OH invest s.r.o. "v likvidaci" – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 83009/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 16. květen 2001
vymazáno 10. červen 2008
C 31547/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 10. červen 2008
vymazáno 1. září 2012
Obchodní firma
Vendetta, s.r.o.
zapsáno 16. květen 2001
vymazáno 3. červen 2005
United Music Events s.r.o.
zapsáno 3. červen 2005
vymazáno 29. duben 2008
OH invest s.r.o.
zapsáno 29. duben 2008
vymazáno 20. září 2011
OH invest s.r.o. v likvidaci
zapsáno 20. září 2011
vymazáno 1. září 2012
Sídlo
Pavla Švandy ze Smečic 1068/13, 150 00 Praha
zapsáno 16. květen 2001
vymazáno 16. květen 2001
Pavla Švandy ze Semčic 1068/13, 150 00 Praha
zapsáno 16. květen 2001
vymazáno 25. červenec 2006
Václavské náměstí 62/806, 110 00 Praha
zapsáno 25. červenec 2006
vymazáno 12. září 2007
Thunovská 179/12, 118 00 Praha
zapsáno 12. září 2007
vymazáno 14. březen 2008
Krč 1525/10, 114 00 Praha
zapsáno 14. březen 2008
vymazáno 29. duben 2008
Technická 639/2, Hrušov, 711 00 Ostrava
zapsáno 29. duben 2008
vymazáno 1. září 2012
Předmět podnikání
maloobchod tabákovými výrobky
zapsáno 16. květen 2001
vymazáno 3. červen 2005
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
zapsáno 3. červen 2005
vymazáno 2. červen 2009
reklamní činnost a marketing
zapsáno 3. červen 2005
vymazáno 2. červen 2009
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
zapsáno 3. červen 2005
vymazáno 2. červen 2009
agenturní činnost v oblasti kultury a umění
zapsáno 3. červen 2005
vymazáno 2. červen 2009
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
zapsáno 20. listopad 2006
vymazáno 2. červen 2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 2. červen 2009
vymazáno 1. září 2012
Statutární orgán
zapsáno 16. květen 2001
vymazáno 3. červen 2005
Tereza Navarová
Jindřichův Hradec
Den vzniku funkce: 16. květen 2001
Den zániku funkce: 15. březen 2005
zapsáno 16. květen 2001
vymazáno 3. červen 2005
Martin Kučera
okres Pelhřimov
Den vzniku funkce: 15. březen 2005
Den zániku funkce: 12. duben 2006
zapsáno 3. červen 2005
vymazáno 18. duben 2006
zapsáno 18. duben 2006
vymazáno 14. březen 2008
Olga Hutová
Mladá Boleslav
Den vzniku funkce: 10. březen 2008
Den zániku funkce: 30. březen 2009
zapsáno 14. březen 2008
vymazáno 2. červen 2009
Jednatelé jednají samostatně. Za společnost se podepisuje jednatel tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
V případě, že společnost má jednoho jednatele, jedná a podepisuje za společnost tento jednatel. V případě, že má společnost více jednatelů, jedná a podepisuje za společnost každý z nich samostatně.
zapsáno 20. září 2011
vymazáno 1. září 2012
Společníci
CARAMBA CZECH s.r.o. IČO: 26443911
U Pivovarské zahrady 423/22, 400 07 Ústí nad Labem
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 24. září 2008
vymazáno 1. září 2012
zapsáno 24. září 2008
vymazáno 1. září 2012
Ing. Gabriela Naiwirtová
Jihlava
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 16. květen 2001
vymazáno 3. červen 2005
zapsáno 16. květen 2001
vymazáno 3. červen 2005
Tereza Navarová
Jindřichův Hradec
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 16. květen 2001
vymazáno 3. červen 2005
zapsáno 16. květen 2001
vymazáno 3. červen 2005
Vladislav Frk
okres Benešov
Podíl: | Vklad: 90 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 45.00 % |
zapsáno 3. červen 2005
vymazáno 13. leden 2006
zapsáno 3. červen 2005
vymazáno 13. leden 2006
Martin Kučera
okres Pelhřimov
Podíl: | Vklad: 90 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 45.00 % |
zapsáno 3. červen 2005
vymazáno 13. leden 2006
zapsáno 3. červen 2005
vymazáno 13. leden 2006
Michal Doležal
Benešov
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 10.00 % |
zapsáno 3. červen 2005
vymazáno 13. leden 2006
zapsáno 3. červen 2005
vymazáno 13. leden 2006
Martin Kučera
okres Pelhřimov
Podíl: | Vklad: 80 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 40.00 % |
zapsáno 13. leden 2006
vymazáno 31. květen 2007
zapsáno 13. leden 2006
vymazáno 31. květen 2007
Martin Kučera
okres Pelhřimov
Podíl: | Vklad: 80 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 40.00 % |
zapsáno 31. květen 2007
vymazáno 12. září 2007
zapsáno 31. květen 2007
vymazáno 12. září 2007
Martin Kučera
okres Pelhřimov
Podíl: | Vklad: 80 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 40.00 % |
zapsáno 12. září 2007
vymazáno 14. březen 2008
zapsáno 12. září 2007
vymazáno 14. březen 2008
Antonius Cornelis van der Kolk
Praha
Podíl: | Vklad: 120 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 60.00 % |
zapsáno 13. leden 2006
vymazáno 14. březen 2008
zapsáno 13. leden 2006
vymazáno 14. březen 2008
Martin Kučera
okres Pelhřimov
Podíl: | Vklad: 80 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 40.00 % |
zapsáno 31. květen 2007
vymazáno 31. květen 2007
zapsáno 31. květen 2007
vymazáno 31. květen 2007
Olga Hutová
Mladá Boleslav
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 14. březen 2008
vymazáno 24. září 2008
zapsáno 14. březen 2008
vymazáno 24. září 2008
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Základní kapitál
200 000,-Kč
zapsáno 16. květen 2001
vymazáno 1. září 2012
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
OH invest s.r.o. "v likvidaci".
Údaje byly staženy 11. října 2019 z
datové služby justice.cz dle IČO
26449439
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26449439 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.