RADKA KRÁLOVÁ - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Radka Kralova v rejstřících
V existujících společnostech je zapsáno 7 různých osob. Jméno bylo nebo je zapsáno v 12 existujících společnostech a má celkem 10 aktuálních záznamů a celkem 21 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 1 zaniklé společnosti.Jméno Radka Kralova bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 14 různých osob.
RADKA KRÁLOVÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Radka Králová
Mariánské Lázně |
Firmy: |
2. |
Radka Králová
Bruntál |
Firmy: |
3. |
Ing. RADKA KRÁLOVÁ
Náchod |
Firmy: |
4. |
Bc. RADKA KRÁLOVÁ
Praha |
Firmy: |
5. |
Radka Králová
Jirkov |
Firmy: |
6. |
Radka Králová
okres Třebíč |
Firmy: |
7. |
Radka Králová
Litoměřice |
Firmy: |
8. |
Radka Králová
okres Třebíč |
Živnost |
9. |
Radka Králová, DiS.
Ostrava |
Živnost |
10. |
Radka Králová
|
Živnost |
11. |
Radka Králová
okres Opava |
Živnost |
12. |
Radka Králová
okres Strakonice |
Živnost |
13. |
Radka Králová
okres Plzeň-sever |
Živnost |
14. |
Radka Králová
okres Kutná Hora |
Živnost |
15. |
Radka Králová
okres Praha-západ |
Živnost |
16. |
Radka Králová
Praha |
Podnikatel fyz. osoba |
17. |
Ing. Radka Králová
okres Liberec |
Živnost |
18. |
Radka Králová
okres Praha-západ |
Živnost |
19. |
Radka Králová
okres Karviná |
Živnost |
20. |
MgA. Radka Králová
okres Praha-východ |
Živnost |
21. |
Radka Králová
okres Kolín |
Živnost |
22. |
Radka Králová
Praha |
Firmy: |
23. |
Radka Králová
okres Uherské Hradiště |
Firmy: |
24. |
Radka Králová
Dobříš |
Firmy: |
25. |
Radka Králová
Liberec |
Firmy: |
Detaily RADKA KRÁLOVÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Radka Králová , Mariánské Lázně
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek Janáčkova 565-566 Mariánské Lázně
Janáčkova 566/4, 353 01 Mariánské Lázně |
25.11.2016 | |
Společenství vlastníků jednotek Janáčkova 565-566 Mariánské Lázně
Janáčkova 566/4, 353 01 Mariánské Lázně |
24.3.2014 25.11.2016 |
|
Společenství vlastníků jednotek Janáčkova 565-566 Mariánské Lázně
Janáčkova 566/4, 353 01 Mariánské Lázně |
6.3.2013 24.3.2014 |
|
Společenství vlastníků jednotek Janáčkova 565-566 Mariánské Lázně
Janáčkova 566/4, 353 01 Mariánské Lázně |
8.7.2009 6.3.2013 |
|
Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov
Habartov, Habartov Zaniklý subjekt: 27.7.2010 |
1.9.2006 27.7.2010 |
Radka Králová Mariánské Lázně - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
21.1.2017 | Člen statutárního orgánu Společenství Janáčkova 565-566, Mariánské Lázně |
21.1.2017 | Člen statutárního orgánu Společenství Janáčkova 565-566, Mariánské Lázně |
3.7.2014 | Člen statutárního orgánu Společenství Janáčkova 565-566, Mariánské Lázně (vymazáno) |
2. Radka Králová , Bruntál
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
BYTOVÉ DRUŽSTVO ÚSMĚV
Jesenická 793/16, 792 01 Bruntál |
21.11.2023 | |
BYTOVÉ DRUŽSTVO ÚSMĚV
Jesenická 793/16, 792 01 Bruntál |
5.6.2018 5.6.2023 |
|
BYTOVÉ DRUŽSTVO ÚSMĚV
Jesenická 793/16, 792 01 Bruntál |
23.6.2014 5.6.2018 |
Radka Králová Bruntál - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
16.2.2024 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu BYTOVÉ DRUŽSTVO ÚSMĚV |
16.2.2024 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu BYTOVÉ DRUŽSTVO ÚSMĚV |
4.1.2022 | Člen statutárního orgánu BYTOVÉ DRUŽSTVO ÚSMĚV |
3. Ing. RADKA KRÁLOVÁ , Náchod
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Pinguin Shop s.r.o.
Běloveská 187, 547 01 Náchod |
9.6.2016 | |
Pinguin Shop s.r.o.
Běloveská 187, 547 01 Náchod |
9.6.2016 |
Ing. RADKA KRÁLOVÁ Náchod - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
9.6.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, podíl: 100 % (Pinguin Shop s.r.o.) |
9.6.2016 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Pinguin Shop s.r.o.) |
4. Bc. RADKA KRÁLOVÁ , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků Rezlerova 285 až 288
Rezlerova 287/46, Petrovice, 109 00 Praha |
6.10.2022 | |
Společenství vlastníků Rezlerova 285 až 288
Rezlerova 287/46, Petrovice, 109 00 Praha |
9.7.2019 6.10.2022 |
|
Společenství vlastníků Rezlerova 285 až 288
Rezlerova 287/46, Petrovice, 109 00 Praha |
12.7.2016 1.7.2018 |
|
Společenství vlastníků Rezlerova 285 až 288
Rezlerova 287/46, Petrovice, 109 00 Praha |
12.7.2016 9.7.2019 |
Bc. RADKA KRÁLOVÁ Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
17.1.2023 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků Rezlerova 285 až 288 |
17.1.2023 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků Rezlerova 285 až 288 |
5.11.2019 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků Rezlerova 285 až 288 (vymazáno) |
5. Radka Králová , Jirkov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Radomír Král s.r.o.
Vančurova 608, 431 11 Jirkov |
17.8.2021 | |
Radomír Král s.r.o.
