Valvolube a.s. – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 3182/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
zapsáno 12. listopad 1992
vymazáno 19. květen 2006
B 2512/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
zapsáno 19. květen 2006
vymazáno 18. květen 2021
Obchodní firma
MASTRA s.r.o.
zapsáno 12. listopad 1992
vymazáno 17. prosinec 1999
Valvolube s.r.o.
zapsáno 17. prosinec 1999
vymazáno 19. květen 2006
Valvolube a.s.
zapsáno 19. květen 2006
vymazáno 18. květen 2021
Sídlo
ČSAD - Za tratí, 517 21 Týniště nad Orlicí
zapsáno 12. listopad 1992
vymazáno 18. listopad 1998
V. Opatrného 973, 517 21 Týniště nad Orlicí
zapsáno 18. listopad 1998
vymazáno 19. květen 2006
V. Opatrného 973, 517 21 Týniště nad Orlicí
zapsáno 19. květen 2006
vymazáno 2. prosinec 2013
V. Opatrného 973, 517 21 Týniště nad Orlicí
zapsáno 2. prosinec 2013
vymazáno 18. květen 2021
Předmět podnikání
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 12. listopad 1992
vymazáno 1. duben 2010
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
zapsáno 17. prosinec 1999
vymazáno 1. duben 2010
silniční motorová doprava nákladní
zapsáno 17. prosinec 1999
vymazáno 19. květen 2006
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
zapsáno 17. prosinec 1999
vymazáno 1. duben 2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 1. duben 2010
vymazáno 18. květen 2021
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
zapsáno 1. duben 2010
vymazáno 18. květen 2021
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
zapsáno 1. duben 2010
vymazáno 18. květen 2021
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
zapsáno 1. duben 2010
vymazáno 18. květen 2021
Statutární orgán - představenstvo
Ing. Bohdan Suchomel
Hradec Králové
Den vzniku funkce: 19. květen 2006
Den zániku funkce: 15. březen 2010
Den vzniku členství: 19. květen 2006
Den zániku členství: 15. březen 2010
zapsáno 19. květen 2006
vymazáno 1. duben 2010
Místopředseda představenstva
Ing. Josef Adamec
okres Prostějov
Den vzniku funkce: 19. květen 2006
Den zániku funkce: 15. březen 2010
Den vzniku členství: 19. květen 2006
Den zániku členství: 15. březen 2010
zapsáno 19. květen 2006
vymazáno 1. duben 2010
Ing. Bohdan Suchomel
Hradec Králové
Den vzniku funkce: 29. březen 2010
Den zániku funkce: 6. prosinec 2012
Den vzniku členství: 15. březen 2010
zapsáno 1. duben 2010
vymazáno 17. prosinec 2012
Místopředseda představenstva
Ing. Josef Adamec
okres Prostějov
Den vzniku funkce: 29. březen 2010
Den zániku funkce: 6. prosinec 2012
Den vzniku členství: 15. březen 2010
zapsáno 1. duben 2010
vymazáno 17. prosinec 2012
Ing. Josef Adamec
okres Prostějov
Den vzniku funkce: 6. prosinec 2012
Den vzniku členství: 15. březen 2010
zapsáno 17. prosinec 2012
vymazáno 30. červenec 2014
Ing. Josef Adamec
okres Prostějov
Den vzniku funkce: 6. prosinec 2012
Den vzniku členství: 15. březen 2010
zapsáno 30. červenec 2014
vymazáno 31. květen 2015
Místopředseda představenstva
Pavel Filla
Hradec Králové
