FRV, spol. s r.o. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 4000/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 11. září 1991
vymazáno 1. říjen 1996
C 11306/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem
zapsáno 1. říjen 1996
vymazáno 27. červen 2022
Obchodní firma
FRV, spol. s r.o.
zapsáno 11. září 1991
vymazáno 18. říjen 2011
FRV, spol. s r.o. v likvidaci
zapsáno 18. říjen 2011
vymazáno 27. červen 2022
Sídlo
ul. Na lysinách, Praha - Hodkovičky
zapsáno 11. září 1991
vymazáno 9. listopad 1992
Karlovo nám. 7, Praha
zapsáno 9. listopad 1992
vymazáno 14. srpen 1996
Teplická 151/88, Dolní Oldřichov, Děčín VIII
zapsáno 14. srpen 1996
vymazáno 27. červen 2022
Předmět podnikání
výroba a prodej pekařských a cukrářských výrobků
zapsáno 11. září 1991
vymazáno 9. listopad 1992
export a import spotřebního zboží,včetně potravin
zapsáno 11. září 1991
vymazáno 9. listopad 1992
maloobchodní a velkoobchodní činnost ve vztahu k osobám a organizacím
zapsáno 11. září 1991
vymazáno 9. listopad 1992
služby občanům a organizacím spočívající v obchodních, zprostředkovatelských, obstaravatelských a jiných službách
zapsáno 11. září 1991
vymazáno 9. listopad 1992
poskytování stravovacích, ubytovacích a jiných s tímto spojených služeb pro tuzemské a zahraniční zákazníky
zapsáno 11. září 1991
vymazáno 9. listopad 1992
nákup, opravy a prodej použitých vozidel
zapsáno 11. září 1991
vymazáno 9. listopad 1992
podnikání v oblasti zpracování dřevní hmoty a prodej řeziva
zapsáno 11. září 1991
vymazáno 9. listopad 1992
výstavba a rekonstrukce stravovacích a ubytovacích zařízení a jejich další využití, včetně obchodního
zapsáno 11. září 1991
vymazáno 9. listopad 1992
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 9. listopad 1992
vymazáno 27. červen 2022
směnárenská činnost
zapsáno 9. listopad 1992
vymazáno 27. červen 2022
výroba zmrzliny
zapsáno 9. listopad 1992
vymazáno 27. červen 2022
ubytování včetně hostinské činnosti
zapsáno 9. listopad 1992
vymazáno 27. červen 2022
Statutární orgán
zapsáno 4. březen 2015
vymazáno 15. červen 2016
zapsáno 11. září 1991
vymazáno 9. listopad 1992
zapsáno 11. září 1991
vymazáno 9. listopad 1992
zapsáno 9. listopad 1992
vymazáno 14. srpen 1996
zapsáno 9. listopad 1992
vymazáno 14. srpen 1996
zapsáno 9. listopad 1992
vymazáno 14. srpen 1996
zapsáno 14. srpen 1996
vymazáno 15. listopad 2011
zapsáno 15. listopad 2011
vymazáno 23. říjen 2013
zapsáno 23. říjen 2013
vymazáno 4. březen 2015
zapsáno 15. červen 2016
vymazáno 27. červen 2022
Společnost zastupují a za společnost podepisují předseda Ladislav Fidrmuc a jednatel Karel Rezek, a to každý samostatně.
Oprávnění jadnat za společnost mají jednatelé Ladislav Fidrmuc, Ing. Kamil Jirounek a Jiří Vocelka a to samostatně v otázkách, které zavazují společnost do majetkového plnění ve výši do 100 000,- Kčs. V případě, že společnost má být zavázána k plnění přesahující 100 000,- Kčs, přísluší rozhodnutí nejméně dvěma jednatelům. Zásadní rozhodnutí za společnost přijímají všichni jednatelé společně, pokud rozhodnutí o konkrétní otázce nepatří do pravomoci valné hromady.
Jednatel jedná za společnost samostatně.Podepisuje se tak,že k vytištěnému nebo k vypsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 18. říjen 2011
vymazáno 3. únor 2016
zapsáno 3. únor 2016
vymazáno 27. červen 2022
Společníci
FRV, spol. s r.o. IČO: 41193440
Děčín VIII, Dolní Oldřichov, Teplická 151/88
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 8. červen 2012
vymazáno 23. říjen 2013
zapsáno 8. červen 2012
vymazáno 23. říjen 2013
FRV, spol. s r.o. v likvidaci IČO: 41193440
Teplická 151/88, Dolní Oldřichov, Děčín VIII
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 23. říjen 2013
vymazáno 27. červen 2022
zapsáno 23. říjen 2013
vymazáno 27. červen 2022
zapsáno 11. září 1991
vymazáno 9. listopad 1992
Karel Rezek
Praha
zapsáno 11. září 1991
vymazáno 9. listopad 1992
zapsáno 11. září 1991
vymazáno 9. listopad 1992
Jiří Vocelka
Praha
zapsáno 11. září 1991
vymazáno 9. listopad 1992
zapsáno 11. září 1991
vymazáno 9. listopad 1992
zapsáno 9. listopad 1992
vymazáno 14. srpen 1996
Jiří Vocelka
Praha
zapsáno 9. listopad 1992
vymazáno 14. srpen 1996
zapsáno 9. listopad 1992
vymazáno 14. srpen 1996
zapsáno 9. listopad 1992
vymazáno 14. srpen 1996
Jaroslav Felcman
Děčín
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 14. srpen 1996
vymazáno 15. listopad 2011
zapsáno 14. srpen 1996
vymazáno 15. listopad 2011
Jaroslav Felcman
Děčín
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 15. listopad 2011
vymazáno 8. červen 2012
zapsáno 15. listopad 2011
vymazáno 8. červen 2012
Základní kapitál
100 000,-Kč
zapsáno 11. září 1991
vymazáno 27. červen 2022
Údaje o exekucích
Podrobnosti o exekuci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
zapsáno 8. červen 2012
vymazáno 27. červen 2022
Podrobnosti o exekuci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
zapsáno 21. červenec 2009
vymazáno 21. červenec 2009
Podrobnosti o exekuci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
zapsáno 11. listopad 2003
vymazáno 27. červen 2022
Podrobnosti o exekuci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
zapsáno 23. říjen 2003
vymazáno 21. červenec 2009
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
FRV, spol. s r.o. v likvidaci.
Údaje byly staženy 12. července 2022 z
datové služby justice.cz dle IČO
41193440
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 41193440 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.