Josef Sládek Kostelec nad Orlicí - Živnostenský rejstřík
NÁZEV: | Josef Sládek | ||
FORMA: | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství | ||
ADRESA: | Kostelec nad Orlicí |
Kontakty Josef Sládek
Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:
Tato firma není uvedena v katalogu Živéfirmy.czFirmu znám a chci ji přidat
Živnostenský rejstřík: aktuální údaje údaje s historií
- Jméno a příjmení:
- Josef Sládek
- Adresa sídla:
- Kostelec nad Orlicí
Živnostenské oprávnění č.1
Provozovny- Předmět podnikání:
-
Opravy silničních vozidel
Opravy motorových vozidel
od: 24.03.1992
do: 01.03.2000
- Druh živnosti:
- Ohlašovací řemeslná
- Vznik oprávnění:
- 01.01.1993
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.2
Provozovny- Předmět podnikání:
-
Zámečnictví, nástrojářství
Zámečnictví
od: 12.06.1995
do: 01.07.2008
- Druh živnosti:
- Ohlašovací řemeslná
- Vznik oprávnění:
- 08.06.1995
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.3
Provozovny- Předmět podnikání:
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Obory činnosti:
-
Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zahájeno: 01.01.1993
Provozování autobazaru zprostředkování prodeje a půjčování automobilů a přívěsů
Zahájeno: 01.01.1993
Pronájem a půjčování věcí movitých
Zahájeno: 20.12.2000
Reklamní činnost a marketing
Zahájeno: 20.12.2000
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Zahájeno: 10.12.2001
- Vznik oprávnění:
- 01.01.1993
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.4
Provozovny- Předmět podnikání:
- Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 01.01.1993
- Datum zániku:
- 30.06.2008
Živnostenské oprávnění č.5
Provozovny- Předmět podnikání:
-
Provozování autobazaru zprostředkování prodeje a půjčování automobilů a přívěsů
Provozování autobazaru včetně půjčování automobilů a přívěsů
od: 15.05.1992
do: 01.12.1992
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 01.01.1993
- Datum zániku:
- 30.06.2008
Živnostenské oprávnění č.6
Provozovny- Předmět podnikání:
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 20.12.2000
- Datum zániku:
- 30.06.2008
Živnostenské oprávnění č.7
Provozovny- Předmět podnikání:
- Reklamní činnost a marketing
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 20.12.2000
- Datum zániku:
- 30.06.2008
Živnostenské oprávnění č.8
Provozovny- Předmět podnikání:
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vymezení předmětu činnosti:
- - skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu
Zahájeno: 10.12.2001
Ukončeno: 30.06.2008
- Vznik oprávnění:
- 10.12.2001
- Datum zániku:
- 30.06.2008
Provozovny k předmětu podnikání číslo 1. Opravy silničních vozidel
ŽivnostZahájení provozování dne: 01.01.1993
Ukončení provozování dne: 03.01.1996
Identifikační číslo provozovny: 1007172240
Zahájení provozování dne: 03.01.1996
Provozovny k předmětu podnikání číslo 2. Zámečnictví, nástrojářství
ŽivnostIdentifikační číslo provozovny: 1007172240
Zahájení provozování dne: 08.06.1995
Provozovny k předmětu podnikání číslo 3. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
ŽivnostProvozovny:
Identifikační číslo provozovny: 1007172240
Zahájení provozování dne: 10.12.2001
Provozovny:
Identifikační číslo provozovny: 1007172240
Zahájení provozování dne: 01.01.2001
Provozovny:
Identifikační číslo provozovny: 1007172240
Zahájení provozování dne: 01.01.2001
Provozovny:
Identifikační číslo provozovny: 1007172240
Zahájení provozování dne: 20.07.1993
Provozovny:
Identifikační číslo provozovny: 1007172240
Zahájení provozování dne: 25.05.1993
Provozovny k předmětu podnikání číslo 4. Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
ŽivnostAdresa: 517 41, Kostelec nad Orlicí
Zahájení provozování dne: 01.01.1993
Ukončení provozování dne: 03.01.1996
Identifikační číslo provozovny: 1007172240
Zahájení provozování dne: 25.05.1993
Ukončení provozování dne: 30.06.2008
Zahájení provozování dne: 17.01.1994
Ukončení provozování dne: 29.01.1997
Zahájení provozování dne: 17.01.1994
Ukončení provozování dne: 29.01.1997
Provozovny k předmětu podnikání číslo 5. Provozování autobazaru zprostředkování prodeje a půjčování automobilů a přívěsů
ŽivnostAdresa: 517 41, Kostelec nad Orlicí
Zahájení provozování dne: 01.01.1993
Ukončení provozování dne: 20.07.1993
Identifikační číslo provozovny: 1007172240
Zahájení provozování dne: 20.07.1993
Ukončení provozování dne: 30.06.2008
Provozovny k předmětu podnikání číslo 6. Pronájem a půjčování věcí movitých
ŽivnostIdentifikační číslo provozovny: 1007172240
Zahájení provozování dne: 01.01.2001
Ukončení provozování dne: 30.06.2008
Provozovny k předmětu podnikání číslo 7. Reklamní činnost a marketing
ŽivnostIdentifikační číslo provozovny: 1007172240
Zahájení provozování dne: 01.01.2001
Ukončení provozování dne: 30.06.2008
Provozovny k předmětu podnikání číslo 8. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
ŽivnostIdentifikační číslo provozovny: 1007172240
Zahájení provozování dne: 10.12.2001
Ukončení provozování dne: 30.06.2008
Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku Josef Sládek
Výpis údajů z živnostenského rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informační hodnotu, nenahrazuje oficiální výpis z živnostenského rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit na živnostenském úřadě nebo na místech CzechPoint.
Hledáte jinou osobu se jménem Josef Sládek?
V rejstříku firem máme 9 záznamů k tomuto jménu.Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Bc. Josef Sládek | okres České Budějovice | od 8. srpna 2023 |
ICENET CZ s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Bc. Josef Sládek | okres České Budějovice | od 3. srpna 2023 |
ICENET CZ s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Josef Sládek | Olomouc | od 15. listopadu 2016 |
BSV, v.o.s. v likvidaci |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Josef Sládek | Olomouc | od 15. listopadu 2016 |
BSV, v.o.s. v likvidaci |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Sládek | Praha | od 29. dubna 1993 |
MATYS spol. s r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Sládek | Mohelnice | od 20. června 2022 |
FK MOHELNICE z.s. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Sládek | Brno | od 9. září 2017 |
ROLUstav s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Sládek | Brno | od 21. listopadu 2016 |
ROLUstav s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Josef Sládek | Kadaň | od 20. května 2021 |
Společenství vlastníků bytových jednotek domu č.p. 1621 a 1622 ul. Chomutovská, Kadaň |
Další osoby s příjmením sladek ve veřejných rejstřících
Další osoby s podobným jménem ve veřejných rejstřících
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.