Den vzniku funkce: 6. prosinec 2012
Den zániku funkce: 24. duben 2013
Den vzniku členství: 15. březen 2010
Den zániku členství: 24. duben 2013
zapsáno 17. prosinec 2012
vymazáno 9. červenec 2013
Místopředseda představenstva
Ing. Bohdan Suchomel
Hradec Králové
Den vzniku funkce: 24. duben 2013
Den vzniku členství: 15. březen 2010
zapsáno 9. červenec 2013
vymazáno 30. červenec 2014
Statutární orgán
zapsáno 12. listopad 1992
vymazáno 17. prosinec 1999
Karel Stráník
Týniště nad Orlicí
Den zániku funkce: 21. únor 2001
zapsáno 17. prosinec 1999
vymazáno 12. červen 2001
zapsáno 25. duben 1996
vymazáno 19. květen 2006
zapsáno 4. únor 2000
vymazáno 12. červen 2001
zapsáno 12. červen 2001
vymazáno 19. květen 2006
Údaje o insolvencích
zapsáno 14. leden 2015
vymazáno 12. červen 2015
zapsáno 12. červen 2015
vymazáno 16. listopad 2017
zapsáno 16. listopad 2017
vymazáno 29. prosinec 2020
Statutární orgán - představenstvo
Ing. Josef Adamec
okres Prostějov
Den vzniku funkce: 6. prosinec 2012
Den vzniku členství: 15. březen 2010
zapsáno 31. květen 2015
vymazáno 18. květen 2021
Místopředseda představenstva
Ing. Bohdan Suchomel
Hradec Králové
Den vzniku funkce: 24. duben 2013
Den vzniku členství: 15. březen 2010
zapsáno 30. červenec 2014
vymazáno 18. květen 2021
Pavel Filla
Hradec Králové
Den vzniku členství: 19. květen 2006
Den zániku členství: 15. březen 2010
zapsáno 19. květen 2006
vymazáno 1. duben 2010
Pavel Filla
Hradec Králové
Den vzniku členství: 15. březen 2010
zapsáno 1. duben 2010
vymazáno 17. prosinec 2012
zapsáno 17. prosinec 2012
vymazáno 9. červenec 2013
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti je oprávněn jednat navenek a podepisovat za ni jednatel společnosti.
zapsáno 12. listopad 1992
Způsob jednání za společnost: Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti a zastupovat ji navenek vůči třetím osobám před soudy a jinými orgány. Pokud závazky, o kterých se jedná, hodnotově vyjádřeno, přesahují částku 20 000,-- Kč, pak k jejich uzavření je zapotřebí podpisu dvou jednatelů, a to v tomto zastoupení: ing. Josef Adamec spolu a ing. Bohdanem Suchomelem ing. Josef Adamec spolu a Karlem Stráníkem.
Způsob jednání za společnost: Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti navenek samostatně pouze na základě písemné plné moci udělené tomuto jednateli druhým jednatelem opravňující jej ke konkrétně specifikovanému jednání. Jinak jsou jednatelé oprávněni jednat jménem společnosti navenek pouze společně.
Způsob jednání za společnost: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují společně předseda a místopředseda představenstva. Člen představenstva může navenek jménem společnosti jednat samostatně, pokud jej k tomu předseda společně s místopředsedou představenstva písemně zmocní.
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují společně předseda a místopředseda představenstva. Člen představenstva může navenek jménem společnosti jednat samostatně, pokud jej k tomu předseda společně s místopředsedou představenstva písemně zmocní.
