Jiří Tuček Brno - Živnostenský rejstřík
NÁZEV: | Jiří Tuček | ||
FORMA: | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství | ||
ADRESA: | Brno |
Kontakty Jiří Tuček
Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:
Tato firma není uvedena v katalogu Živéfirmy.czFirmu znám a chci ji přidat
Živnostenský rejstřík: aktuální údaje údaje s historií
- Jméno a příjmení:
- Jiří Tuček
- Adresa sídla:
- Brno
Živnostenské oprávnění č.1
- Předmět podnikání:
-
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od: 30.07.2001
do: 01.07.2008
- Druh živnosti:
- Ohlašovací řemeslná
- Vznik oprávnění:
- 30.07.2001
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 03.02.2016
do: 03.02.2035
Živnostenské oprávnění č.2
- Předmět podnikání:
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Obory činnosti:
-
Velkoobchod a maloobchod
Zahájeno: 05.02.2016
Opravy lékařských přístrojů a nástrojů a zdravotnických potřeb
Zahájeno: 06.04.1992
Ukončeno: 05.02.2016
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zahájeno: 31.01.1994
Ukončeno: 05.02.2016
- Vznik oprávnění:
- 06.04.1992
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 03.02.2016
do: 03.02.2035
Živnostenské oprávnění č.3
- Předmět podnikání:
- opravy lékařských přístrojů a nástrojů a zdrav. potřeb
- Druh živnosti:
- Koncesovaná
- Vznik oprávnění:
- 06.04.1992
- Datum zániku:
- 31.12.1995
Živnostenské oprávnění č.4
- Předmět podnikání:
- Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 31.01.1994
- Datum zániku:
- 30.06.2008
Živnostenské oprávnění č.5
- Předmět podnikání:
- Opravy lékařských přístrojů a nástrojů a zdravotnických potřeb
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 06.04.1992
- Datum zániku:
- 30.06.2008
Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku Jiří Tuček
Výpis údajů z živnostenského rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informační hodnotu, nenahrazuje oficiální výpis z živnostenského rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit na živnostenském úřadě nebo na místech CzechPoint.
Hledáte jinou osobu se jménem Jiří Tuček?
V rejstříku firem máme 40 záznamů k tomuto jménu.Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Jiří Tuček | okres České Budějovice | od 13. dubna 2021 |
MTaD s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Jiří Tuček | okres České Budějovice | od 13. dubna 2021 |
MTaD s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jiří Tuček | okres Žďár nad Sázavou | od 16. června 2022 |
Hospodářské obchodní družstvo Jabloňov - Ruda |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Jiří Tuček | Praha | od 29. března 2016 |
Asociace průvodců České republiky z.s. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Jiří Tuček | Praha | od 20. prosince 2019 |
Společenství vlastníků jednotek Dreyerova 595-598 |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jiří Tuček | Praha | od 18. června 2021 |
PILUM s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jiří Tuček | Praha | od 10. října 2005 |
PILUM s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Mgr. Jiří Tuček | Kolín | od 5. března 2020 |
Správa městských sportovišť Kolín, a.s. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Mgr. Jiří Tuček | Kolín | od 11. března 2022 |
Tělocvičná jednota Sokol Kolín - atletika |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Jiří Tuček | Praha | od 14. listopadu 2007 |
Společenství vlastníků Košík, Vajdova 1040, 1041, 1042 |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jiří Tuček | Týniště nad Orlicí | od 30. června 2022 |
Klimasolar s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jiří Tuček | Týniště nad Orlicí | od 28. června 2011 |
Klimasolar s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jiří Tuček | Teplice | od 27. března 2015 |
TT-TUČEK s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jiří Tuček | Teplice | od 18. března 2003 |
TT-TUČEK s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jiří Tuček | okres Pelhřimov | od 29. června 2016 |
THOD s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jiří Tuček | okres Pelhřimov | od 21. dubna 2011 |
THOD s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jiří Tuček | okres Pelhřimov | od 29. června 2016 |
TKT Energie s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jiří Tuček | okres Pelhřimov | od 16. července 2009 |
TKT Energie s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jiří Tuček | České Budějovice | od 1. července 2021 |
Společenství vlastníků bytových jednotek Rudolfovská 509 České Budějovice |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jiří Tuček | Praha | od 26. dubna 2019 |
Decide Entertainment s.r.o. |
Další osoby s příjmením tucek ve veřejných rejstřících
Další osoby s podobným jménem ve veřejných rejstřících
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.