Ing. Jana Richterová Bílovec - Živnostenský rejstřík
NÁZEV: | Ing. Jana Richterová | ||
FORMA: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | ||
ADRESA: | Bílovec |
Kontakty Ing. Jana Richterová
Kontakty v katalogu Živéfirmy.cz:
Tato firma není uvedena v katalogu Živéfirmy.czFirmu znám a chci ji přidat
Živnostenský rejstřík: aktuální údaje údaje s historií
- Jméno a příjmení:
- Ing. Jana Richterová
- Adresa sídla:
- Bílovec
Živnostenské oprávnění č.1
- Předmět podnikání:
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Obory činnosti:
-
Zprostředkování obchodu a služeb
Zahájeno: 05.10.2010
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Zahájeno: 05.10.2010
Zprostředkování obchodu
Zahájeno: 15.12.2003
Ukončeno: 05.10.2010
- Vznik oprávnění:
- 15.12.2003
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.2
- Předmět podnikání:
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- Druh živnosti:
- Ohlašovací vázaná
- Vznik oprávnění:
- 27.09.2010
- Doba platnosti oprávnění:
- na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.3
- Předmět podnikání:
- Zprostředkování obchodu
- Druh živnosti:
- Ohlašovací volná
- Vymezení předmětu činnosti:
-
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
Zahájeno: 15.12.2003
Ukončeno: 30.06.2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
Zahájeno: 15.12.2003
Ukončeno: 30.06.2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
Zahájeno: 15.12.2003
Ukončeno: 30.06.2008
- zemědělskými produkty
Zahájeno: 15.12.2003
Ukončeno: 30.06.2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
Zahájeno: 15.12.2003
Ukončeno: 30.06.2008
- potravinami, nápoji a tabákem
Zahájeno: 15.12.2003
Ukončeno: 30.06.2008
- textilem, oděvy, obuví
Zahájeno: 15.12.2003
Ukončeno: 30.06.2008
- Vznik oprávnění:
- 15.12.2003
- Datum zániku:
- 30.06.2008
- Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem:
- od: 22.09.2004
do: 22.09.2006
Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku Ing. Jana Richterová
Výpis údajů z živnostenského rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informační hodnotu, nenahrazuje oficiální výpis z živnostenského rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit na živnostenském úřadě nebo na místech CzechPoint.
Hledáte jinou osobu se jménem Ing. Jana Richterová?
V rejstříku firem máme 26 záznamů k tomuto jménu.Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jana Štěpánová | okres Pardubice | od 20. října 2016 |
MANDELI CZ s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jana Štěpánová | okres Pardubice | od 23. srpna 2008 |
MANDELI CZ s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jana Štěpánová | okres Pardubice | od 18. října 2016 |
MANDELLI s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jana Štěpánová | okres Pardubice | od 22. listopadu 2010 |
MANDELLI s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jana Hrnčířová | Praha | od 29. listopadu 2018 |
BioStyle, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jana Hrnčířová | Praha | od 23. července 2014 |
BioStyle, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jana Richterová | Praha | od 26. srpna 2010 |
NEO Vertec, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jana Richterová | Praha | od 2. května 2017 |
NTA2, s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Jana Richterová | Karviná | od 26. října 2021 |
Bytové družstvo Tovární 2441, Karviná |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jana Richterová | Mikulov | od 12. září 2019 |
Z.S. Klub aerobiku Mikulov |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jana Richterová | Aš | od 15. září 2016 |
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK V Č.P. 2330 V AŠI |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jana Provazníková | Ústí nad Labem | od 31. října 2021 |
Společenství vlastníků Masarykova 661/163 v Ústí nad Labem |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Jana Richterová | okres Beroun | od 22. února 2022 |
Panel Integrity s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Ing. Jana Richterová | okres Beroun | od 14. dubna 2021 |
Panel Integrity s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jana Richterová | Slaný | od 28. dubna 2023 |
Společenství vlastníků Žižkova 1538 Slaný |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jana Richterová | Brno | od 22. září 2020 |
Společenství vlastníků Bučovická 2,4,6, Brno |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jana Richterová | Brno | od 29. srpna 2017 |
Alfa Agency s.r.o. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jana Richterová | okres Blansko | od 17. března 2023 |
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Němčice |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jana Richterová | Kravaře | od 8. prosince 2015 |
Prajzský běžecký klub Kravaře, z.s. |
Jméno | Město | Funkce | Subjekt |
Jana Richterová | Bílovec | od 28. dubna 2021 |
Jóga v denním životě Bílovec, z.s. |
Další osoby s příjmením richterova ve veřejných rejstřících
Další osoby s podobným jménem ve veřejných rejstřících
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.