Luděk Šebesta Ostrava - Živnostenský rejstřík
NÁZEV: | Luděk Šebesta | ||
FORMA: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | ||
ADRESA: | Ostrava |
Kontakty Luděk Šebesta
Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:
Tato firma není uvedena v katalogu Živéfirmy.czFirmu znám a chci ji přidat
Živnostenský rejstřík: aktuální údaje údaje s historií
- Jméno a příjmení:
- Luděk Šebesta
- Adresa sídla:
- Ostrava
Živnostenské oprávnění č.1
Provozovny- Předmět podnikání:
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Obory činnosti:
-
Výroba plastových a pryžových výrobků
Zahájeno: 01.08.2011
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
Zahájeno: 01.08.2011
Velkoobchod a maloobchod
Zahájeno: 01.08.2011
Projektování elektrických zařízení
Zahájeno: 01.08.2011
Testování, měření, analýzy a kontroly
Zahájeno: 01.08.2011
Zprostředkování obchodu a služeb
Zahájeno: 23.05.2012
Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
Zahájeno: 01.01.2015
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Zahájeno: 03.03.2020
Výroba ostatních výrobků jinde neklasifikovaných modelářství
Zahájeno: 10.08.1992
Ukončeno: 01.08.2011
Technické testování a analýzy kromě příloh z. 455/91 Sb.
Zahájeno: 07.12.1992
Ukončeno: 01.08.2011
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
Zahájeno: 01.08.2011
Ukončeno: 31.12.2014
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Zahájeno: 23.05.2012
Ukončeno: 02.03.2020
- Vznik oprávnění:
- 10.08.1992
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 01.10.2022
do: 30.09.2023
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 01.10.2021
do: 30.09.2022
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 01.10.2020
do: 30.09.2021
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 01.10.2019
do: 30.09.2020
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 01.07.2018
do: 31.08.2018
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 01.07.2017
do: 30.06.2018
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 01.07.2016
do: 30.06.2017
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 02.07.2015
do: 30.06.2016
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 01.07.2014
do: 01.07.2015
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 01.08.2011
do: 31.05.2012
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 01.04.2008
do: 01.04.2009
Živnostenské oprávnění č.2
Provozovny- Předmět podnikání:
- Výroba ostatních výrobků jinde neklasifikovaných modelářství
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 10.08.1992
- Datum zániku:
- 30.06.2008
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 01.04.2008
do: 30.06.2008
Živnostenské oprávnění č.3
Provozovny- Předmět podnikání:
- Technické testování a analýzy kromě příloh z. 455/91 Sb.
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 07.12.1992
- Datum zániku:
- 30.06.2008
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 01.04.2008
do: 30.06.2008
Provozovny k předmětu podnikání číslo 1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
ŽivnostProvozovny:
Identifikační číslo provozovny: 1012326551
Zahájení provozování dne: 01.09.2018
Ukončení provozování dne: 03.06.2019
Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku Luděk Šebesta
Výpis údajů z živnostenského rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informační hodnotu, nenahrazuje oficiální výpis z živnostenského rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit na živnostenském úřadě nebo na místech CzechPoint.
Hledáte jinou osobu se jménem Luděk Šebesta?
V rejstříku firem máme 12 záznamů k tomuto jménu.Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Luděk Šebesta | okres Hodonín | od 14. června 2016 |
AW expres s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Luděk Šebesta | okres Hodonín | od 14. června 2016 |
AW expres s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Luděk Šebesta | okres Hodonín | od 29. června 2022 |
Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Luděk Šebesta | okres Hodonín | od 4. července 2014 |
MSO servis spol. s r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Luděk Šebesta | okres Hodonín | od 8. dubna 1998 |
MSO servis spol. s r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Luděk Šebesta | okres Hodonín | od 14. listopadu 2007 |
OHK servisní, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Luděk Šebesta | okres Hodonín | od 10. července 2014 |
Šebesta, spol. s r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Luděk Šebesta | okres Hodonín | od 18. května 2014 |
Šebesta, spol. s r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Luděk Šebesta | okres Hodonín | od 4. července 2014 |
TVI Kyjov, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Luděk Šebesta | okres Hodonín | od 8. listopadu 2011 |
TVI Kyjov, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Luděk Šebesta | okres Hodonín | od 30. dubna 2016 |
Vinné sklepy Skalák s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Luděk Šebesta | okres Hodonín | od 1. dubna 2016 |
Vinné sklepy Skalák s.r.o. |
Další osoby s příjmením sebesta ve veřejných rejstřících
Další osoby s podobným jménem ve veřejných rejstřících
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.