Milada Horáková - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Milada Horakova v rejstřících
V existujících společnostech je zapsáno 5 různých osob. Jméno bylo nebo je zapsáno v 9 existujících společnostech a má celkem 5 aktuálních záznamů a celkem 21 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 5 zaniklých společnostech.Jméno Milada Horakova bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 2 různé osoby.
Milada Horáková - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Ing. MILADA FRITZOVÁ
CSc.
Praha |
Firmy: |
2. |
Milada Horáková
Praha |
Živnost a firmy: |
3. |
Milada Horáková
Strakonice |
Živnost a firmy: |
4. |
Ing. Milada Horáková
Opava |
Podnikatel fyz. osoba a firmy: |
5. |
Milada Horáková
Luhačovice |
Firmy: |
6. |
Milada Horáková
okres Trutnov |
Živnost |
7. |
Ing. Milada Horáková
okres České Budějovice |
Živnost |
8. |
RNDr. Milada Horáková
CSc.
Praha |
Firmy: |
9. |
Milada Horáková
Jihlava |
Firmy: |
10. |
Milada Horáková
Chlumec nad Cidlinou |
Firmy: |
11. |
RNDr. Milada Horáková
Praha |
Firmy: |
12. |
Milada Horáková
okres Brno-venkov |
Firmy: |
Detaily Milada Horáková - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Ing. MILADA FRITZOVÁ CSc. , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
RWE Supply & Trading CZ, a.s. v likvidaci
Limuzská 3135/12, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha |
18.6.2001 16.5.2002 |
|
RWE Supply & Trading CZ, a.s. v likvidaci
Limuzská 3135/12, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha |
18.6.2001 25.6.2001 |
|
Společnost Národního muzea, z.s.
Václavské náměstí 1700/68, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
15.6.2023 | |
Společnost Národního muzea, z.s.
Václavské náměstí 1700/68, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
15.6.2023 25.8.2023 |
Ing. MILADA FRITZOVÁ CSc. Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
25.8.2023 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Společnost Národního muzea, z.s. |
25.8.2023 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady Společnost Národního muzea, z.s. |
29.7.2023 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Společnost Národního muzea, z.s. |
2. Milada Horáková , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Saský dvůr, bytové družstvo
Mostecká 55/3, Malá Strana (Praha 1), 118 00 Praha |
23.9.2016 31.10.2022 |
|
Saský dvůr, bytové družstvo
Mostecká 55/3, Malá Strana (Praha 1), 118 00 Praha |
4.12.2015 23.9.2016 |
|
Saský dvůr, bytové družstvo
Mostecká 55/3, Malá Strana (Praha 1), 118 00 Praha |
28.11.1990 4.12.2015 |
|
Traveldesign.cz, a.s. v likvidaci
Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 28.11.2015 |
21.2.2008 28.11.2015 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: |
12.11.1990
Zaniklý subjekt: 10.6.2021 |
3. Milada Horáková , Strakonice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
globtour Strakonice, s.r.o. v likvidaci
Lidická 333, Strakonice I, 386 01 Strakonice Zaniklý subjekt: 2.4.2022 |
28.11.2016 2.4.2022 |
|
globtour Strakonice, s.r.o. v likvidaci
Lidická 333, Strakonice I, 386 01 Strakonice Zaniklý subjekt: 2.4.2022 |
25.10.2002 28.11.2016 |
|
globtour Strakonice, s.r.o. v likvidaci
Lidická 333, Strakonice I, 386 01 Strakonice Zaniklý subjekt: 2.4.2022 |
25.9.1997 25.10.2002 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: |
1.6.1991
Zaniklý subjekt: 31.3.2021 |
4. Ing. Milada Horáková , Opava
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Finance Horáková s.r.o.
Skřivánčí 2745/4, Předměstí (Opava), 746 01 Opava |
5.5.2020 | |
Finance Horáková s.r.o.
Skřivánčí 2745/4, Předměstí (Opava), 746 01 Opava |
5.5.2020 | |
LAFiN v.o.s. v likvidaci
Nádražní 308/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Zaniklý subjekt: 10.5.2014 |
10.4.2006 8.12.2009 |
|
LAFiN v.o.s. v likvidaci
Nádražní 308/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Zaniklý subjekt: 10.5.2014 |
10.4.2006 8.12.2009 |
|
Společenství pro dům J.Trnky 9/1237
Ostrava - Mariánské Hory, J. Trnky 1237/9, PSČ 70900 |
3.11.2022 |
PODNIKATEL FYZICKÁ OSOBA
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Ostatní finanční činnosti |
16.3.2000 |
Ing. Milada Horáková Opava - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
21.12.2023 | Člen statutárního orgánu Společenství pro dům J.Trnky 9/1237 |
5.5.2020 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 10 000,-Kč, podíl: 100 % (Finance Horáková s.r.o.) |
5.5.2020 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Finance Horáková s.r.o.) |
5. Milada Horáková , Luhačovice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek domu Hlavní 310, Pozlovice
Hlavní 310, 763 26 Pozlovice |
4.12.2021 | |
Společenství vlastníků jednotek domu Hlavní 310, Pozlovice
Hlavní 310, 763 26 Pozlovice |
26.11.2016 26.11.2021 |
|
Společenství vlastníků jednotek domu Hlavní 310, Pozlovice
Hlavní 310, 763 26 Pozlovice |
26.11.2012 26.11.2016 |
Milada Horáková Luhačovice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
21.1.2022 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek domu Hlavní 310, Pozlovice |
21.1.2022 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek domu Hlavní 310, Pozlovice (vymazáno) |
10.3.2017 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek domu Hlavní 310, Pozlovice |
6. Milada Horáková, okres Trutnov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod |
29.3.1991 |
7. Ing. Milada Horáková, okres České Budějovice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Ubytování Velkoobchod a maloobchod |
5.5.2010 |
8. RNDr. Milada Horáková CSc. , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek domu čp.513 v Praze 7 ulici u Sparty č. or.12
U Sparty 513/12, Bubeneč (Praha 7), 170 00 Praha |
20.12.2004 10.6.2009 |
|
Společenství vlastníků jednotek domu čp.513 v Praze 7 ulici u Sparty č. or.12
U Sparty 513/12, Bubeneč (Praha 7), 170 00 Praha |
3.12.2003 20.12.2004 |
9. Milada Horáková , Jihlava
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
DK group a.s.
Za zámečkem 744/11, Jinonice (Praha 5), 158 00 Praha |
10.10.2000 19.9.2010 |
10. Milada Horáková , Chlumec nad Cidlinou
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Základní škola, Kosičky, okres Hradec Králové
Kosičky 82, 503 65 Kosičky |
1.1.2003 31.7.2005 |
11. RNDr. Milada Horáková , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Bytové družstvo U Sparty 12 v likvidaci
Praha Zaniklý subjekt: 12.3.2010 |
26.7.2000 12.3.2010 |
|
Bytové družstvo U Sparty 12 v likvidaci
Praha Zaniklý subjekt: 12.3.2010 |
26.7.2000 20.12.2004 |
12. Milada Horáková , okres Brno-venkov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
KONZUM BRNO, spotřební družstvo- v likvidaci
Sukova 553/2, Brno-město, 602 00 Brno Zaniklý subjekt: 10.9.2019 |
19.11.1956 24.4.1991 |
Souhrnné informace ke jménu "Milada Horáková"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Milada Horáková – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Milada Horáková?
Jméno Milada Horáková je uvedeno v 9 společnostech.
Kolik osob se jménem Milada Horáková je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 10 osoby jménem Milada Horáková.