SPORT SPACE, s.r.o. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 110532/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 1. prosinec 2005
vymazáno 21. únor 2007
C 19536/KSPL Krajský soud v Plzni
zapsáno 21. únor 2007
vymazáno 17. březen 2020
Obchodní firma
K+D REAL, s.r.o.
zapsáno 1. prosinec 2005
vymazáno 21. září 2006
SPORT SPACE, s.r.o.
zapsáno 21. září 2006
vymazáno 20. listopad 2018
SPORT SPACE, s.r.o. v likvidaci
zapsáno 20. listopad 2018
vymazáno 17. březen 2020
Sídlo
Velhartická 532, Letňany, 199 00 Praha
zapsáno 1. prosinec 2005
vymazáno 15. únor 2007
Luční 288, 357 46 Staré Sedlo u Sokolova
zapsáno 15. únor 2007
vymazáno 17. březen 2020
Předmět podnikání
realitní činnost
zapsáno 1. prosinec 2005
vymazáno 17. březen 2020
pronájem a půjčování věcí movitých
zapsáno 1. prosinec 2005
vymazáno 21. září 2006
specializovaný maloobchod
zapsáno 1. prosinec 2005
vymazáno 21. září 2006
hostinská činnost
zapsáno 1. prosinec 2005
vymazáno 21. září 2006
zprostředkování obchodu a služeb
zapsáno 1. prosinec 2005
vymazáno 17. březen 2020
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě
zapsáno 1. prosinec 2005
vymazáno 17. březen 2020
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 21. září 2006
vymazáno 17. březen 2020
reklamní činnost a marketing
zapsáno 21. září 2006
vymazáno 17. březen 2020
Statutární orgán
Vladimír Kadlec
Příbram
Den vzniku funkce: 1. prosinec 2005
Den zániku funkce: 29. květen 2006
zapsáno 1. prosinec 2005
vymazáno 9. červen 2006
Petr Dušek
Praha
Den vzniku funkce: 1. prosinec 2005
Den zániku funkce: 29. květen 2006
zapsáno 1. prosinec 2005
vymazáno 9. červen 2006
zapsáno 9. červen 2006
vymazáno 21. září 2006
Václav Potužák
Karlovy Vary
Den vzniku funkce: 12. září 2006
Den zániku funkce: 16. listopad 2006
zapsáno 21. září 2006
vymazáno 24. listopad 2006
Róbert Mosorják
Praha
Den vzniku funkce: 16. listopad 2006
Den zániku funkce: 17. leden 2007
zapsáno 24. listopad 2006
vymazáno 15. únor 2007
Julius Koštejn
Sokolov
Den vzniku funkce: 17. leden 2007
Den zániku funkce: 19. únor 2014
zapsáno 15. únor 2007
vymazáno 13. květen 2014
Každý jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.
Jednatel jedna za společnost samostatně.
zapsáno 20. listopad 2018
vymazáno 17. březen 2020
Společníci
SPORT SPACE, s.r.o. IČO: 27393747
Luční 288, 357 46 Staré Sedlo u Sokolova
Podíl: | Vklad: 180 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 90.00 % |
zapsáno 7. srpen 2013
vymazáno 22. listopad 2018
zapsáno 7. srpen 2013
vymazáno 22. listopad 2018
SPORT SPACE, s.r.o. v likvidaci IČO: 27393747
Luční 288, 357 46 Staré Sedlo u Sokolova
Podíl: | Vklad: 180 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 90.00 % |
zapsáno 22. listopad 2018
vymazáno 17. březen 2020
zapsáno 22. listopad 2018
vymazáno 17. březen 2020
Vladimír Kadlec
Příbram
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 1. prosinec 2005
vymazáno 9. červen 2006
zapsáno 1. prosinec 2005
vymazáno 9. červen 2006
Petr Dušek
Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 1. prosinec 2005
vymazáno 9. červen 2006
zapsáno 1. prosinec 2005
vymazáno 9. červen 2006
JUDr. Vladimír Kopta
Praha
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 9. červen 2006
vymazáno 21. září 2006
zapsáno 9. červen 2006
vymazáno 21. září 2006
Václav Potužák
Karlovy Vary
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 21. září 2006
vymazáno 24. listopad 2006
zapsáno 21. září 2006
vymazáno 24. listopad 2006
Róbert Mosorják
Praha
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 24. listopad 2006
vymazáno 15. únor 2007
zapsáno 24. listopad 2006
vymazáno 15. únor 2007
Julius Koštejn
Sokolov
Podíl: | Vklad: 180 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 90.00 % |
zapsáno 15. únor 2007
vymazáno 7. srpen 2013
zapsáno 15. únor 2007
vymazáno 7. srpen 2013
Daniel Cafourek
Chodov
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 10.00 % |
zapsáno 15. únor 2007
vymazáno 25. květen 2014
zapsáno 15. únor 2007
vymazáno 25. květen 2014
Daniel Cafourek
Chodov
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 10.00 % |
zapsáno 25. květen 2014
vymazáno 17. březen 2020
zapsáno 25. květen 2014
vymazáno 17. březen 2020
Základní kapitál
200 000,-Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 1. prosinec 2005
vymazáno 17. březen 2020
Údaje o exekucích
Podrobnosti o exekuci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
zapsáno 25. červenec 2018
vymazáno 25. červenec 2018
Podrobnosti o exekuci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
zapsáno 1. únor 2017
vymazáno 17. březen 2020
Podrobnosti o exekuci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
zapsáno 1. únor 2017
vymazáno 17. březen 2020
Podrobnosti o exekuci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
zapsáno 10. únor 2015
vymazáno 17. březen 2020
Podrobnosti o exekuci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
zapsáno 26. duben 2013
vymazáno 25. červenec 2018
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
SPORT SPACE, s.r.o. v likvidaci.
Údaje byly staženy 25. května 2020 z
datové služby justice.cz dle IČO
27393747
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27393747 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.