MANEL - AQUA spol. s r. o. – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 12729/KSOS Krajský soud v Ostravě
Obchodní firma
MANEL - AQUA spol. s r. o.
Sídlo
Špálova 1, Olomouc
zapsáno 27. leden 1995
vymazáno 1. říjen 2009
Ostružinová 130/4, Nový Svět, 779 00 Olomouc
zapsáno 1. říjen 2009
vymazáno 6. červen 2022
Pod mýtem 2386/38, 785 01 Šternberk
zapsáno 6. červen 2022
vymazáno 22. leden 2024
Pod Mýtem 2386/38, 785 01 Šternberk
Předmět podnikání
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 27. leden 1995
vymazáno 1. říjen 2009
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob
zapsáno 27. leden 1995
vymazáno 1. říjen 2009
provozování parkoviště
zapsáno 27. leden 1995
vymazáno 1. říjen 2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 1. říjen 2009
vymazáno 6. červen 2022
ostraha majetku a osob
zapsáno 1. říjen 2009
vymazáno 1. srpen 2018
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory činnosti: poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost zprostředkování obchodu a služeb velkoobchod a maloobchod skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí pronájem a půjčování věcí movitých poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Statutární orgán
zapsáno 27. leden 1995
vymazáno 1. říjen 2009
zapsáno 27. leden 1995
vymazáno 1. říjen 2009
zapsáno 1. srpen 2018
vymazáno 3. duben 2021
zapsáno 1. říjen 2009
vymazáno 6. červenec 2021
Antonín Mraček
Olomouc
Den vzniku funkce: 27. leden 1995
Den zániku funkce: 11. březen 2022
zapsáno 1. říjen 2009
vymazáno 18. březen 2022
zapsáno 6. červenec 2021
vymazáno 22. leden 2024
zapsáno 6. červen 2022
vymazáno 22. leden 2024
zapsáno 3. duben 2021
vymazáno 6. duben 2024
Jednání za společnost: jednatelé jednají jménem společnosti samostatně.
Každý z jednatelů zastupuje společnost v plném rozsahu samostatně.
Jednatelé zastupují společnost samostatně.
Společnost zastupují vždy nejméně dva jednatelé společně.
Společníci
MANEL - AQUA spol. s r.o. IČO: 61945501
Špálova 1, Olomouc
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 1. červenec 2006
vymazáno 10. březen 2008
zapsáno 1. červenec 2006
vymazáno 10. březen 2008
Antonín Mraček
Olomouc
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 27. leden 1995
vymazáno 1. červenec 2006
zapsáno 27. leden 1995
vymazáno 1. červenec 2006
Luděk Nečesaný
Šternberk
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 27. leden 1995
vymazáno 1. říjen 2009
zapsáno 27. leden 1995
vymazáno 1. říjen 2009
Antonín Mraček
Olomouc
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 10. březen 2008
vymazáno 1. říjen 2009
zapsáno 10. březen 2008
vymazáno 1. říjen 2009
Luděk Nečesaný
Šternberk
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 1. říjen 2009
vymazáno 1. srpen 2018
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 1. srpen 2018
vymazáno 6. červenec 2021
zapsáno 1. říjen 2009
vymazáno 6. červenec 2021
Antonín Mraček
Olomouc
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 1. říjen 2009
vymazáno 1. srpen 2018
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 1. srpen 2018
vymazáno 18. březen 2022
zapsáno 1. říjen 2009
vymazáno 18. březen 2022
Luděk Nečesaný
Šternberk
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 6. červenec 2021
vymazáno 6. červen 2022
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
| Druh podílu: základní |
zapsáno 6. červen 2022
vymazáno 22. leden 2024
zapsáno 6. červenec 2021
vymazáno 22. leden 2024
Jiří Nečesaný
Šternberk
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
| Druh podílu: základní |
zapsáno 6. červen 2022
vymazáno 22. leden 2024
zapsáno 6. červen 2022
vymazáno 22. leden 2024
Luděk Nečesaný
Šternberk
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
| Druh podílu: základní |
zapsáno 22. leden 2024
Jiří Nečesaný
Šternberk
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
| Druh podílu: základní |
zapsáno 22. leden 2024
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
Základní kapitál
100 000,-Kč
Údaje o exekucích
Podrobnosti o exekuci naleznete na originální stránce obchodního rejstříku
justice.cz
zapsáno 27. květen 2005
vymazáno 10. březen 2008
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
MANEL - AQUA spol. s r. o.
Údaje byly staženy 25. června 2024 z
datové služby justice.cz dle IČO
61945501
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 61945501 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.