ARLLEN Investments, a.s. – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
B 10611/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 8. březen 2006
vymazáno 20. prosinec 2016
Obchodní firma
ARLLEN Investments, a.s.
zapsáno 8. březen 2006
vymazáno 20. prosinec 2016
Sídlo
Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha
zapsáno 8. březen 2006
vymazáno 20. prosinec 2016
Předmět podnikání
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 8. březen 2006
vymazáno 20. prosinec 2016
realitní činnost
zapsáno 27. listopad 2006
vymazáno 11. květen 2009
správa a údržba nemovitostí
zapsáno 27. listopad 2006
vymazáno 11. květen 2009
velkoobchod
zapsáno 27. listopad 2006
vymazáno 11. květen 2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 27. listopad 2006
vymazáno 11. květen 2009
zprostředkování obchodu a služeb
zapsáno 27. listopad 2006
vymazáno 11. květen 2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 11. květen 2009
vymazáno 20. prosinec 2016
Statutární orgán - představenstvo
Petr Sommer
Praha
Den vzniku funkce: 8. březen 2006
Den vzniku členství: 8. březen 2006
zapsáno 8. březen 2006
vymazáno 28. červen 2013
Petr Sommer
Praha
Den vzniku funkce: 8. březen 2006
Den vzniku členství: 8. březen 2006
zapsáno 28. červen 2013
vymazáno 20. prosinec 2016
zapsáno 8. březen 2006
vymazáno 20. prosinec 2016
zapsáno 8. březen 2006
vymazáno 26. červenec 2013
zapsáno 26. červenec 2013
vymazáno 20. prosinec 2016
Za představenstvo jednají jménem společnosti vždy nejméně dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada
Martin Raboch
Praha
Den vzniku funkce: 8. březen 2006
Den zániku funkce: 8. červen 2007
Den vzniku členství: 8. březen 2006
Den zániku členství: 8. červen 2007
zapsáno 8. březen 2006
vymazáno 14. listopad 2007
Zdeněk Pazdera
Praha
Den vzniku členství: 8. březen 2006
Den zániku členství: 8. červen 2007
zapsáno 8. březen 2006
vymazáno 22. listopad 2007
Tomáš Richter
Plzeň
Den vzniku členství: 8. březen 2006
Den zániku členství: 8. červen 2007
zapsáno 8. březen 2006
vymazáno 22. listopad 2007
Údaje o konkursech
Správce konkursní podstaty
zapsáno 13. prosinec 2007
vymazáno 13. červenec 2009
Konkurs
zapsáno 13. prosinec 2007
Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 93 K 63/2007-165 ze dne 17. února 2009, které nabylo právní moci dne 18.3.2009 se konkurs na majetek úpadce zrušuje po splnění rozvrhového usnesení.
Akcie
Převoditelnost akcií na jiné akcionáře i na třetí osoby je omezena. Omezení převoditelnosti akcií spočívá ve smyslu ustanovení § 156 odst. 4 obchodního zákoníku v tom, že převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady.
počet 200 ks
kmenové akcie na jméno
v listinné podobě
ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč
zapsáno 8. březen 2006
vymazáno 20. prosinec 2016
Základní kapitál
2 000 000,-Kč
Splaceno: 70 %
zapsáno 8. březen 2006
vymazáno 7. duben 2006
2 000 000,-Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 7. duben 2006
vymazáno 20. prosinec 2016
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
ARLLEN Investments, a.s.
Údaje byly staženy 4. října 2019 z
datové služby justice.cz dle IČO
27434010
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 27434010 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.