Michael Tretter - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Michael Tretter v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno v 18 existujících společnostech a má celkem 15 aktuálních záznamů a celkem 98 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 3 zaniklých společnostech.Jméno Michael Tretter není zapsáno v živnostenském rejstříku.
Michael Tretter - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Michael Tretter
Plzeň |
Živnost a firmy: |
Detaily Michael Tretter - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Michael Tretter , Plzeň
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
AEM Business, s.r.o.
Dušní 928/1, Staré Město, 110 00 Praha |
29.12.2018 19.2.2019 |
|
AEM Business, s.r.o.
Dušní 928/1, Staré Město, 110 00 Praha |
26.4.2017 29.12.2018 |
|
AEM Business, s.r.o.
Dušní 928/1, Staré Město, 110 00 Praha |
30.3.2017 26.4.2017 |
|
AEM Business, s.r.o.
Dušní 928/1, Staré Město, 110 00 Praha |
7.11.2016 30.3.2017 |
|
AEM Business, s.r.o.
Dušní 928/1, Staré Město, 110 00 Praha |
19.10.2016 30.3.2017 |
|
AEM Business, s.r.o.
Dušní 928/1, Staré Město, 110 00 Praha |
19.10.2016 26.4.2017 |
|
AEM Business, s.r.o.
Dušní 928/1, Staré Město, 110 00 Praha |
19.10.2016 6.12.2018 |
|
BARAVINUS a.s.
Dejvická 396/32, Bubeneč (Praha 6), 160 00 Praha |
7.12.2023 | |
BARAVINUS II a.s.
Dejvická 396/32, Bubeneč (Praha 6), 160 00 Praha |
23.1.2024 | |
Europe Active s.r.o.
Na příkopě 859/22, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
7.4.2022 27.4.2022 |
|
GULIVER GASTRO s.r.o. v likvidaci
Gerská 1247/34, Bolevec, 323 00 Plzeň |
27.4.2023 | |
GULIVER GASTRO s.r.o. v likvidaci
Gerská 1247/34, Bolevec, 323 00 Plzeň |
24.4.2014 | |
GULIVER GASTRO s.r.o. v likvidaci
Gerská 1247/34, Bolevec, 323 00 Plzeň |
13.11.2020 27.4.2023 |
|
GULIVER GASTRO s.r.o. v likvidaci
Gerská 1247/34, Bolevec, 323 00 Plzeň |
26.4.2017 13.11.2020 |
|
GULIVER GASTRO s.r.o. v likvidaci
Gerská 1247/34, Bolevec, 323 00 Plzeň |
30.3.2017 26.4.2017 |
|
GULIVER GASTRO s.r.o. v likvidaci
Gerská 1247/34, Bolevec, 323 00 Plzeň |
24.4.2014 30.3.2017 |
|
GULIVER GASTRO s.r.o. v likvidaci
Gerská 1247/34, Bolevec, 323 00 Plzeň |
24.4.2014 30.3.2017 |
|
GULIVER GASTRO s.r.o. v likvidaci
Gerská 1247/34, Bolevec, 323 00 Plzeň |
24.4.2014 26.4.2017 |
|
GULIVER GASTRO s.r.o. v likvidaci
Gerská 1247/34, Bolevec, 323 00 Plzeň |
24.4.2014 27.4.2023 |
|
GULIVER GASTRO s.r.o. v likvidaci
Gerská 1247/34, Bolevec, 323 00 Plzeň |
24.4.2014 13.11.2020 |
|
Chips Praha s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
27.4.2023 | |
Chips Praha s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
4.1.2010 | |
Chips Praha s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
15.6.2022 27.4.2023 |
|
Chips Praha s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
15.6.2022 15.6.2022 |
|
Chips Praha s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
1.4.2022 15.6.2022 |
|
Chips Praha s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
3.3.2022 1.4.2022 |
|
Chips Praha s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
3.3.2022 3.3.2022 |
|
Chips Praha s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
30.9.2021 3.3.2022 |
|
Chips Praha s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
13.11.2020 30.9.2021 |
|
Chips Praha s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
26.4.2017 13.11.2020 |
|
Chips Praha s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
30.3.2017 26.4.2017 |
|
Chips Praha s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
30.7.2014 30.3.2017 |
|
Chips Praha s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
28.6.2013 30.7.2014 |
|
Chips Praha s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
16.8.2012 28.6.2013 |
|
Chips Praha s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
4.1.2010 27.4.2023 |
|
Chips Praha s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
4.1.2010 13.11.2020 |
|
Chips Praha s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
4.1.2010 16.8.2012 |
|
Chips Praha s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
4.1.2010 28.6.2013 |
|
Chips Praha s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
4.1.2010 30.7.2014 |
|
Chips Praha s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
4.1.2010 30.3.2017 |
|
Chips Praha s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
4.1.2010 26.4.2017 |
|
Jungmannak s.r.o.
