Miroslav Kolařík okres Brno-venkov - Živnostenský rejstřík
NÁZEV: | Miroslav Kolařík | ||
FORMA: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | ||
ADRESA: | okres Brno-venkov |
Kontakty Miroslav Kolařík
Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:
Tato firma není uvedena v katalogu Živéfirmy.czFirmu znám a chci ji přidat
Živnostenský rejstřík: aktuální údaje údaje s historií
- Jméno a příjmení:
- Miroslav Kolařík
- Adresa sídla:
- okres Brno-venkov
Živnostenské oprávnění č.1
- Předmět podnikání:
-
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
od: 01.07.2000
do: 01.07.2008
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení
od: 01.01.1996
do: 01.07.2000
- Druh živnosti:
- Ohlašovací řemeslná
- Vznik oprávnění:
- 26.10.1992
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.2
- Předmět podnikání:
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Obory činnosti:
-
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zahájeno: 19.02.1992
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Zahájeno: 10.11.1997
- Vznik oprávnění:
- 19.02.1992
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.3
- Předmět podnikání:
- Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení
- Druh živnosti:
- Ohlašovací vázaná
- Vznik oprávnění:
- 26.10.1992
- Datum zániku:
- 31.12.1995
Živnostenské oprávnění č.4
- Předmět podnikání:
- Revize elektrických zařízení
- Druh živnosti:
- Ohlašovací vázaná
- Vznik oprávnění:
- 26.10.1992
- Datum zániku:
- 31.12.1995
Živnostenské oprávnění č.5
- Předmět podnikání:
- obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 19.02.1992
- Datum zániku:
- 30.06.2008
Živnostenské oprávnění č.6
- Předmět podnikání:
- Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 10.11.1997
- Datum zániku:
- 30.06.2008
Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku Miroslav Kolařík
Výpis údajů z živnostenského rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informační hodnotu, nenahrazuje oficiální výpis z živnostenského rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit na živnostenském úřadě nebo na místech CzechPoint.
Hledáte jinou osobu se jménem Miroslav Kolařík?
V rejstříku firem máme 17 záznamů k tomuto jménu.Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kolařík | Zlín | od 23. října 2015 |
Barstav, spol. s r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kolařík | Zlín | od 15. prosince 1999 |
Barstav, spol. s r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kolařík | Zlín | od 17. září 2015 |
Střechy KMB, spol. s r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kolařík | Třebíč | od 23. července 2018 |
Reklamní agentura NoKo s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kolařík | Třebíč | od 21. ledna 2021 |
TILIA company s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kolařík | Třebíč | od 3. listopadu 2015 |
TILIA company s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kolařík | Třebíč | od 5. června 2019 |
TILIA obuv s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kolařík | Třebíč | od 5. června 2019 |
TILIA obuv s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kolařík | Třebíč | od 25. června 2012 |
TILIA shoes s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kolařík | Třebíč | od 25. června 2012 |
TILIA shoes s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kolářík | okres Strakonice | od 27. prosince 2015 |
Auto klub Otava Katovice v AČR |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kolářík | okres Strakonice | od 21. dubna 2021 |
Okresní fotbalový svaz Strakonice |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kolářík | okres Strakonice | od 9. května 2014 |
SK Otava Katovice - fotbal, spol. s r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kolařík | Prostějov | od 15. září 2016 |
KSK wood s.r.o., v likvidaci |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
RNDr. MIROSLAV KOLAŘÍK PhD. | okres Praha-západ | od 8. února 2023 |
Okrašlovací spolek v Jílovém u Prahy |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kolářík | okres Jindřichův Hradec | od 9. února 2013 |
MS VELKÁ LHOTA, z.s. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Miroslav Kolařík | okres Jindřichův Hradec | od 5. června 2021 |
MS VELKÁ LHOTA, z.s. |
Další osoby s příjmením kolarik ve veřejných rejstřících
Další osoby s podobným jménem ve veřejných rejstřících
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.