Roman Král Litvínov - Živnostenský rejstřík
NÁZEV: | Roman Král | ||
FORMA: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | ||
ADRESA: | Litvínov |
Kontakty Roman Král
Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:
Tato firma není uvedena v katalogu Živéfirmy.czFirmu znám a chci ji přidat
Živnostenský rejstřík: aktuální údaje údaje s historií
- Jméno a příjmení:
- Roman Král
- Adresa sídla:
- Litvínov
Živnostenské oprávnění č.1
Provozovny- Předmět podnikání:
- Topenářství
- Druh živnosti:
- Ohlašovací řemeslná
- Vznik oprávnění:
- 11.05.1998
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 24.03.2005
do: 24.03.2007
Živnostenské oprávnění č.2
Provozovny- Předmět podnikání:
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Obory činnosti:
- Údržba tepelných zařízení, rozvodů, kolektorů a výměníkových
stanic
Zahájeno: 06.04.1994
- Vznik oprávnění:
- 06.04.1994
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.3
Provozovny- Předmět podnikání:
- Hostinská činnost
- Druh živnosti:
- Ohlašovací řemeslná
- Vznik oprávnění:
- 16.04.1997
- Datum zániku:
- 06.04.2016
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 24.03.2005
do: 24.03.2007
Živnostenské oprávnění č.4
Provozovny- Předmět podnikání:
- Údržba tepelných zařízení, rozvodů, kolektorů a výměníkových stanic
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vznik oprávnění:
- 06.04.1994
- Datum zániku:
- 30.06.2008
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 24.03.2005
do: 24.03.2007
Provozovny k předmětu podnikání číslo 3. Hostinská činnost
ŽivnostZahájení provozování dne: 16.04.1997
Ukončení provozování dne: 24.02.2000
Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku Roman Král
Výpis údajů z živnostenského rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informační hodnotu, nenahrazuje oficiální výpis z živnostenského rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit na živnostenském úřadě nebo na místech CzechPoint.
Hledáte jinou osobu se jménem Roman Král?
V rejstříku firem máme 28 záznamů k tomuto jménu.Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Roman Král | Kolín | od 2. září 2017 |
Ladera Solutions, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Roman Král | Kolín | od 26. června 2015 |
Ladera Solutions, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Roman Král | Kolín | od 2. září 2017 |
MUVS Solutions, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Roman Král | Kolín | od 17. srpna 2017 |
MUVS Solutions, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Roman Král | Kolín | od 13. října 2017 |
SVUM-CZ, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Roman Král | České Budějovice | od 2. prosince 2001 |
Bytové družstvo A. Barcala 9 |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Roman Král | Varnsdorf | od 20. června 2014 |
DISKRA, spol. s r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Roman Král | Most | od 11. října 1995 |
MOTEP, s.r.o. v likvidaci |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Roman Král | Most | od 11. října 1995 |
MOTEP, s.r.o. v likvidaci |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Roman Král | Pardubice | od 11. prosince 2003 |
Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 2316 - 2320 v Pardubicích, Artura Krause |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Roman Král | Valašské Meziříčí | od 13. listopadu 2020 |
Mototeam Profibike s.r.o.v likvidaci |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Roman Král | Valašské Meziříčí | od 14. února 2005 |
Mototeam Profibike s.r.o.v likvidaci |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Roman Král | Praha | od 13. srpna 2014 |
SOUNDPROOF s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Roman Král | Praha | od 13. srpna 2014 |
SOUNDPROOF s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Roman Král | okres Praha-západ | od 29. října 2015 |
Flanel 24 s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Roman Král | okres Praha-západ | od 14. května 2012 |
Flanel 24 s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Roman Král | okres Český Krumlov | od 5. ledna 2013 |
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 303 v Horní Plané |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Roman Král | Příbram | od 1. července 2019 |
Společenství vlastníků bytových jednotek v Příbrami VII, E.Beneše 47-49 |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Roman Král | okres Plzeň-město | od 10. prosince 2015 |
Občanský spolek Radyně |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Roman Král | okres Pardubice | od 28. října 2017 |
PÖSAMO - Řetězárna, spol. s r.o. |
Další osoby s příjmením kral ve veřejných rejstřících
Další osoby s podobným jménem ve veřejných rejstřících
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.