Josef Kolář Doksy - Živnostenský rejstřík
NÁZEV: | Josef Kolář | ||
FORMA: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | ||
ADRESA: | Doksy |
Kontakty Josef Kolář
Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:
Tato firma není uvedena v katalogu Živéfirmy.czFirmu znám a chci ji přidat
Živnostenský rejstřík: aktuální údaje údaje s historií
- Jméno a příjmení:
- Josef Kolář
- Adresa sídla:
- Doksy
Živnostenské oprávnění č.1
Provozovny- Předmět podnikání:
- Hostinská činnost
- Druh živnosti:
- Ohlašovací řemeslná
- Vznik oprávnění:
- 20.05.1993
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 09.09.2015
do: 09.09.2050
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 19.05.1999
do: 30.09.2002
Živnostenské oprávnění č.2
Provozovny- Předmět podnikání:
- Hostinská činnost v rozsahu podávání občerstvení
- Druh živnosti:
- Koncesovaná
- Vznik oprávnění:
- 20.05.1993
- Datum zániku:
- 12.09.1996
Provozovny k předmětu podnikání číslo 1. Hostinská činnost
ŽivnostZahájení provozování dne: 20.05.1993
Ukončení provozování dne: 01.04.1994
Identifikační číslo provozovny: 1000316858
Zahájení provozování dne: 01.10.2002
Ukončení provozování dne: 28.02.2005
Provozovny k předmětu podnikání číslo 2. Hostinská činnost v rozsahu podávání občerstvení
ŽivnostZahájení provozování dne: 20.05.1993
Ukončení provozování dne: 12.09.1996
Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku Josef Kolář
Výpis údajů z živnostenského rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informační hodnotu, nenahrazuje oficiální výpis z živnostenského rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit na živnostenském úřadě nebo na místech CzechPoint.
Hledáte jinou osobu se jménem Josef Kolář?
V rejstříku firem máme 55 záznamů k tomuto jménu.Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | Přerov | od 14. ledna 2015 |
IZOLACE A SANACE ZDIVA - PRINS, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | Přerov | od 8. července 2009 |
IZOLACE A SANACE ZDIVA - PRINS, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | Sušice | od 16. prosince 2021 |
BYTSERVIS real s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | Sušice | od 1. ledna 2021 |
BYTSERVIS Sušice, spol. s r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | Sušice | od 16. prosince 2021 |
BYTSERVIS real s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | Sušice | od 28. května 2014 |
BYTSERVIS Sušice, spol. s r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | Sušice | od 30. května 2014 |
SV-Bytservis Sušice, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | Sušice | od 2. ledna 2013 |
SV-Bytservis Sušice, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Josef Kolář | Praha | od 30. listopadu 2021 |
Společenství vlastníků objektu bydlení Jeřabinová č.p. 297, Praha 5 |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | okres Jindřichův Hradec | od 6. listopadu 2015 |
Zemědělské družstvo Hříšice |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | okres Žďár nad Sázavou | od 10. ledna 2020 |
SH ČMS - Okrsek Štěpánov nad Svratkou |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | okres Žďár nad Sázavou | od 28. prosince 2019 |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Brťoví |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | Šumperk | od 30. října 2016 |
Společenství vlastníků jednotek domu Balbínova 8, Šumperk |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Doc. RNDr. JOSEF KOLÁŘ | Praha | od 19. září 2019 |
Česká informatická společnost, z.s. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Josef Kolář | Brno | od 17. března 2023 |
Myslivecké sdružení Svatoslav, z.s. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | okres Třebíč | od 21. srpna 2023 |
Rybářství Kolář, a.s. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | Praha | od 25. srpna 2022 |
IN21 s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | Praha | od 6. ledna 2021 |
IN21 s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | Praha | od 6. října 2023 |
K+K Consulting finance s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | Praha | od 9. srpna 2007 |
K+K Consulting finance s.r.o. |
Další osoby s příjmením kolar ve veřejných rejstřících
Další osoby s podobným jménem ve veřejných rejstřících
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.