Dozorčí rada
Ivo Rejzek
okres Rychnov nad Kněžnou
Den vzniku funkce: 19. květen 2006
Den zániku funkce: 15. březen 2010
Den vzniku členství: 19. květen 2006
Den zániku členství: 15. březen 2010
zapsáno 19. květen 2006
vymazáno 1. duben 2010
Marta Adamcová
okres Prostějov
Den vzniku členství: 19. květen 2006
Den zániku členství: 15. březen 2010
zapsáno 19. květen 2006
vymazáno 1. duben 2010
Mgr. Naďa Suchomelová
Hradec Králové
Den vzniku členství: 19. květen 2006
Den zániku členství: 15. březen 2010
zapsáno 19. květen 2006
vymazáno 1. duben 2010
Ivo Rejzek
okres Rychnov nad Kněžnou
Den vzniku funkce: 29. březen 2010
Den vzniku členství: 15. březen 2010
zapsáno 1. duben 2010
vymazáno 2. prosinec 2013
Ivo Rejzek
okres Rychnov nad Kněžnou
Den vzniku funkce: 29. březen 2010
Den vzniku členství: 15. březen 2010
zapsáno 2. prosinec 2013
vymazáno 13. listopad 2015
zapsáno 1. duben 2010
vymazáno 2. prosinec 2013
zapsáno 1. duben 2010
vymazáno 2. prosinec 2013
Ivo Rejzek
okres Rychnov nad Kněžnou
Den vzniku funkce: 29. březen 2010
Den vzniku členství: 15. březen 2010
zapsáno 13. listopad 2015
vymazáno 18. květen 2021
zapsáno 2. prosinec 2013
vymazáno 18. květen 2021
zapsáno 2. prosinec 2013
vymazáno 18. květen 2021
Společníci
e.b.c. holding ag 8006 Curych, c/o Oekoplan Ingenieure AG, Turnerstrasse 26
Podíl: | Vklad: 450 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 15. listopad 2002
vymazáno 13. červenec 2005
zapsáno 15. listopad 2002
vymazáno 13. červenec 2005
e.b.c. holding ag 8006 Curych, c/o Oekoplan Ingenieure AG, Turnerstrasse 26
Podíl: | Vklad: 1 500 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 13. červenec 2005
vymazáno 4. leden 2006
zapsáno 13. červenec 2005
vymazáno 4. leden 2006
e.b.c. holding ag 8006 Curych, c/o Oekoplan Ingenieure AG, Turnerstrasse 26
Podíl: | Vklad: 2 000 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 4. leden 2006
vymazáno 19. květen 2006
zapsáno 4. leden 2006
vymazáno 19. květen 2006
zapsáno 12. listopad 1992
vymazáno 25. duben 1996
zapsáno 12. listopad 1992
vymazáno 1. prosinec 1995
zapsáno 1. prosinec 1995
vymazáno 25. duben 1996
Milena Stráníková
Týniště nad Orlicí
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 25. duben 1996
vymazáno 17. prosinec 1999
zapsáno 25. duben 1996
vymazáno 17. prosinec 1999
Ing. Bohdan Suchomel
Hradec Králové
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 25. duben 1996
vymazáno 4. únor 2000
zapsáno 25. duben 1996
vymazáno 4. únor 2000
Ing. Bohdan Suchomel
Hradec Králové
Podíl: | Vklad: 25 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 4. únor 2000
vymazáno 30. březen 2000
zapsáno 4. únor 2000
vymazáno 30. březen 2000
Karel Stráník
Týniště nad Orlicí
Podíl: | Vklad: 25 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 28. únor 2000
vymazáno 30. březen 2000
zapsáno 28. únor 2000
vymazáno 30. březen 2000
Ing. Josef Adamec
okres Prostějov
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 4. únor 2000
vymazáno 30. březen 2000
zapsáno 4. únor 2000
vymazáno 30. březen 2000
Ing. Bohdan Suchomel
Hradec Králové
Podíl: | Vklad: 225 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 30. březen 2000
vymazáno 12. červen 2001
zapsáno 30. březen 2000
vymazáno 12. červen 2001
Karel Stráník
Týniště nad Orlicí
Podíl: | Vklad: 225 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 30. březen 2000
vymazáno 12. červen 2001
zapsáno 30. březen 2000
vymazáno 12. červen 2001
Ing. Josef Adamec
okres Prostějov
Podíl: | Vklad: 450 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 30. březen 2000
vymazáno 12. červen 2001
zapsáno 30. březen 2000
vymazáno 12. červen 2001
Ing. Bohdan Suchomel
Hradec Králové
Podíl: | Vklad: 450 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 12. červen 2001