Bílkova 863/17, Staré Město, 110 00 Praha |
27.3.2024 | |
Kol3 Group s.r.o.
Krakovská 1327/13, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
30.4.2014 31.1.2017 |
|
Kol3 Group s.r.o.
Krakovská 1327/13, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
18.6.2013 30.4.2014 |
|
Kol3 Group s.r.o.
Krakovská 1327/13, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
9.5.2013 17.1.2017 |
|
MANAT s.r.o. v likvidaci
Mánesova 1391/59, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha Zaniklý subjekt: 30.11.2017 |
26.4.2017 30.11.2017 |
|
MANAT s.r.o. v likvidaci
Mánesova 1391/59, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha Zaniklý subjekt: 30.11.2017 |
30.3.2017 26.4.2017 |
|
MANAT s.r.o. v likvidaci
Mánesova 1391/59, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha Zaniklý subjekt: 30.11.2017 |
28.6.2013 30.3.2017 |
|
MANAT s.r.o. v likvidaci
Mánesova 1391/59, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha Zaniklý subjekt: 30.11.2017 |
23.4.2001 28.6.2013 |
|
MANAT s.r.o. v likvidaci
Mánesova 1391/59, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha Zaniklý subjekt: 30.11.2017 |
31.5.2000 23.4.2001 |
|
MANAT s.r.o. v likvidaci
Mánesova 1391/59, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha Zaniklý subjekt: 30.11.2017 |
31.5.2000 23.4.2001 |
|
Monsoon Spa s.r.o. v likvidaci
Mlýnská 22/4, Bubeneč (Praha 6), 160 00 Praha Zaniklý subjekt: 23.5.2019 |
12.9.2005 2.10.2007 |
|
Monsoon Spa s.r.o. v likvidaci
Mlýnská 22/4, Bubeneč (Praha 6), 160 00 Praha Zaniklý subjekt: 23.5.2019 |
12.9.2005 17.9.2007 |
|
NALA centrum s.r.o.
Dubová 563, 252 67 Tuchoměřice |
27.3.2019 9.6.2020 |
|
Natura Trade Logistic s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
27.4.2023 | |
Natura Trade Logistic s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
7.5.2014 | |
Natura Trade Logistic s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
7.6.2022 27.4.2023 |
|
Natura Trade Logistic s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
31.3.2022 7.6.2022 |
|
Natura Trade Logistic s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
2.3.2022 31.3.2022 |
|
Natura Trade Logistic s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
23.9.2021 2.3.2022 |
|
Natura Trade Logistic s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
13.11.2020 23.9.2021 |
|
Natura Trade Logistic s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
26.4.2017 13.11.2020 |
|
Natura Trade Logistic s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
30.3.2017 26.4.2017 |
|
Natura Trade Logistic s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
21.9.2015 30.3.2017 |
|
Natura Trade Logistic s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
7.5.2014 30.3.2017 |
|
Natura Trade Logistic s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
7.5.2014 26.4.2017 |
|
Natura Trade Logistic s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
7.5.2014 27.4.2023 |
|
Natura Trade Logistic s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
7.5.2014 13.11.2020 |
|
PM gastro Praha s.r.o.
Zenklova 22/56, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
3.1.2013 6.5.2013 |
|
PM gastro Praha s.r.o.
Zenklova 22/56, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
3.1.2013 22.5.2013 |
|
T.R.P. Global s.r.o. v likvidaci
Příkop 838/6, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno |
26.4.2017 15.5.2018 |
|
T.R.P. Global s.r.o. v likvidaci
Příkop 838/6, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno |
30.3.2017 26.4.2017 |
|
T.R.P. Global s.r.o. v likvidaci
Příkop 838/6, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno |
16.9.2016 30.3.2017 |
|
T.R.P. Global s.r.o. v likvidaci
Příkop 838/6, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno |
16.9.2016 26.4.2017 |
|
T.R.P. Global s.r.o. v likvidaci
Příkop 838/6, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno |
16.9.2016 14.5.2018 |
|
T.R.P. Global s.r.o. v likvidaci
Příkop 838/6, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno |
16.9.2016 30.3.2017 |
|
T-GASTRO s.r.o.
