Jana Svatoňová Pardubice - Živnostenský rejstřík
NÁZEV: | Jana Svatoňová | ||
FORMA: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | ||
ADRESA: | Pardubice |
Kontakty Jana Svatoňová
Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:
Tato firma není uvedena v katalogu Živéfirmy.czFirmu znám a chci ji přidat
Živnostenský rejstřík: aktuální údaje údaje s historií
- Jméno a příjmení:
- Jana Svatoňová
od 20.1.1992
- Adresa sídla:
- Pardubice
Živnostenské oprávnění č.1
- Předmět podnikání:
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Obory činnosti:
-
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zahájeno: 20.1.1992
Zprostředkovatelská činnost v obchodě a v informačním servisu
Zahájeno: 7.3.1995
Dodávky administrativních prací pro podnikatelské subjekty
Zahájeno: 20.6.1995
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 20.1.1992
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.2
- Předmět podnikání:
- Dodávky administrativně účetnických prací pro podnikatelské subjekty
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 20.6.1995
- Zánik oprávnění:
- 18.1.2001
Živnostenské oprávnění č.3
- Předmět podnikání:
- Vedení účetnictví
- Druh živnosti:
- Ohlašovací vázaná
- Vznik oprávnění:
- 20.6.1995
- Zánik oprávnění:
- 14.11.2001
Živnostenské oprávnění č.4
- Předmět podnikání:
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 20.1.1992
- Zánik oprávnění:
- 30.6.2008
Živnostenské oprávnění č.5
- Předmět podnikání:
- Zprostředkovatelská činnost v obchodě a v informačním servisu
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 7.3.1995
- Zánik oprávnění:
- 30.6.2008
Živnostenské oprávnění č.6
- Předmět podnikání:
- Dodávky administrativních prací pro podnikatelské subjekty
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 20.6.1995
- Zánik oprávnění:
- 30.6.2008
Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku Jana Svatoňová
Výpis údajů z živnostenského rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informační hodnotu, nenahrazuje oficiální výpis z živnostenského rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit na živnostenském úřadě nebo na místech CzechPoint.
Hledáte jinou osobu se jménem Jana Svatoňová?
V rejstříku firem máme 14 záznamů k tomuto jménu.Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
JUDr. Jana Svatoňová | Praha | od 12. prosince 2006 |
ADE,s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
JUDr. Jana Svatoňová | Praha | od 1. dubna 2016 |
ELBES, s.r.o. v likvidaci |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
JUDr. Jana Svatoňová | Praha | od 1. dubna 2016 |
Film a Video Studio Prague, spol. s r.o. v likvidaci |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
JUDr. Jana Svatoňová | Praha | od 1. dubna 2016 |
FLT, s.r.o. v likvidaci |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
JUDr. Jana Svatoňová | Praha | od 1. dubna 2016 |
Nadační fond Antonína Drobníka |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
JUDr. Jana Svatoňová | Praha | od 2. února 2007 |
Nadační fond Antonína Drobníka |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
JUDr. Jana Svatoňová | Praha | od 6. března 2012 |
Nadační fond Healthy Heart |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
JUDr. Jana Svatoňová | Praha | od 1. dubna 2016 |
ORIN, a.s. v likvidaci |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
JUDr. Jana Svatoňová | Praha | od 23. listopadu 2017 |
Společenství vlastníků Pujmanové 1546/40 |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jana Svatoňová | Praha | od 23. srpna 2014 |
Nadační fond na podporu a rozvoj zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. JANA KELLNEROVÁ | okres Vyškov | od 23. června 2022 |
Šohajíček, z. s. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jana Svatoňová | Praha | od 26. května 2022 |
Společenství pro dům Marie Podvalové 939, Praha 9 |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jana Svatoňová | Praha | od 22. června 2016 |
Společenství vlastníků jednotek domu U Pernštejnských 1379, Praha 4 |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jana Svatoňová | okres Rakovník | od 29. března 2023 |
Responsible services s.r.o. |
Další osoby s příjmením svatonova ve veřejných rejstřících
Další osoby s podobným jménem ve veřejných rejstřících
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.