NOVOSCHROTT, spol. s r.o. – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 4716/KSPL Krajský soud v Plzni
zapsáno 1. únor 1994
vymazáno 20. únor 2017
C 271448/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 20. únor 2017
vymazáno 1. červenec 2019
Obchodní firma
NOVOSCHROTT spol. s r.o.
zapsáno 1. únor 1994
vymazáno 12. srpen 1998
NOVOSCHROTT, spol. s r.o.
zapsáno 12. srpen 1998
vymazáno 1. červenec 2019
Sídlo
U koupaliště 22, Karlovy Vary
zapsáno 1. únor 1994
vymazáno 12. srpen 1998
Mlýnská 30, Karlovy Vary
zapsáno 12. srpen 1998
vymazáno 5. listopad 2012
Hrnčířská 1080, 357 35 Chodov
zapsáno 5. listopad 2012
vymazáno 4. leden 2017
Ke Kablu 289/7, Dolní Měcholupy, 102 00 Praha
zapsáno 4. leden 2017
vymazáno 1. červenec 2019
Předmět podnikání
podnikání v oblasti nakládání s odpady
zapsáno 1. únor 1994
vymazáno 21. červenec 2009
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné
zapsáno 1. únor 1994
vymazáno 21. červenec 2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu v režimu živnosti volné
zapsáno 1. únor 1994
vymazáno 21. červenec 2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 21. červenec 2009
vymazáno 1. červenec 2019
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 6. květen 2015
vymazáno 1. červenec 2019
Statutární orgán
zapsáno 1. únor 1994
vymazáno 12. srpen 1998
zapsáno 1. únor 1994
vymazáno 12. srpen 1998
zapsáno 12. srpen 1998
vymazáno 27. září 2000
zapsáno 12. srpen 1998
vymazáno 28. březen 2006
zapsáno 27. září 2000
vymazáno 2. červen 2004
Rudolf Vošahlík
Chomutov
Den vzniku funkce: 26. červenec 2000
Den zániku funkce: 3. březen 2006
zapsáno 2. červen 2004
vymazáno 28. březen 2006
Ing. Libor Vohánka
Louny
Den vzniku funkce: 3. březen 2006
Den zániku funkce: 20. prosinec 2007
zapsáno 28. březen 2006
vymazáno 7. únor 2008
zapsáno 28. březen 2006
vymazáno 16. červenec 2008
Miroslav Velíšek
Slaný
Den vzniku funkce: 10. červen 2008
Den zániku funkce: 10. únor 2009
zapsáno 16. červenec 2008
vymazáno 2. březen 2009
Jan Ptáček
Praha
Den vzniku funkce: 20. prosinec 2007
Den zániku funkce: 10. únor 2009
zapsáno 7. únor 2008
vymazáno 2. březen 2009
Rudolf Vošahlík
Chomutov
Den vzniku funkce: 10. únor 2009
Den zániku funkce: 7. březen 2011
zapsáno 2. březen 2009
vymazáno 8. duben 2011
Věra Haladiová
okres Karlovy Vary
Den vzniku funkce: 10. únor 2009
Den zániku funkce: 7. březen 2011
zapsáno 2. březen 2009
vymazáno 8. duben 2011
zapsáno 8. duben 2011
vymazáno 15. únor 2019
zapsáno 8. duben 2011
vymazáno 15. červen 2016
zapsáno 15. červen 2016
vymazáno 1. červenec 2019
Rudolf Vošahlík
okres Praha-západ
Den vzniku funkce: 7. březen 2011
Den zániku funkce: 28. únor 2019
zapsáno 15. únor 2019
vymazáno 26. duben 2019
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupují ve všech věcech jednatelé samostatně b) podepisování - podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společ- nosti připojí svůj podpis alespoň jeden z jednatelů s uvedením jména a funkce
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají vždy dva jednatelé společně.
Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat každý z jednatelů samostatně.
zapsáno 21. červenec 2009
Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci
zapsáno 1. únor 1994
vymazáno 12. srpen 1998
KOVOŠrot Děčín a.s. Pepírnická 604/3, Děčín
Podíl: | Vklad: 120 000,-Kč |
zapsáno 12. srpen 1998
vymazáno 2. březen 2009
zapsáno 12. srpen 1998
vymazáno 2. březen 2009
KOVOŠROT GROUP CZ a.s. IČO: 28674286
Papírnická 604/3, 405 02 Děčín
Podíl: | Vklad: 120 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 2. březen 2009
vymazáno 14. červenec 2009
zapsáno 2. březen 2009
vymazáno 14. červenec 2009
KOVOŠROT GROUP CZ a.s. IČO: 28674286
Papírnická 604/3, 405 02 Děčín
Podíl: | Vklad: 120 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 60.00 % |
zapsáno 14. červenec 2009
vymazáno 19. červenec 2011
zapsáno 14. červenec 2009
vymazáno 19. červenec 2011
KOVOŠROT GROUP CZ a.s. IČO: 28674286
Děčín, Papírnická 604/3, PSČ 405 02
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 19. červenec 2011
vymazáno 5. listopad 2012
zapsáno 19. červenec 2011
vymazáno 5. listopad 2012
KOVOŠROT GROUP CZ a.s. IČO: 28674286
Ke Kablu 289/7, Dolní Měcholupy, 102 00 Praha
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
| Druh podílu: základní, označený číslem 1 |
zapsáno 6. květen 2015
vymazáno 15. červenec 2017
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 5. listopad 2012
vymazáno 6. květen 2015
zapsáno 5. listopad 2012
vymazáno 15. červenec 2017
KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. IČO: 28674286
Ke Kablu 289/7, Dolní Měcholupy, 102 00 Praha
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
| Druh podílu: základní, označený číslem 1 |
zapsáno 15. červenec 2017
vymazáno 1. červenec 2019
zapsáno 15. červenec 2017
vymazáno 1. červenec 2019
Dieter Pöhlmann
Spolková republika Německo
zapsáno 1. únor 1994
vymazáno 12. srpen 1998
zapsáno 1. únor 1994
vymazáno 12. srpen 1998
zapsáno 1. únor 1994
vymazáno 12. srpen 1998
zapsáno 12. srpen 1998
vymazáno 21. červenec 2009
Ing. Miroslav Vojáček
Karlovy Vary
Podíl: | Vklad: 80 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 40.00 % |
zapsáno 21. červenec 2009
vymazáno 19. červenec 2011
zapsáno 21. červenec 2009
vymazáno 19. červenec 2011
Základní kapitál
200 000,-Kč
zapsáno 1. únor 1994
vymazáno 1. červenec 2019
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
NOVOSCHROTT, spol. s r.o.
Údaje byly staženy 28. října 2019 z
datové služby justice.cz dle IČO
49789830
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 49789830 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.