Blanka Vávrová okres Hlavní město Praha - Živnostenský rejstřík
NÁZEV: | Blanka Vávrová | ||
FORMA: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | ||
ADRESA: | okres Hlavní město Praha |
Kontakty Blanka Vávrová
Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:
Tato firma není uvedena v katalogu Živéfirmy.czFirmu znám a chci ji přidat
Živnostenský rejstřík: aktuální údaje údaje s historií
- Jméno a příjmení:
- Blanka Vávrová
- Adresa sídla:
- okres Hlavní město Praha
Živnostenské oprávnění č.1
- Předmět podnikání:
-
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od: 22.02.2001
do: 13.06.2005
- Druh živnosti:
- Ohlašovací vázaná
- Vznik oprávnění:
- 06.06.1994
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.2
- Předmět podnikání:
- Vedení účetnictví
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 06.06.1994
- Datum zániku:
- 22.02.2001
Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku Blanka Vávrová
Výpis údajů z živnostenského rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informační hodnotu, nenahrazuje oficiální výpis z živnostenského rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit na živnostenském úřadě nebo na místech CzechPoint.
Hledáte jinou osobu se jménem Blanka Vávrová?
V rejstříku firem máme 18 záznamů k tomuto jménu.Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
BLANKA VÁVROVÁ MBA | okres Pelhřimov | od 1. června 2023 |
AGRO Jinín a.s. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
BLANKA VÁVROVÁ MBA | okres Pelhřimov | od 1. dubna 2021 |
AGS AGRO České Budějovice a.s. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
BLANKA VÁVROVÁ MBA | okres Pelhřimov | od 1. července 2024 |
DZV NOVA, a.s. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
BLANKA VÁVROVÁ MBA | okres Pelhřimov | od 1. prosince 2022 |
RYNAGRO a.s. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Mgr. Blanka Buršíková | Ústí nad Orlicí | od 17. listopadu 2017 |
DWLa s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Mgr. Blanka Buršíková | Ústí nad Orlicí | od 27. června 2007 |
DWLa s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Mgr. BLANKA BURŠÍKOVÁ MBA | Ústí nad Orlicí | od 15. listopadu 2017 |
eMode s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Mgr. BLANKA BURŠÍKOVÁ MBA | Ústí nad Orlicí | od 15. listopadu 2017 |
eMode s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Mgr. Blanka Buršíková | Ústí nad Orlicí | od 17. listopadu 2017 |
EWE s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Mgr. Blanka Buršíková | Ústí nad Orlicí | od 29. září 1997 |
EWE s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Mgr. Blanka Buršíková | Ústí nad Orlicí | od 15. března 2007 |
iPARTNER s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Mgr. BLANKA BURŠÍKOVÁ MBA | Ústí nad Orlicí | od 15. listopadu 2017 |
Techunion s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Mgr. BLANKA BURŠÍKOVÁ MBA | Ústí nad Orlicí | od 15. listopadu 2017 |
Techunion s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Mgr. Blanka Buršíková | Ústí nad Orlicí | od 13. dubna 2013 |
VIA SOLIS s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Mgr. Blanka Buršíková | Ústí nad Orlicí | od 1. září 2007 |
VIA SOLIS s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Blanka Vávrová | Bruntál | od 9. února 2022 |
Jaroslav Vávra, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. BLANKA VÁVROVÁ | Bruntál | od 6. srpna 2020 |
Kontulari s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. BLANKA VÁVROVÁ | Bruntál | od 6. srpna 2020 |
Kontulari s.r.o. |
Další osoby s příjmením vavrova ve veřejných rejstřících
Další osoby s podobným jménem ve veřejných rejstřících
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.