Ing. Josef Kolář Kladno - Živnostenský rejstřík
NÁZEV: | Ing. Josef Kolář | ||
FORMA: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | ||
ADRESA: | Kladno |
Kontakty Ing. Josef Kolář
Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:
Tato firma není uvedena v katalogu Živéfirmy.czFirmu znám a chci ji přidat
Živnostenský rejstřík: aktuální údaje údaje s historií
- Jméno a příjmení:
- Ing. Josef Kolář
- Adresa sídla:
- Kladno
Živnostenské oprávnění č.1
Provozovny- Předmět podnikání:
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Obory činnosti:
-
Velkoobchod a maloobchod
Zahájeno: 26.01.2011
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
Zahájeno: 26.01.2011
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Zahájeno: 26.01.2011
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Zahájeno: 23.12.1992
Ukončeno: 26.01.2011
Specializovaný maloobchod
Zahájeno: 01.01.1993
Ukončeno: 26.01.2011
Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zahájeno: 01.01.1993
Ukončeno: 26.01.2011
- Vznik oprávnění:
- 23.12.1992
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.2
Provozovny- Předmět podnikání:
-
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Organizační a ekonomické poradenství
od: 23.12.1992
do: 13.06.2001
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vymezení předmětu činnosti:
-
- poradenství v oblasti financí a investic
Zahájeno: 13.06.2001
Ukončeno: 30.06.2008
- organizační a ekonomické poradenství
Zahájeno: 13.06.2001
Ukončeno: 30.06.2008
- podnikatelské poradenství
Zahájeno: 13.06.2001
Ukončeno: 30.06.2008
- Vznik oprávnění:
- 23.12.1992
- Datum zániku:
- 30.06.2008
Živnostenské oprávnění č.3
Provozovny- Předmět podnikání:
- Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 01.01.1993
- Datum zániku:
- 30.06.2008
Živnostenské oprávnění č.4
Provozovny- Předmět podnikání:
- Specializovaný maloobchod
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vymezení předmětu činnosti:
-
- nealkoholickými nápoji
Zahájeno: 13.06.2001
Ukončeno: 30.06.2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
Zahájeno: 13.06.2001
Ukončeno: 30.06.2008
- ovocem a zeleninou
Zahájeno: 13.06.2001
Ukončeno: 30.06.2008
- masnými výrobky
Zahájeno: 13.06.2001
Ukončeno: 30.06.2008
- rybami a drůbeží
Zahájeno: 13.06.2001
Ukončeno: 30.06.2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
Zahájeno: 13.06.2001
Ukončeno: 30.06.2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
Zahájeno: 13.06.2001
Ukončeno: 30.06.2008
- obuví a koženým zbožím
Zahájeno: 13.06.2001
Ukončeno: 30.06.2008
- potravinami a pochutinami
Zahájeno: 13.06.2001
Ukončeno: 30.06.2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
Zahájeno: 13.06.2001
Ukončeno: 30.06.2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
Zahájeno: 13.06.2001
Ukončeno: 30.06.2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
Zahájeno: 13.06.2001
Ukončeno: 30.06.2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
Zahájeno: 13.06.2001
Ukončeno: 30.06.2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
Zahájeno: 13.06.2001
Ukončeno: 30.06.2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
Zahájeno: 13.06.2001
Ukončeno: 30.06.2008
- potřebami pro sport a volný čas
Zahájeno: 13.06.2001
Ukončeno: 30.06.2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
Zahájeno: 13.06.2001
Ukončeno: 30.06.2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
Zahájeno: 13.06.2001
Ukončeno: 30.06.2008
- tuhými palivy
Zahájeno: 13.06.2001
Ukončeno: 30.06.2008
- zkapalněnými plyny v kovových tlakových nádobách
Zahájeno: 13.06.2001
Ukončeno: 30.06.2008
- Vznik oprávnění:
- 01.01.1993
- Datum zániku:
- 30.06.2008
Provozovny k předmětu podnikání číslo 1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
ŽivnostProvozovny:
Identifikační číslo provozovny: 1002628920
Zahájení provozování dne: 13.06.2001
Ukončení provozování dne: 12.01.2011
Identifikační číslo provozovny: 1002628938
Zahájení provozování dne: 13.06.2001
Ukončení provozování dne: 12.01.2011
Provozovny:
Identifikační číslo provozovny: 1002628938
Zahájení provozování dne: 01.01.1993
Ukončení provozování dne: 12.01.2011
Identifikační číslo provozovny: 1002628920
