Ing. Jan Kavka okres České Budějovice - Živnostenský rejstřík
NÁZEV: | Ing. Jan Kavka | ||
FORMA: | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství | ||
ADRESA: | okres České Budějovice |
Kontakty Ing. Jan Kavka
Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:
Tato firma není uvedena v katalogu Živéfirmy.czFirmu znám a chci ji přidat
Živnostenský rejstřík: aktuální údaje údaje s historií
- Jméno a příjmení:
- Ing. Jan Kavka
- Adresa sídla:
- okres České Budějovice
Živnostenské oprávnění č.1
- Předmět podnikání:
- Realitní zprostředkování
- Druh živnosti:
- Ohlašovací vázaná
- Vznik oprávnění:
- 07.04.2021
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.2
- Předmět podnikání:
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Obory činnosti:
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Zahájeno: 07.04.2021
- Vznik oprávnění:
- 07.04.2021
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.3
- Předmět podnikání:
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
- Druh živnosti:
- Ohlašovací vázaná
- Vznik oprávnění:
- 18.11.1996
- Datum zániku:
- 01.08.2001
Živnostenské oprávnění č.4
- Předmět podnikání:
- ekonomické, organizační a účetní poradenství
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 18.11.1996
- Datum zániku:
- 14.11.2000
Živnostenské oprávnění č.5
- Předmět podnikání:
- Ekonomické a organizační poradenství
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 18.11.1996
- Datum zániku:
- 30.06.2008
Živnostenské oprávnění č.6
- Předmět podnikání:
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Obory činnosti:
- Ekonomické a organizační poradenství
Zahájeno: 18.11.1996
Ukončeno: 09.04.2014
- Vznik oprávnění:
- 18.11.1996
- Datum zániku:
- 09.04.2014
Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku Ing. Jan Kavka
Výpis údajů z živnostenského rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informační hodnotu, nenahrazuje oficiální výpis z živnostenského rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit na živnostenském úřadě nebo na místech CzechPoint.
Hledáte jinou osobu se jménem Ing. Jan Kavka?
V rejstříku firem máme 13 záznamů k tomuto jménu.Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
JUDr. Jan Kavka | Praha | od 31. srpna 1999 |
M - tronik, spol. s r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jan Kavka | Praha | od 31. srpna 2015 |
AliaWeb.cz, a.s. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Jan Kavka | okres České Budějovice | od 25. dubna 2014 |
Budějická ekoenergetika s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Jan Kavka | okres České Budějovice | od 26. ledna 2009 |
Budějická ekoenergetika s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Jan Kavka | okres České Budějovice | od 24. srpna 2009 |
Česká ekoenergetika s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Jan Kavka | okres České Budějovice | od 18. března 2021 |
Ševcovina s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jan Kavka | okres Karviná | od 12. března 2021 |
Kroužek krojovaných horníků Barbora, z. s. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jan Kavka | okres České Budějovice | od 20. října 2018 |
Kavka-stavební, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jan Kavka | okres České Budějovice | od 1. října 2018 |
Kavka-stavební, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Jan Kavka | okres Praha-západ | od 24. dubna 2024 |
MODUS, spol. s r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Jan Kavka | okres Praha-západ | od 14. února 2023 |
Společenství vlastníků budovy č.p. 838 rekreačního areálu Bublava |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jan Kavka | Praha | od 12. srpna 2024 |
Stavby-Kavka s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jan Kavka | Praha | od 24. ledna 2023 |
Stavby-Kavka s.r.o. |
Další osoby s příjmením kavka ve veřejných rejstřících
Další osoby s podobným jménem ve veřejných rejstřících
Aashu Kapoor
Aashu Kamur Kapoor
Abdelkader Kasem
ABDELOUAHED KARZAZI
Abdolreza Kashikalhori
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.