CLLARUSS GALL s.r.o. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 1157/KSPL Krajský soud v Plzni
zapsáno 11. prosinec 1991
vymazáno 14. červen 2010
C 166854/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 14. červen 2010
vymazáno 1. listopad 2017
Obchodní firma
TAR spol. s r.o.
zapsáno 11. prosinec 1991
vymazáno 8. březen 2007
MONTI Reality s.r.o.
zapsáno 8. březen 2007
vymazáno 10. duben 2009
CLLARUSS GALL s.r.o.
zapsáno 10. duben 2009
vymazáno 22. listopad 2016
CLLARUSS GALL s.r.o. v likvidaci
zapsáno 22. listopad 2016
vymazáno 1. listopad 2017
Sídlo
Cheb 3, Cheb
zapsáno 11. prosinec 1991
vymazáno 26. květen 1993
Májová 32, 350 02 Cheb
zapsáno 26. květen 1993
vymazáno 10. duben 2009
U Borského parku 2634/22, 301 00 Plzeň
zapsáno 10. duben 2009
vymazáno 7. červen 2010
nám. 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha
zapsáno 7. červen 2010
vymazáno 18. listopad 2015
náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha
zapsáno 18. listopad 2015
vymazáno 1. listopad 2017
Předmět podnikání
činnost realitní kanceláře
zapsáno 11. prosinec 1991
vymazáno 26. květen 1993
zprostředkování výrobních a obchodních kooperací
zapsáno 11. prosinec 1991
vymazáno 26. květen 1993
nákup a prodej zboží a materiálů včetně velkoobchodní a zprostředkovatelské činnosti
zapsáno 11. prosinec 1991
vymazáno 26. květen 1993
restaurační a ubytovací služby a služby cestovního ruchu
zapsáno 11. prosinec 1991
vymazáno 26. květen 1993
ekonomické a daňové poradenství a vedení účetnictví firmám a podnikatelům
zapsáno 11. prosinec 1991
vymazáno 26. květen 1993
technická, inženýrská a projekční činnost
zapsáno 11. prosinec 1991
vymazáno 26. květen 1993
činnost organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 26. květen 1993
vymazáno 18. leden 2010
projektová činnost v investiční výstavbě
zapsáno 26. květen 1993
vymazáno 18. leden 2010
realitní kancelář
zapsáno 26. květen 1993
vymazáno 18. leden 2010
inženýrská činnost
zapsáno 26. květen 1993
vymazáno 18. leden 2010
obchodní činnost v režimu živnosti volné
zapsáno 26. květen 1993
vymazáno 18. leden 2010
zprostředkovatelská činnost mimo účetní a ekonomickou
zapsáno 26. květen 1993
vymazáno 18. leden 2010
provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí
zapsáno 10. prosinec 1998
vymazáno 18. leden 2010
provádění veřejných dražeb
zapsáno 7. únor 2001
vymazáno 18. leden 2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 18. leden 2010
vymazáno 1. listopad 2017
Statutární orgán
zapsáno 26. květen 1993
vymazáno 30. leden 2007
zapsáno 26. květen 1993
vymazáno 10. prosinec 1998
zapsáno 10. prosinec 1998
vymazáno 13. září 2006
JUDr. Josef Heyduk
Františkovy Lázně
Den vzniku funkce: 29. červen 2006
Den zániku funkce: 29. prosinec 2008
zapsáno 10. červenec 2006
vymazáno 23. leden 2009
Mgr. Lukáš Syrový
Praha
Den vzniku funkce: 30. prosinec 2008
Den zániku funkce: 25. březen 2009
zapsáno 23. leden 2009
vymazáno 10. duben 2009
Jiřina Hájková
okres Rokycany
Den vzniku funkce: 26. březen 2009
Den zániku funkce: 5. říjen 2011
zapsáno 10. duben 2009
vymazáno 26. červen 2012
Jan Doležal
Praha
Den vzniku funkce: 11. leden 2010
Den zániku funkce: 10. červen 2011
zapsáno 15. leden 2010
vymazáno 1. srpen 2011
Karel Němec
Česká Lípa
Den vzniku funkce: 5. říjen 2011
zapsáno 26. červen 2012
vymazáno 18. listopad 2015
zapsáno 18. listopad 2015
vymazáno 16. leden 2016
zapsáno 16. leden 2016
vymazáno 6. březen 2016
zapsáno 6. březen 2016
vymazáno 18. květen 2017
zapsáno 18. květen 2017
vymazáno 1. listopad 2017
Zastupování: Společnost zastupuje kterýkoliv ze společníků samostatně Podpisování: K razítku společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv ze společníků
zapsáno 11. prosinec 1991
Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupují jendatelé samostatně b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis alespoň jeden jednatel s uvedením jména a funkce
zapsáno 22. listopad 2016
vymazáno 1. listopad 2017
Společníci
MONTI Thermae a. s. IČO: 49790722
Kollárova 170, 351 01 Františkovy Lázně
Podíl: | Vklad: 102 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 10. červenec 2006
vymazáno 23. leden 2009
