TIMBERLAND, a.s. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 43490/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 9. duben 2003
vymazáno 2. duben 2007
C 29952/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 2. duben 2007
vymazáno 10. květen 2007
B 3234/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 10. květen 2007
vymazáno 9. leden 2009
B 5771/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 9. leden 2009
vymazáno 6. březen 2012
Obchodní firma
TIMBERLAND, spol. s r.o.
zapsáno 9. duben 2003
vymazáno 10. květen 2007
TIMBERLAND, a.s.
zapsáno 10. květen 2007
vymazáno 19. listopad 2008
TIMBERLAND, a.s. v likvidaci
zapsáno 19. listopad 2008
vymazáno 6. březen 2012
Sídlo
Zbraslav - Březina 107, PSČ 664 84 Zastávka u Brna
zapsáno 9. duben 2003
vymazáno 14. srpen 2006
Pramenní 7, 742 35 Odry
zapsáno 14. srpen 2006
vymazáno 19. listopad 2008
Botanická 24, 602 00 Brno
zapsáno 19. listopad 2008
vymazáno 6. březen 2012
Předmět podnikání
specializovaný maloobchod
zapsáno 9. duben 2003
vymazáno 25. červen 2010
velkoobchod
zapsáno 9. duben 2003
vymazáno 25. červen 2010
zprostředkování obchodu
zapsáno 9. duben 2003
vymazáno 25. červen 2010
zprostředkování služeb
zapsáno 9. duben 2003
vymazáno 25. červen 2010
tesařství
zapsáno 9. duben 2003
vymazáno 25. červen 2010
truhlářství
zapsáno 9. duben 2003
vymazáno 25. červen 2010
přípravné práce pro stavby
zapsáno 9. duben 2003
vymazáno 25. červen 2010
činnost podnikatelských, finačních, organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 9. duben 2003
vymazáno 25. červen 2010
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
zapsáno 4. červenec 2005
vymazáno 25. červen 2010
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
zapsáno 10. květen 2007
vymazáno 25. červen 2010
vydavatelské a nakladatelské činnosti
zapsáno 10. květen 2007
vymazáno 25. červen 2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 25. červen 2010
vymazáno 19. září 2011
pokrývačství, tesařství
zapsáno 25. červen 2010
vymazáno 19. září 2011
truhlářství, podlahářství
zapsáno 25. červen 2010
vymazáno 19. září 2011
Statutární orgán - představenstvo
Ing. Ivo Vaněk
Brno
Den vzniku funkce: 10. květen 2007
Den vzniku členství: 10. květen 2007
zapsáno 10. květen 2007
vymazáno 6. březen 2012
Statutární orgán
Ing. Ivo Vaněk
Brno
Den vzniku funkce: 22. květen 2003
Den zániku funkce: 10. květen 2007
zapsáno 27. červen 2003
vymazáno 10. květen 2007
Ing. Čestmír Staněk
okres Brno-venkov
Den vzniku funkce: 9. duben 2003
Den zániku funkce: 9. duben 2003
zapsáno 9. duben 2003
vymazáno 9. duben 2003
Ing. Čestmír Staněk
okres Brno-venkov
Den vzniku funkce: 9. duben 2003
Den zániku funkce: 22. květen 2003
zapsáno 9. duben 2003
vymazáno 27. červen 2003
Údaje o insolvencích
zapsáno 2. únor 2010
vymazáno 26. červenec 2011
Statutární orgán - představenstvo
zapsáno 10. květen 2007
vymazáno 6. březen 2012
zapsáno 10. květen 2007
vymazáno 6. březen 2012
Způsob zastupování: Za společnost jedná a podepisuje jednatel.
Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně.
zapsáno 19. listopad 2008
vymazáno 6. březen 2012
Dozorčí rada
Zuzana Vaňková
Brno
Den vzniku funkce: 10. květen 2007
Den vzniku členství: 10. květen 2007
zapsáno 10. květen 2007
vymazáno 6. březen 2012
Jan Kovář
Brno
Den vzniku členství: 10. květen 2007
zapsáno 10. květen 2007
vymazáno 6. březen 2012
zapsáno 10. květen 2007
vymazáno 6. březen 2012
Společníci
Adéla Vaňková
Brno
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 14. srpen 2006
vymazáno 10. květen 2007
zapsáno 14. srpen 2006
vymazáno 10. květen 2007
Zuzana Vaňková
Brno
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 14. srpen 2006
vymazáno 10. květen 2007
zapsáno 14. srpen 2006
vymazáno 10. květen 2007
zapsáno 9. duben 2003
vymazáno 14. srpen 2006
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
zapsáno 25. listopad 2008
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
zapsáno 30. listopad 2009
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Akcie
počet 20 ks
kmenové akcie na majitele
v listinné podobě
ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč
zapsáno 10. květen 2007
vymazáno 6. březen 2012
Základní kapitál
200 000,-Kč
zapsáno 9. duben 2003
vymazáno 10. květen 2007
2 000 000,-Kč
zapsáno 10. květen 2007
vymazáno 6. březen 2012
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
TIMBERLAND, a.s. v likvidaci.
Údaje byly staženy 11. října 2019 z
datové služby justice.cz dle IČO
26887291
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26887291 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.