Vančurova 608, 431 11 Jirkov |
17.8.2021 |
Radka Králová Jirkov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
17.8.2021 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, podíl: 50 % (Radomír Král s.r.o.) |
17.8.2021 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Radomír Král s.r.o.) |
6. Radka Králová , okres Třebíč
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Re-emotions, s.r.o.
Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00 Brno |
22.8.2021 | |
Re-emotions, s.r.o.
Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00 Brno |
22.8.2021 |
Radka Králová okres Třebíč - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
22.8.2021 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, podíl: 50 % (Re-emotions, s.r.o.) |
22.8.2021 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Re-emotions, s.r.o.) |
7. Radka Králová , Litoměřice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků pro dům Družstevní č. p. 32 v Litoměřicích
Litoměřice, Předměstí, Družstevní 32/1, PSČ 41201 |
28.5.2012 |
Radka Králová Litoměřice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
4.7.2022 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků pro dům Družstevní č. p. 32 v Litoměřicích |
8. Radka Králová, okres Třebíč
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Univerzální administrativní činnosti Ostatní vzdělávání Velkoobchod a maloobchod |
14.6.2013 |
9. Radka Králová, DiS., Ostrava
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti |
25.9.2017 |
10. Radka Králová,
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
7.11.2022 |
11. Radka Králová, okres Opava
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku Truhlářské práce Velkoobchod a maloobchod |
4.10.2023 |
12. Radka Králová, okres Strakonice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Univerzální administrativní činnosti |
22.1.2024 |
13. Radka Králová, okres Plzeň-sever
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Překladatelské a tlumočnické činnosti Ostatní vzdělávání j. n. |
9.3.1993 |
14. Radka Králová, okres Kutná Hora
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
3.10.1994 |
15. Radka Králová, okres Praha-západ
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů Velkoobchod a maloobchod |
23.10.1995 |
16. Radka Králová, Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba potravinářských výrobků Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků Ostatní zpracovatelský průmysl Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů Silniční nákladní doprava Ostatní vedlejší činnosti v dopravě Velkoobchod a maloobchod Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů |
12.1.1995 |
17. Ing. Radka Králová, okres Liberec
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství Činnosti reklamních agentur Překladatelské a tlumočnické činnosti Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Univerzální administrativní činnosti Velkoobchod a maloobchod |
18.9.1995 |
18. Radka Králová, okres Praha-západ
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Destilace, rektifikace a míchání lihovin Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Univerzální administrativní činnosti |
20.10.1997 |
19. Radka Králová, okres Karviná
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Ostatní vzdělávání j. n. |
21.9.1998 |
20. MgA. Radka Králová, okres Praha-východ
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |
20.10.2005 |
21. Radka Králová, okres Kolín
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
2.1.2012 |
22. Radka Králová , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
JiTa - ECO s.r.o.
Nitranská 894/8, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha |
31.7.2014 5.4.2018 |
|
JiTa - ECO s.r.o.
Nitranská 894/8, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha |
13.12.2013 31.7.2014 |
|
JiTa - ECO s.r.o.
Nitranská 894/8, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha |
28.12.2011 13.12.2013 |
|
JiTa - energo s.r.o.
V pařezinách 593, Dolní Počernice, 190 12 Praha |
4.7.2018 6.6.2022 |
|
JiTa - energo s.r.o.
V pařezinách 593, Dolní Počernice, 190 12 Praha |
30.7.2014 4.7.2018 |
|
JiTa - energo s.r.o.
V pařezinách 593, Dolní Počernice, 190 12 Praha |
11.12.2013 30.7.2014 |
|
JiTa - energo s.r.o.
V pařezinách 593, Dolní Počernice, 190 12 Praha |
24.1.2011 11.12.2013 |
|
JiTa - energo s.r.o.
V pařezinách 593, Dolní Počernice, 190 12 Praha |
13.1.2011 30.3.2012 |
23. Radka Králová , okres Uherské Hradiště
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Verdeso s.r.o.
Moravní nábřeží 149, Rybárny, 686 01 Uherské Hradiště |
22.8.2011 23.6.2014 |
24. Radka Králová , Dobříš
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Bytové družstvo 1009 Dobříš
Jáchymovská 1009, 263 01 Dobříš |
15.5.2002 11.12.2006 |
25. Radka Králová , Liberec
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků Růžodolská 249/12, Liberec
Růžodolská 249/12, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec |
1.3.2018 26.2.2020 |
|
Společenství vlastníků Růžodolská 249/12, Liberec
Růžodolská 249/12, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec |
1.3.2018 4.12.2019 |
Souhrnné informace ke jménu "RADKA KRÁLOVÁ"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu RADKA KRÁLOVÁ – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno RADKA KRÁLOVÁ?
Jméno RADKA KRÁLOVÁ je uvedeno v 12 společnostech.
Kolik osob se jménem RADKA KRÁLOVÁ je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 11 osoby jménem RADKA KRÁLOVÁ.