zapsáno 10. červenec 2006
vymazáno 23. leden 2009
Lorand Trade, s.r.o. IČO: 29011264
Hlubočepská 1156/38b, Hlubočepy, 152 00 Praha
zapsáno 15. leden 2010
vymazáno 7. červen 2010
zapsáno 15. leden 2010
vymazáno 7. červen 2010
Potichu družstvo IČO: 26407612
Václavské náměstí 834/17, Nové Město, 110 00 Praha
zapsáno 15. leden 2010
vymazáno 7. červen 2010
zapsáno 15. leden 2010
vymazáno 7. červen 2010
Gedal a.s. IČO: 29022746
Mezibranská 1579/4, 110 00 Praha
Podíl: | Vklad: 102 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 7. červen 2010
vymazáno 26. červen 2012
zapsáno 7. červen 2010
vymazáno 26. červen 2012
Karel Němec
Česká Lípa
Podíl: | Vklad: 102 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 19. srpen 2015
vymazáno 19. srpen 2015
zapsáno 19. srpen 2015
vymazáno 19. srpen 2015
Karel Němec
Česká Lípa
Podíl: | Vklad: 102 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 19. srpen 2015
vymazáno 18. listopad 2015
zapsáno 19. srpen 2015
vymazáno 18. listopad 2015
Vladimír Dub
Cheb
zapsáno 11. prosinec 1991
vymazáno 26. květen 1993
zapsáno 11. prosinec 1991
vymazáno 26. květen 1993
zapsáno 11. prosinec 1991
vymazáno 26. květen 1993
Milan Hanuš
Cheb
zapsáno 11. prosinec 1991
vymazáno 26. květen 1993
zapsáno 11. prosinec 1991
vymazáno 26. květen 1993
zapsáno 11. prosinec 1991
vymazáno 26. květen 1993
zapsáno 11. prosinec 1991
vymazáno 26. květen 1993
Vladimír Dub
Cheb
zapsáno 26. květen 1993
vymazáno 10. prosinec 1998
zapsáno 26. květen 1993
vymazáno 10. prosinec 1998
zapsáno 26. květen 1993
vymazáno 10. prosinec 1998
zapsáno 26. květen 1993
vymazáno 10. prosinec 1998
zapsáno 26. květen 1993
vymazáno 10. prosinec 1998
Vladimír Dub
Cheb
zapsáno 10. prosinec 1998
vymazáno 10. červenec 2006
zapsáno 10. prosinec 1998
vymazáno 10. červenec 2006
zapsáno 10. prosinec 1998
vymazáno 10. červenec 2006
zapsáno 10. prosinec 1998
vymazáno 10. červenec 2006
Mgr. Lukáš Syrový
Praha
Podíl: | Vklad: 102 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 23. leden 2009
vymazáno 10. duben 2009
zapsáno 23. leden 2009
vymazáno 10. duben 2009
Hana Řežábková
okres Rokycany
Podíl: | Vklad: 102 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 10. duben 2009
vymazáno 15. leden 2010
zapsáno 10. duben 2009
vymazáno 15. leden 2010
Hana Řežábková
okres Rokycany
zapsáno 15. leden 2010
vymazáno 7. červen 2010
zapsáno 15. leden 2010
vymazáno 7. červen 2010
Karel Němec
Česká Lípa
Podíl: | Vklad: 102 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 26. červen 2012
vymazáno 19. srpen 2015
zapsáno 26. červen 2012
vymazáno 19. srpen 2015
Karel Němec
Plzeň
Podíl: | Vklad: 102 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 18. listopad 2015
vymazáno 16. leden 2016
zapsáno 18. listopad 2015
vymazáno 16. leden 2016
Karel Němec
Plzeň
Podíl: | Vklad: 102 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 16. leden 2016
vymazáno 6. březen 2016
zapsáno 16. leden 2016
vymazáno 6. březen 2016
Karel Němec
Plzeň
Podíl: | Vklad: 102 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 6. březen 2016
vymazáno 10. červen 2016
zapsáno 6. březen 2016
vymazáno 10. červen 2016
Karel Němec
Plzeň
Podíl: | Vklad: 102 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 10. červen 2016
vymazáno 10. červen 2016
zapsáno 10. červen 2016
vymazáno 10. červen 2016
Karel Němec
Plzeň
Podíl: | Vklad: 102 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 10. červen 2016
vymazáno 18. květen 2017
zapsáno 10. červen 2016
vymazáno 18. květen 2017
Karel Němec
Plzeň
Podíl: | Vklad: 102 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 18. květen 2017
vymazáno 1. listopad 2017
zapsáno 18. květen 2017
vymazáno 1. listopad 2017
Základní kapitál
100 000,-Kč
zapsáno 11. prosinec 1991
vymazáno 26. květen 1993
100 000,-Kč
zapsáno 26. květen 1993
vymazáno 10. prosinec 1998
102 000,-Kč
zapsáno 10. prosinec 1998
vymazáno 1. listopad 2017
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
CLLARUSS GALL s.r.o. v likvidaci.
Údaje byly staženy 1. října 2019 z
datové služby justice.cz dle IČO
18234356
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 18234356 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.