MISTERA s.r.o. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 57273/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 3. leden 2008
vymazáno 19. listopad 2018
Obchodní firma
MISTERA s.r.o.
zapsáno 3. leden 2008
vymazáno 28. leden 2012
MISTERA s.r.o. v likvidaci
zapsáno 28. leden 2012
vymazáno 19. listopad 2018
Sídlo
Staňkova 103/18, 602 00 Brno
zapsáno 3. leden 2008
vymazáno 24. srpen 2015
Staňkova 103/18, Ponava, 602 00 Brno
zapsáno 24. srpen 2015
vymazáno 19. listopad 2018
Předmět činnosti
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 3. leden 2008
vymazáno 19. listopad 2018
přípravné práce pro stavby
zapsáno 31. březen 2008
vymazáno 27. květen 2010
maloobchod použitým zbožím
zapsáno 31. březen 2008
vymazáno 27. květen 2010
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
zapsáno 31. březen 2008
vymazáno 27. květen 2010
dokončovací stavební práce
zapsáno 31. březen 2008
vymazáno 27. květen 2010
specializované stavební činnosti
zapsáno 31. březen 2008
vymazáno 27. květen 2010
hostinská činnost
zapsáno 14. říjen 2008
vymazáno 27. květen 2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 27. květen 2010
vymazáno 28. leden 2016
hostinská činnost
zapsáno 27. květen 2010
vymazáno 28. leden 2016
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
zapsáno 27. květen 2010
vymazáno 28. leden 2016
Statutární orgán
zapsáno 24. srpen 2015
vymazáno 19. listopad 2018
zapsáno 3. leden 2008
vymazáno 6. listopad 2013
zapsáno 6. listopad 2013
vymazáno 24. srpen 2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje jednatel.
zapsáno 24. srpen 2015
vymazáno 19. listopad 2018
zapsáno 28. leden 2012
vymazáno 24. srpen 2015
Způsob zastupování: Po dobu likvidace za společnost jedná likvidátor.
Společníci
Michal Štěrba
Brno
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 24. srpen 2015
vymazáno 19. duben 2017
zapsáno 24. srpen 2015
vymazáno 19. duben 2017
Michal Štěrba
Brno
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 3. leden 2008
vymazáno 6. listopad 2013
zapsáno 3. leden 2008
vymazáno 6. listopad 2013
Michal Štěrba
Brno
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 6. listopad 2013
vymazáno 24. srpen 2015
zapsáno 6. listopad 2013
vymazáno 24. srpen 2015
Michal Štěrba
Brno
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 19. duben 2017
vymazáno 19. listopad 2018
zapsáno 19. duben 2017
vymazáno 19. listopad 2018
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Údaje o insolvencích
zapsáno 28. červen 2013
vymazáno 10. březen 2016
Základní kapitál
200 000,-Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 3. leden 2008
vymazáno 19. listopad 2018
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
MISTERA s.r.o. v likvidaci.
Údaje byly staženy 29. září 2019 z
datové služby justice.cz dle IČO
28264533
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 28264533 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.