Geoterra a.s. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
B 10512/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 1. únor 2006
vymazáno 9. listopad 2023
Obchodní firma
SIOPARD a.s.
zapsáno 1. únor 2006
vymazáno 9. květen 2006
Geoterra a.s.
zapsáno 9. květen 2006
vymazáno 17. březen 2023
Geoterra a.s. v likvidaci
zapsáno 17. březen 2023
vymazáno 9. listopad 2023
Sídlo
Roháčova 188/37, 130 00 Praha
zapsáno 1. únor 2006
vymazáno 25. duben 2006
Mečislavova 181/9, Nusle, 140 00 Praha
zapsáno 25. duben 2006
vymazáno 4. říjen 2023
Mečislavova 181/9, Nusle, 140 00 Praha
zapsáno 4. říjen 2023
vymazáno 9. listopad 2023
Předmět činnosti
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 1. únor 2006
vymazáno 9. listopad 2023
pronájem a půjčování věcí movitých
zapsáno 25. duben 2006
vymazáno 4. říjen 2023
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 25. duben 2006
vymazáno 4. říjen 2023
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
zapsáno 25. duben 2006
vymazáno 4. říjen 2023
reklamní činnost a marketing
zapsáno 25. duben 2006
vymazáno 4. říjen 2023
zprostředkování obchodu a služeb
zapsáno 25. duben 2006
vymazáno 4. říjen 2023
testování, měření, analýzy, a kontroly
zapsáno 25. duben 2006
vymazáno 4. říjen 2023
Statutární orgán - představenstvo
Petr Bělohubý
Česká Lípa
Den vzniku funkce: 3. březen 2006
Den vzniku členství: 3. březen 2006
zapsáno 25. duben 2006
vymazáno 7. květen 2015
Petr Bělohubý
Česká Lípa
Den vzniku funkce: 3. březen 2006
Den vzniku členství: 3. březen 2006
zapsáno 7. květen 2015
vymazáno 9. listopad 2023
Zuzana Herichová
Praha
Den vzniku členství: 1. únor 2006
Den zániku členství: 3. březen 2006
zapsáno 1. únor 2006
vymazáno 25. duben 2006
Jindřich Vácha
Pelhřimov
Den vzniku členství: 3. březen 2006
Den zániku členství: 20. listopad 2006
zapsáno 25. duben 2006
vymazáno 8. únor 2007
Ing. Jan Wolf
Praha
Den vzniku členství: 3. březen 2006
Den zániku členství: 6. únor 2008
zapsáno 25. duben 2006
vymazáno 6. červen 2008
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.
Jménem společnosti jedná společně předseda představenstva a jeden člen představenstva.
zapsáno 17. březen 2023
vymazáno 9. listopad 2023
Dozorčí rada
Petra Matoušková
okres Benešov
Den vzniku funkce: 1. únor 2006
Den zániku funkce: 3. březen 2006
Den vzniku členství: 1. únor 2006
Den zániku členství: 3. březen 2006
zapsáno 1. únor 2006
vymazáno 25. duben 2006
Petr Malivánek
Chrudim
Den vzniku členství: 1. únor 2006
Den zániku členství: 3. březen 2006
zapsáno 1. únor 2006
vymazáno 25. duben 2006
Peter Herich
Slovenská republika
Den vzniku členství: 1. únor 2006
Den zániku členství: 3. březen 2006
zapsáno 1. únor 2006
vymazáno 25. duben 2006
Eva Nádvorníková
Praha
Den vzniku funkce: 3. březen 2006
Den vzniku členství: 3. březen 2006
zapsáno 25. duben 2006
vymazáno 13. květen 2017
Ondřej Kott
Sedlčany
Den vzniku členství: 3. březen 2006
Den zániku členství: 20. listopad 2006
zapsáno 25. duben 2006
vymazáno 8. únor 2007
Tomáš Jelínek
Pelhřimov
Den vzniku členství: 3. březen 2006
Den zániku členství: 20. listopad 2006
zapsáno 25. duben 2006
vymazáno 8. únor 2007
Eva Nádvorníková
okres Česká Lípa
Den vzniku funkce: 3. březen 2006
Den vzniku členství: 3. březen 2006
zapsáno 13. květen 2017
vymazáno 1. duben 2023
zapsáno 8. únor 2007
vymazáno 4. říjen 2023
Jan Keri
Praha
Den vzniku členství: 20. listopad 2006
zapsáno 8. únor 2007
vymazáno 4. říjen 2023
Eva Nádvorníková
Praha
Den vzniku funkce: 3. březen 2006
Den vzniku členství: 3. březen 2006
zapsáno 1. duben 2023
vymazáno 9. listopad 2023
zapsáno 4. říjen 2023
vymazáno 9. listopad 2023
Jan Keri
Praha
Den vzniku členství: 20. listopad 2006
zapsáno 4. říjen 2023
vymazáno 9. listopad 2023
zapsáno 1. únor 2006
vymazáno 25. duben 2006
Akcie
počet 10 ks
kmenové akcie na majitele
v listinné podobě
ve jmenovité hodnotě 200 000,-Kč
zapsáno 1. únor 2006
vymazáno 25. duben 2006
počet 100 ks
kmenové akcie na majitele
v listinné podobě
ve jmenovité hodnotě 20 000,-Kč
zapsáno 25. duben 2006
vymazáno 9. listopad 2023
Základní kapitál
2 000 000,-Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 1. únor 2006
vymazáno 9. listopad 2023
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
Geoterra a.s. v likvidaci.
Údaje byly staženy 27. listopadu 2023 z
datové služby justice.cz dle IČO
27422500
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27422500 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.