Strakonické pozemní stavby spol. s r. o. – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 561/KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích
zapsáno 17. prosinec 1991
vymazáno 21. říjen 2009
Obchodní firma
Strakonické pozemní stavby spol. s r. o.
zapsáno 17. prosinec 1991
vymazáno 21. říjen 2009
Sídlo
Písecká 904, 386 34 Strakonice
zapsáno 17. prosinec 1991
vymazáno 21. říjen 2009
Předmět podnikání
stavební činnost v oborech pozemního, inženýrského, vodohospodářského /včetně vrtání studní/, a průmyslového stavitelství a s tím spojené práce a služby - výkony, práce a služby související s výrobou stavebních dílců, betonových výrobků, ocelových konstrukcí, montáž prefabrikovaných objektů, lehkých ocelových hal a skladů, výroba a prodej stavebních polotovarů - provozování obchodní činnosti a to jak maloobchodní tak i velkoobchodní ve vztahu k občanům a organizacím - inženýrská a investorská činnost - projektová činnost
zapsáno 17. prosinec 1991
vymazáno 8. říjen 1993
technická pomoc v investiční výstavbě - odborná, poradenská a konzultační činnost při stavební činnosti - opravárenská a servisní činnost - odborná poradenská, inženýrská a konzultační činnost v oblasti marketingu, stavebnictví a službách obyvatelstvu - zajišťování předvýrobní a výrobní přípravy staveb - provozování rekreačních, ubytovacích a turistických služeb, případně kantýn - dopravně mechanizační služby - nákup, opravy a prodej použitých vozidel
zapsáno 17. prosinec 1991
vymazáno 8. říjen 1993
strojírenská výroba a montážní práce - zahraničně obchodní činnost prováděná v souladu s platnými předpisy
zapsáno 17. prosinec 1991
vymazáno 8. říjen 1993
silniční motorová doprava
zapsáno 8. říjen 1993
vymazáno 26. květen 1997
revize elektrických zařízení
zapsáno 8. říjen 1993
vymazáno 26. květen 1997
ubytovací služby
zapsáno 8. říjen 1993
vymazáno 21. říjen 2009
provádění bytových a občanských staveb
zapsáno 8. říjen 1993
vymazáno 26. květen 1997
provádění průmyslových staveb
zapsáno 8. říjen 1993
vymazáno 26. květen 1997
opravy motorových vozidel
zapsáno 8. říjen 1993
vymazáno 21. říjen 2009
výroba cementového zboží a umělého kamene
zapsáno 8. říjen 1993
vymazáno 21. říjen 2009
projektová činnost v investiční výstavbě
zapsáno 8. říjen 1993
vymazáno 26. květen 1997
provádění inženýrských staveb
zapsáno 8. říjen 1993
vymazáno 26. květen 1997
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje
zapsáno 8. říjen 1993
vymazáno 21. říjen 2009
revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení
zapsáno 8. říjen 1993
vymazáno 26. květen 1997
provádění lektorské činnosti instruktora lešenářské techniky
zapsáno 8. říjen 1993
vymazáno 21. říjen 2009
montáž, oprava, údržba elektrických zařízení /v rozsahu oprávnění/
zapsáno 8. říjen 1993
vymazáno 26. květen 1997
silniční motorová doprava osobní
zapsáno 26. květen 1997
vymazáno 21. říjen 2009
projektová činnost ve výstavbě
zapsáno 26. květen 1997
vymazáno 21. říjen 2009
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
zapsáno 26. květen 1997
vymazáno 21. říjen 2009
silniční motorová doprava nákladní
zapsáno 26. květen 1997
vymazáno 21. říjen 2009
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení
zapsáno 26. květen 1997
vymazáno 21. říjen 2009
Statutární orgán
zapsáno 17. prosinec 1991
vymazáno 4. říjen 1993
zapsáno 4. říjen 1993
vymazáno 8. říjen 1993
Zástupce ředitele společnosti
zapsáno 17. prosinec 1991
vymazáno 8. říjen 1993
zapsáno 17. prosinec 1991
vymazáno 19. květen 1992
zapsáno 8. říjen 1993
vymazáno 26. květen 1997
zapsáno 17. prosinec 1991
vymazáno 1. duben 1996
zapsáno 17. prosinec 1991
vymazáno 1. duben 1996
zapsáno 17. prosinec 1991
vymazáno 1. duben 1996
zapsáno 17. prosinec 1991
vymazáno 1. duben 1996
zapsáno 17. prosinec 1991
vymazáno 1. duben 1996
zapsáno 17. prosinec 1991
vymazáno 1. duben 1996
zapsáno 17. prosinec 1991
vymazáno 1. duben 1996
zapsáno 17. prosinec 1991
vymazáno 1. duben 1996
zapsáno 17. prosinec 1991
vymazáno 1. duben 1996
zapsáno 17. prosinec 1991
vymazáno 1. duben 1996
zapsáno 8. říjen 1993
vymazáno 26. květen 1997
zapsáno 26. květen 1997
vymazáno 13. říjen 1997
zapsáno 13. říjen 1997
vymazáno 21. říjen 2009
zapsáno 26. květen 1997
vymazáno 21. říjen 2009
zapsáno 26. květen 1997
vymazáno 21. říjen 2009
Údaje o konkursech
zapsáno 13. srpen 1998
vymazáno 3. prosinec 2008
Jménem společnosti jednají jednatelé, každý samostatně, pokud nejsou práva nebo rozhodnutí vyhrazena valné hromadě společníků společenskou smlouvou. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis jeden z jednatelů.