Elišky Krásnohorské 135/7, Josefov, 110 00 Praha |
28.6.2013 23.9.2013 |
|
T-GASTRO s.r.o.
Elišky Krásnohorské 135/7, Josefov, 110 00 Praha |
27.12.2006 6.9.2013 |
|
T-GASTRO s.r.o.
Elišky Krásnohorské 135/7, Josefov, 110 00 Praha |
27.12.2006 28.6.2013 |
|
TR Brands, s.r.o.
Na příkopě 859/22, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
30.5.2024 | |
TR Brands, s.r.o.
Na příkopě 859/22, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
5.6.2024 5.6.2024 |
|
TR immo s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
27.4.2023 | |
TR immo s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
27.7.2021 | |
TR immo s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
7.6.2022 27.4.2023 |
|
TR immo s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
31.3.2022 7.6.2022 |
|
TR immo s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
8.3.2022 31.3.2022 |
|
TR immo s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
5.10.2021 8.3.2022 |
|
TR immo s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
27.7.2021 27.4.2023 |
|
TR immo s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
11.11.2020 5.10.2021 |
|
TR immo s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
5.12.2019 11.11.2020 |
|
TR immo s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
14.11.2014 5.4.2016 |
|
TR Snack s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
1.11.2022 | |
TR Snack s.r.o.
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
1.11.2022 27.4.2023 |
|
TRETTER'S s.r.o. v likvidaci
Jankovcova 1569/2C, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha Zaniklý subjekt: 13.7.2016 |
3.7.2007 22.7.2009 |
|
TRETTER'S s.r.o. v likvidaci
Jankovcova 1569/2C, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha Zaniklý subjekt: 13.7.2016 |
3.7.2007 30.6.2009 |
|
TRETTER'S s.r.o. v likvidaci
Jankovcova 1569/2C, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha Zaniklý subjekt: 13.7.2016 |
11.6.2001 3.7.2007 |
|
TRETTER'S s.r.o. v likvidaci
Jankovcova 1569/2C, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha Zaniklý subjekt: 13.7.2016 |
11.6.2001 3.7.2007 |
|
TRS GALLERY s.r.o.
Kozí 914/9, Staré Město, 110 00 Praha |
26.4.2017 16.1.2018 |
|
TRS GALLERY s.r.o.
Kozí 914/9, Staré Město, 110 00 Praha |
30.3.2017 26.4.2017 |
|
TRS GALLERY s.r.o.
Kozí 914/9, Staré Město, 110 00 Praha |
10.5.2016 30.3.2017 |
|
TRS GALLERY s.r.o.
Kozí 914/9, Staré Město, 110 00 Praha |
21.3.2016 10.5.2016 |
|
TRS HOME s.r.o., v likvidaci
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
27.4.2023 | |
TRS HOME s.r.o., v likvidaci
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
17.1.2017 | |
TRS HOME s.r.o., v likvidaci
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
6.6.2022 27.4.2023 |
|
TRS HOME s.r.o., v likvidaci
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
30.3.2022 6.6.2022 |
|
TRS HOME s.r.o., v likvidaci
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
13.11.2020 30.3.2022 |
|
TRS HOME s.r.o., v likvidaci
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
26.4.2017 13.11.2020 |
|
TRS HOME s.r.o., v likvidaci
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
30.3.2017 26.4.2017 |
|
TRS HOME s.r.o., v likvidaci
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
17.1.2017 30.3.2017 |
|
TRS HOME s.r.o., v likvidaci
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
17.1.2017 27.4.2023 |
|
TRS HOME s.r.o., v likvidaci
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
17.1.2017 13.11.2020 |
|
TRS HOME s.r.o., v likvidaci
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
17.1.2017 30.3.2017 |
|
TRS HOME s.r.o., v likvidaci
Pražská 291, 250 81 Nehvizdy |
17.1.2017 26.4.2017 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: |
24.1.1995
Zaniklý subjekt: 12.6.2024 |
Michael Tretter Plzeň - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
14.6.2024 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (TR Brands, s.r.o.) |
6.6.2024 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel TR Brands, s.r.o. . |
5.6.2024 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (TR Brands, s.r.o.) |
Souhrnné informace ke jménu "Michael Tretter"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Michael Tretter – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Michael Tretter?
Jméno Michael Tretter je uvedeno v 18 společnostech.
Kolik osob se jménem Michael Tretter je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 1 osoby jménem Michael Tretter.