Zahájení provozování dne: 01.01.1993
Ukončení provozování dne: 12.01.2011
Provozovny:
Identifikační číslo provozovny: 1002628938
Zahájení provozování dne: 23.12.1992
Ukončení provozování dne: 12.01.2011
Provozovny k předmětu podnikání číslo 2. Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
ŽivnostIdentifikační číslo provozovny: 1002628938
Zahájení provozování dne: 23.12.1992
Ukončení provozování dne: 30.06.2008
Zahájení provozování dne: 05.08.1993
Ukončení provozování dne: 30.04.2001
Provozovny k předmětu podnikání číslo 3. Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
ŽivnostIdentifikační číslo provozovny: 1002628938
Zahájení provozování dne: 01.01.1993
Ukončení provozování dne: 30.06.2008
Identifikační číslo provozovny: 1002628920
Zahájení provozování dne: 01.01.1993
Ukončení provozování dne: 30.06.2008
Provozovny k předmětu podnikání číslo 4. Specializovaný maloobchod
ŽivnostIdentifikační číslo provozovny: 1002628938
Zahájení provozování dne: 13.06.2001
Ukončení provozování dne: 30.06.2008
Identifikační číslo provozovny: 1002628920
Zahájení provozování dne: 13.06.2001
Ukončení provozování dne: 30.06.2008
Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku Ing. Josef Kolář
Výpis údajů z živnostenského rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informační hodnotu, nenahrazuje oficiální výpis z živnostenského rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit na živnostenském úřadě nebo na místech CzechPoint.
Hledáte jinou osobu se jménem Ing. Josef Kolář?
V rejstříku firem máme 55 záznamů k tomuto jménu.Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | Přerov | od 14. ledna 2015 |
IZOLACE A SANACE ZDIVA - PRINS, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | Přerov | od 8. července 2009 |
IZOLACE A SANACE ZDIVA - PRINS, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | Sušice | od 16. prosince 2021 |
BYTSERVIS real s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | Sušice | od 1. ledna 2021 |
BYTSERVIS Sušice, spol. s r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | Sušice | od 16. prosince 2021 |
BYTSERVIS real s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | Sušice | od 28. května 2014 |
BYTSERVIS Sušice, spol. s r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | Sušice | od 30. května 2014 |
SV-Bytservis Sušice, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | Sušice | od 2. ledna 2013 |
SV-Bytservis Sušice, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Josef Kolář | Praha | od 30. listopadu 2021 |
Společenství vlastníků objektu bydlení Jeřabinová č.p. 297, Praha 5 |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | okres Jindřichův Hradec | od 6. listopadu 2015 |
Zemědělské družstvo Hříšice |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | okres Žďár nad Sázavou | od 10. ledna 2020 |
SH ČMS - Okrsek Štěpánov nad Svratkou |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | okres Žďár nad Sázavou | od 28. prosince 2019 |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Brťoví |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | Šumperk | od 30. října 2016 |
Společenství vlastníků jednotek domu Balbínova 8, Šumperk |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Doc. RNDr. JOSEF KOLÁŘ | Praha | od 19. září 2019 |
Česká informatická společnost, z.s. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Josef Kolář | Brno | od 17. března 2023 |
Myslivecké sdružení Svatoslav, z.s. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | okres Třebíč | od 21. srpna 2023 |
Rybářství Kolář, a.s. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | Praha | od 25. srpna 2022 |
IN21 s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | Praha | od 6. ledna 2021 |
IN21 s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | Praha | od 6. října 2023 |
K+K Consulting finance s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Kolář | Praha | od 9. srpna 2007 |
K+K Consulting finance s.r.o. |
Další osoby s příjmením kolar ve veřejných rejstřících
Další osoby s podobným jménem ve veřejných rejstřících
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.