáno 10. březen 2017
vymazáno 11. říjen 2023
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
| Druh podílu: základní |
zapsáno 6. prosinec 2016
vymazáno 10. březen 2017
zapsáno 6. prosinec 2016
vymazáno 11. říjen 2023
Základní kapitál
200 000,-Kč
Splaceno: 200 000,-Kč
zapsáno 18. květen 2004
vymazáno 11. říjen 2023
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
MONELLO s.r.o. v likvidaci.
Údaje byly staženy 28. října 2023 z
datové služby justice.cz dle IČO
26074541
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26074541 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.