Armavars, s.r.o. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 79657/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 20. říjen 2000
vymazáno 13. květen 2020
Obchodní firma
Armavars & Davtyan, s.r.o.
zapsáno 20. říjen 2000
vymazáno 23. prosinec 2005
Armavars, s.r.o.
zapsáno 23. prosinec 2005
vymazáno 20. listopad 2015
Armavars, s.r.o. v likvidaci
zapsáno 20. listopad 2015
vymazáno 13. květen 2020
Sídlo
Bříství 5, 289 15 okres Nymburk
zapsáno 20. říjen 2000
vymazáno 11. únor 2008
Opletalova 921/6, 110 00 Praha
zapsáno 11. únor 2008
vymazáno 16. duben 2015
Opletalova 921/6, Nové Město, 110 00 Praha
zapsáno 16. duben 2015
vymazáno 13. květen 2020
Předmět podnikání
pronájem nemovitostí,bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 20. říjen 2000
vymazáno 13. květen 2020
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 22. listopad 2000
vymazáno 6. září 2010
ubytovací služby
zapsáno 27. březen 2002
vymazáno 6. září 2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 6. září 2010
vymazáno 13. květen 2020
Statutární orgán
Vardan Malkhasyan
okres Nymburk
Den vzniku funkce: 20. říjen 2000
Den zániku funkce: 1. únor 2008
zapsáno 20. říjen 2000
vymazáno 11. únor 2008
Mayya Lidovska
okres Beroun
Den vzniku funkce: 1. únor 2008
Den zániku funkce: 31. srpen 2010
zapsáno 11. únor 2008
vymazáno 6. září 2010
Valeria Shipenko
Ruská federace
Den vzniku funkce: 1. únor 2008
Den zániku funkce: 16. listopad 2010
zapsáno 11. únor 2008
vymazáno 18. prosinec 2010
Dan Fišer
Praha
Den vzniku funkce: 16. listopad 2010
zapsáno 18. prosinec 2010
vymazáno 16. duben 2015
Dan Fišer
Praha
Den vzniku funkce: 16. listopad 2010
zapsáno 16. duben 2015
vymazáno 13. květen 2020
Společnost zastupuje a za společnost podepisuje jednatel samostatně.
Jednatel jedná jménem společnosti samostatně.
zapsáno 18. prosinec 2010
zapsáno 20. listopad 2015
vymazáno 17. leden 2019
zapsáno 17. leden 2019
vymazáno 13. květen 2020
Společníci
Armavars, s.r.o. IČO: 26206242
Opletalova 921/6, 110 00 Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 31. leden 2012
vymazáno 16. duben 2015
zapsáno 31. leden 2012
vymazáno 16. duben 2015
Armavars, s.r.o. IČO: 26206242
Opletalova 921/6, 110 00 Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 16. duben 2015
vymazáno 22. listopad 2015
zapsáno 16. duben 2015
vymazáno 22. listopad 2015
Armavars, s.r.o. v likvidaci IČO: 26206242
Opletalova 921/6, Nové Město, 110 00 Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 22. listopad 2015
vymazáno 13. květen 2020
zapsáno 22. listopad 2015
vymazáno 13. květen 2020
Varsik Davtyan
Arménská republika
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 20. říjen 2000
vymazáno 27. březen 2002
zapsáno 20. říjen 2000
vymazáno 27. březen 2002
Armen Davtyan
Arménská republika
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 20. říjen 2000
vymazáno 27. březen 2002
zapsáno 20. říjen 2000
vymazáno 27. březen 2002
Varsik Davtyan
Arménská republika
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 27. březen 2002
vymazáno 23. prosinec 2005
zapsáno 27. březen 2002
vymazáno 23. prosinec 2005
Armen Davtyan
Arménská republika
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 27. březen 2002
vymazáno 23. prosinec 2005
zapsáno 27. březen 2002
vymazáno 23. prosinec 2005
Vardan Malkhasyan
okres Nymburk
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 23. prosinec 2005
vymazáno 11. únor 2008
zapsáno 23. prosinec 2005
vymazáno 11. únor 2008
Valeria Shipenko
Ruská federace
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 11. únor 2008
vymazáno 18. prosinec 2010
zapsáno 11. únor 2008
vymazáno 18. prosinec 2010
Dan Fišer
Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 18. prosinec 2010
vymazáno 17. květen 2011
zapsáno 18. prosinec 2010
vymazáno 17. květen 2011
Dan Fišer
Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 17. květen 2011
vymazáno 31. leden 2012
zapsáno 17. květen 2011
vymazáno 31. leden 2012
Základní kapitál
100 000,-Kč
zapsáno 20. říjen 2000
vymazáno 13. květen 2020
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
Armavars, s.r.o. v likvidaci.
Údaje byly staženy 28. května 2020 z
datové služby justice.cz dle IČO
26206242
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26206242 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.