TRAVELWORLD s.r.o. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 36857/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 19. duben 1995
vymazáno 28. duben 2017
Obchodní firma
ARDOM, spol. s r.o.
zapsáno 19. duben 1995
vymazáno 2. červen 2004
TRAVEL WORLD s.r.o.
zapsáno 2. červen 2004
vymazáno 5. říjen 2004
TRAVELWORLD s.r.o.
zapsáno 5. říjen 2004
vymazáno 29. srpen 2016
TRAVELWORLD s.r.o. v likvidaci
zapsáno 29. srpen 2016
vymazáno 28. duben 2017
Sídlo
Praha - Holešovice
zapsáno 19. duben 1995
vymazáno 7. srpen 2000
Libuš 37, Praha
zapsáno 7. srpen 2000
vymazáno 6. červen 2003
Jičínská 1787/47, Žižkov, 130 00 Praha
zapsáno 6. červen 2003
vymazáno 2. červen 2004
Legerova 60/758, 120 00 Praha
zapsáno 2. červen 2004
vymazáno 28. duben 2017
Předmět podnikání
realitní kancelář
zapsáno 19. duben 1995
vymazáno 1. duben 2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č.455/9l sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného
zapsáno 19. duben 1995
vymazáno 1. duben 2011
zprostředkovatelská činnost v oboru obchodu
zapsáno 19. duben 1995
vymazáno 1. duben 2011
provozování cestovní agentury
zapsáno 6. červen 2003
vymazáno 1. duben 2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 1. duben 2011
vymazáno 1. březen 2017
Statutární orgán
zapsáno 19. duben 1995
vymazáno 7. srpen 2000
zapsáno 19. duben 1995
vymazáno 2. červen 2004
zapsáno 2. červen 2004
vymazáno 18. březen 2005
Andrea Zderka
Praha
Den vzniku funkce: 12. červenec 2007
Den zániku funkce: 18. březen 2010
zapsáno 17. červenec 2007
vymazáno 29. leden 2011
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje jednatel a jedná za ni samostatně. Za společnost se podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu připojí svůj podpis s vyznačením jednatel.
zapsáno 29. srpen 2016
vymazáno 28. duben 2017
Společníci
VM KVANT, s.r.o. IČO: 25402242
U Klikovky 1825/13, Smíchov, 150 00 Praha
Podíl: | Vklad: 25 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 25.00 % |
zapsáno 6. červen 2003
vymazáno 2. červen 2004
zapsáno 6. červen 2003
vymazáno 2. červen 2004
Ing. František Kolář
Praha
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 19. duben 1995
vymazáno 7. srpen 2000
zapsáno 19. duben 1995
vymazáno 7. srpen 2000
Ladislav Ptáček
Praha
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 19. duben 1995
vymazáno 7. srpen 2000
zapsáno 19. duben 1995
vymazáno 7. srpen 2000
Ladislav Ptáček
Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 7. srpen 2000
vymazáno 6. červen 2003
zapsáno 7. srpen 2000
vymazáno 6. červen 2003
Ladislav Ptáček
Praha
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 6. červen 2003
vymazáno 2. červen 2004
zapsáno 6. červen 2003
vymazáno 2. červen 2004
Serhii Brytski
Ukrajina
Podíl: | Vklad: 25 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 25.00 % |
zapsáno 6. červen 2003
vymazáno 2. červen 2004
zapsáno 6. červen 2003
vymazáno 2. červen 2004
Rupert Josef Binder
Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 2. červen 2004
vymazáno 9. duben 2008
zapsáno 2. červen 2004
vymazáno 9. duben 2008
Rupert Josef Binder
Spolková republika Německo
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 9. duben 2008
vymazáno 15. duben 2011
zapsáno 9. duben 2008
vymazáno 15. duben 2011
Andrea Zderka
Ukrajina
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 15. duben 2011
vymazáno 17. duben 2015
zapsáno 15. duben 2011
vymazáno 17. duben 2015
Andrea Zderka
Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 17. duben 2015
vymazáno 20. červen 2016
zapsáno 17. duben 2015
vymazáno 20. červen 2016
Základní kapitál
100 000,-Kč
zapsáno 19. duben 1995
vymazáno 28. duben 2017
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
TRAVELWORLD s.r.o. v likvidaci.
Údaje byly staženy 2. října 2019 z
datové služby justice.cz dle IČO
63674351
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 63674351 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.