Ing. Miloslav Frnoch jedná a podepisuje se za společnost samsotatně. Ostatní jednatelé / 1. jednatel společnosti a 2. jednatel společnosti / jednají za společnost společně, společně se podepisují.
Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12.6.2008, č.j. 13K 89/98-1302, byl zrušen konkurz na majetek společnosti Strakonické pozemní stavby, spol. s r.o. se sídlem Písedká 904, 386 34 Strakonice, IČO 42386764, a to po splnění rozvrhového usnesení.
zapsáno 26. květen 1997
vymazáno 21. říjen 2009
zapsáno 26. květen 1997
vymazáno 21. říjen 2009
zapsáno 26. květen 1997
vymazáno 21. říjen 2009
Společníci
Ing. Ivan Svatouš
Vodňany
Podíl: | Vklad: 272 000,-Kč |
zapsáno 29. listopad 1994
vymazáno 1. duben 1996
zapsáno 29. listopad 1994
vymazáno 1. duben 1996
Ing. Miloslav Frnoch
Strakonice
Podíl: | Vklad: 272 000,-Kč |
zapsáno 29. listopad 1994
vymazáno 13. říjen 1997
zapsáno 29. listopad 1994
vymazáno 13. říjen 1997
Ing. Jaromír Zelenka
Strakonice
Podíl: | Vklad: 272 000,-Kč |
zapsáno 29. listopad 1994
vymazáno 13. říjen 1997
zapsáno 29. listopad 1994
vymazáno 13. říjen 1997
Ing. Jiří Remeš
Strakonice
Podíl: | Vklad: 272 000,-Kč |
zapsáno 29. listopad 1994
vymazáno 21. říjen 2009
zapsáno 29. listopad 1994
vymazáno 21. říjen 2009
Ing. Miloslav Frnoch
Strakonice
Podíl: | Vklad: 272 000,-Kč |
zapsáno 13. říjen 1997
vymazáno 21. říjen 2009
zapsáno 13. říjen 1997
vymazáno 21. říjen 2009
Ing. Ivan Půta
Strakonice
Podíl: | Vklad: 272 000,-Kč |
zapsáno 29. listopad 1994
vymazáno 21. říjen 2009
zapsáno 29. listopad 1994
vymazáno 21. říjen 2009
Ing. Jindřich Korbel
okres Strakonice
Podíl: | Vklad: 272 000,-Kč |
zapsáno 29. listopad 1994
vymazáno 21. říjen 2009
zapsáno 29. listopad 1994
vymazáno 21. říjen 2009
Ing. Jaromír Zelenka
Strakonice
Podíl: | Vklad: 272 000,-Kč |
zapsáno 13. říjen 1997
vymazáno 21. říjen 2009
zapsáno 13. říjen 1997
vymazáno 21. říjen 2009
Emil Potužník
okres Strakonice
Podíl: | Vklad: 272 000,-Kč |
zapsáno 29. listopad 1994
vymazáno 21. říjen 2009
zapsáno 29. listopad 1994
vymazáno 21. říjen 2009
Václav Havlík
okres Prachatice
Podíl: | Vklad: 272 000,-Kč |
zapsáno 29. listopad 1994
vymazáno 21. říjen 2009
zapsáno 29. listopad 1994
vymazáno 21. říjen 2009
Václav Bartoš
Prachatice
Podíl: | Vklad: 272 000,-Kč |
zapsáno 29. listopad 1994
vymazáno 21. říjen 2009
zapsáno 29. listopad 1994
vymazáno 21. říjen 2009
Jiří Rataj
Strakonice
Podíl: | Vklad: 272 000,-Kč |
zapsáno 29. listopad 1994
vymazáno 21. říjen 2009
zapsáno 29. listopad 1994
vymazáno 21. říjen 2009
František Křišťan
okres Strakonice
Podíl: | Vklad: 272 000,-Kč |
zapsáno 29. listopad 1994
vymazáno 21. říjen 2009
zapsáno 29. listopad 1994
vymazáno 21. říjen 2009
Václav Paroubek
okres Strakonice
Podíl: | Vklad: 272 000,-Kč |
zapsáno 29. listopad 1994
vymazáno 21. říjen 2009
zapsáno 29. listopad 1994
vymazáno 21. říjen 2009
Základní kapitál
3 264 000,-Kč
zapsáno 29. listopad 1994
vymazáno 1. duben 1996
2 992 000,-Kč
zapsáno 1. duben 1996
vymazáno 21. říjen 2009
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
Strakonické pozemní stavby spol. s r. o.
Údaje byly staženy 13. října 2019 z
datové služby justice.cz dle IČO
42386764
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 42386764 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.