Petr Vild Cheb - Živnostenský rejstřík
NÁZEV: | Petr Vild | ||
FORMA: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | ||
ADRESA: | Cheb |
Kontakty Petr Vild
Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:
Tato firma není uvedena v katalogu Živéfirmy.czFirmu znám a chci ji přidat
Živnostenský rejstřík: aktuální údaje údaje s historií
- Jméno a příjmení:
- Petr Vild
- Adresa sídla:
- Cheb
Živnostenské oprávnění č.1
Provozovny- Předmět podnikání:
- Hostinská činnost
- Druh živnosti:
- Ohlašovací řemeslná
- Vznik oprávnění:
- 15.08.2001
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 06.02.2017
do: 31.12.2020
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 15.10.2003
do: 14.10.2005
Živnostenské oprávnění č.2
Provozovny- Předmět podnikání:
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Obory činnosti:
-
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
Zahájeno: 08.11.2010
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
Zahájeno: 08.11.2010
Velkoobchod a maloobchod
Zahájeno: 08.11.2010
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
Zahájeno: 06.03.2014
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Zahájeno: 06.03.2014
- Vznik oprávnění:
- 08.11.2010
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 06.02.2017
do: 31.12.2020
Živnostenské oprávnění č.3
Provozovny- Předmět podnikání:
- Masérské, rekondiční a regenerační služby
- Druh živnosti:
- Ohlašovací vázaná
- Vznik oprávnění:
- 05.03.2014
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 06.02.2017
do: 31.12.2020
Živnostenské oprávnění č.4
Provozovny- Předmět podnikání:
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
- Druh živnosti:
- Koncesovaná
- Vznik oprávnění:
- 11.03.2014
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 06.02.2017
do: 31.12.2020
Živnostenské oprávnění č.5
Provozovny- Předmět podnikání:
- Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
- Druh živnosti:
- Ohlašovací vázaná
- Vznik oprávnění:
- 21.09.2015
- Datum zániku:
- 01.03.2017
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 06.02.2017
do: 01.03.2017
Provozovny k předmětu podnikání číslo 1. Hostinská činnost
ŽivnostZahájení provozování dne: 01.09.2001
Ukončení provozování dne: 21.02.2002
Zahájení provozování dne: 21.02.2002
Ukončení provozování dne: 31.12.2002
Provozovny k předmětu podnikání číslo 5. Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
ŽivnostIdentifikační číslo provozovny: 1010510096
Zahájení provozování dne: 21.09.2015
Ukončení provozování dne: 21.09.2015
Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku Petr Vild
Výpis údajů z živnostenského rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informační hodnotu, nenahrazuje oficiální výpis z živnostenského rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit na živnostenském úřadě nebo na místech CzechPoint.
Hledáte jinou osobu se jménem Petr Vild?
V rejstříku firem máme 8 záznamů k tomuto jménu.Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Petr Vild | Most | od 15. června 2024 |
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č.4 U kurtů Most |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Petr Vild | okres Chomutov | od 22. března 2023 |
ZO OS UNIOS Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Petr Vild | Cheb | od 1. července 2023 |
Společenství vlastníků Přátelství 2048/6 Cheb |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. PETR VILD | okres Nymburk | od 27. března 2017 |
DOZORY-VILD s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. PETR VILD | okres Nymburk | od 27. března 2017 |
DOZORY-VILD s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. PETR VILD | okres Nymburk | od 6. listopadu 2016 |
Tenisový klub Lázně Toušeň z.s. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. PETR VILD | okres Nymburk | od 23. března 2020 |
VILD s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. PETR VILD | okres Nymburk | od 23. března 2020 |
VILD s.r.o. |
Další osoby s příjmením vild ve veřejných rejstřících
Další osoby s podobným jménem ve veřejných rejstřících
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.