Lenka Šůsová okres Hlavní město Praha - Živnostenský rejstřík
NÁZEV: | Lenka Šůsová | ||
FORMA: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | ||
ADRESA: | okres Hlavní město Praha |
Kontakty Lenka Šůsová
Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:
Tato firma není uvedena v katalogu Živéfirmy.czFirmu znám a chci ji přidat
Živnostenský rejstřík: aktuální údaje údaje s historií
- Jméno a příjmení:
- Lenka Šůsová
- Adresa sídla:
- okres Hlavní město Praha
Živnostenské oprávnění č.1
Provozovny- Předmět podnikání:
- Hostinská činnost
- Druh živnosti:
- Ohlašovací řemeslná
- Vznik oprávnění:
- 01.03.1995
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 24.06.2019
do: 24.06.2029
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 01.07.2013
do: 31.12.2014
Živnostenské oprávnění č.2
Provozovny- Předmět podnikání:
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Obory činnosti:
-
Zprostředkování obchodu a služeb
Zahájeno: 09.06.2014
Velkoobchod a maloobchod
Zahájeno: 09.06.2014
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Zahájeno: 03.03.2020
Realitní kancelář
Zahájeno: 15.02.1993
Ukončeno: 09.06.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona/
Zahájeno: 02.12.1996
Ukončeno: 09.06.2014
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Zahájeno: 09.06.2014
Ukončeno: 02.03.2020
- Vznik oprávnění:
- 15.02.1993
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 24.06.2019
do: 24.06.2029
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 01.07.2013
do: 18.05.2014
Živnostenské oprávnění č.3
Provozovny- Předmět podnikání:
- Realitní kancelář
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 15.02.1993
- Datum zániku:
- 30.06.2008
Živnostenské oprávnění č.4
Provozovny- Předmět podnikání:
- ubytovací služby v kategorii hotel-pension včetně hostinských služeb
- Druh živnosti:
- Koncesovaná
- Vznik oprávnění:
- 14.01.1993
- Datum zániku:
- 14.01.1995
Živnostenské oprávnění č.5
Provozovny- Předmět podnikání:
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona/
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 02.12.1996
- Datum zániku:
- 30.06.2008
Provozovny k předmětu podnikání číslo 1. Hostinská činnost
ŽivnostIdentifikační číslo provozovny: 1005766665
Zahájení provozování dne: 01.03.1995
Ukončení provozování dne: 20.02.1997
Provozovny k předmětu podnikání číslo 2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
ŽivnostProvozovny:
Identifikační číslo provozovny: 1005766665
Zahájení provozování dne: 20.02.1997
Ukončení provozování dne: 31.01.2001
Provozovny k předmětu podnikání číslo 5. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona/
ŽivnostIdentifikační číslo provozovny: 1005766665
Zahájení provozování dne: 20.02.1997
Ukončení provozování dne: 30.06.2008
Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku Lenka Šůsová
Výpis údajů z živnostenského rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informační hodnotu, nenahrazuje oficiální výpis z živnostenského rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit na živnostenském úřadě nebo na místech CzechPoint.
Hledáte jinou osobu se jménem Lenka Šůsová?
V rejstříku firem máme 5 záznamů k tomuto jménu.Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Lenka Šůsová | Praha | od 6. srpna 2017 |
Quentin Management, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Lenka Šůsová | Praha | od 14. října 2008 |
Quentin Management, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Mgr. LENKA ŠŮSOVÁ | Praha | od 30. ledna 2022 |
Společenství vlastníků Kladenská 535 - 538, Praha |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Mgr. LENKA ŠŮSOVÁ | Praha | od 20. října 2021 |
Společenství vlastníků Velvarská 1650, Praha |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Lenka Šůsová | okres Plzeň-jih | od 28. června 2017 |
Pila Nepomuk, s.r.o. |
Další osoby s příjmením susova ve veřejných rejstřících
Další osoby s podobným jménem ve veřejných rejstřících
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.