vymazáno 15. listopad 2002
zapsáno 12. červen 2001
vymazáno 15. listopad 2002
Ing. Josef Adamec
okres Prostějov
Podíl: | Vklad: 450 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 12. červen 2001
vymazáno 15. listopad 2002
zapsáno 12. červen 2001
vymazáno 15. listopad 2002
Pavel Filla
Hradec Králové
Podíl: | Vklad: 450 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 15. listopad 2002
vymazáno 24. duben 2004
zapsáno 15. listopad 2002
vymazáno 24. duben 2004
Pavel Filla
Hradec Králové
Podíl: | Vklad: 450 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 24. duben 2004
vymazáno 13. červenec 2005
zapsáno 24. duben 2004
vymazáno 13. červenec 2005
Pavel Filla
Hradec Králové
Podíl: | Vklad: 1 500 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 13. červenec 2005
vymazáno 4. leden 2006
zapsáno 13. červenec 2005
vymazáno 4. leden 2006
Pavel Filla
Hradec Králové
Podíl: | Vklad: 2 000 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 4. leden 2006
vymazáno 19. květen 2006
zapsáno 4. leden 2006
vymazáno 19. květen 2006
Milena Stráníková
Týniště nad Orlicí
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 17. prosinec 1999
vymazáno 4. únor 2000
zapsáno 17. prosinec 1999
vymazáno 4. únor 2000
Milena Stráníková
Týniště nad Orlicí
Podíl: | Vklad: 25 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 4. únor 2000
vymazáno 28. únor 2000
zapsáno 4. únor 2000
vymazáno 28. únor 2000
Ke dni zápisu v obchodním rejstříku bylo společníky splaceno Kč 65 000,-- základního jmění. Zbytek vkladu bude společníky splacen do jednoho roku od podpisu společenské smlouvy.
zapsáno 12. listopad 1992
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
zapsáno 27. prosinec 2013
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
zapsáno 30. červenec 2014
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
Podrobnosti o insolvenci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
zapsáno 18. listopad 2020
Akcie
počet 60 ks
kmenové akcie na jméno
v listinné podobě
ve jmenovité hodnotě 50 000,-Kč
zapsáno 19. květen 2006
vymazáno 25. červen 2007
počet 80 ks
kmenové akcie na jméno
v listinné podobě
ve jmenovité hodnotě 50 000,-Kč
zapsáno 25. červen 2007
vymazáno 15. červen 2011
počet 128 ks
kmenové akcie na jméno
v listinné podobě
ve jmenovité hodnotě 50 000,-Kč
zapsáno 15. červen 2011
vymazáno 22. prosinec 2011
počet 160 ks
kmenové akcie na jméno
v listinné podobě
ve jmenovité hodnotě 50 000,-Kč
zapsáno 22. prosinec 2011
vymazáno 9. červenec 2013
počet 208 ks
kmenové akcie na jméno
v listinné podobě
ve jmenovité hodnotě 50 000,-Kč
zapsáno 9. červenec 2013
vymazáno 18. květen 2021
Základní kapitál
100 000,-Kč
zapsáno 12. listopad 1992
vymazáno 30. březen 2000
900 000,-Kč
zapsáno 30. březen 2000
vymazáno 13. červenec 2005
3 000 000,-Kč
zapsáno 13. červenec 2005
vymazáno 4. leden 2006
4 000 000,-Kč
zapsáno 4. leden 2006
vymazáno 19. květen 2006
3 000 000,-Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 19. květen 2006
vymazáno 25. červen 2007
4 000 000,-Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 25. červen 2007
vymazáno 15. červen 2011
6 400 000,-Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 15. červen 2011
vymazáno 22. prosinec 2011
8 000 000,-Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 22. prosinec 2011
vymazáno 9. červenec 2013
10 400 000,-Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 9. červenec 2013
vymazáno 30. červenec 2014
10 400 000,-Kč
zapsáno 30. červenec 2014
vymazáno 18. květen 2021
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
Valvolube a.s.
Údaje byly staženy 3. června 2021 z
datové služby justice.cz dle IČO
47473193
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 47473193 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.