ALI s.r.o. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 18214/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 16. únor 1993
vymazáno 4. červenec 2019
Obchodní firma
BEDY PRODUCTION, s. r. o.
zapsáno 16. únor 1993
vymazáno 6. červen 1997
BEDY s.r.o.
zapsáno 6. červen 1997
vymazáno 1. prosinec 1997
ALI s.r.o.
zapsáno 1. prosinec 1997
vymazáno 23. srpen 2018
ALI s.r.o. v likvidaci
zapsáno 23. srpen 2018
vymazáno 4. červenec 2019
Sídlo
Na Zbořenci 16, Praha
zapsáno 16. únor 1993
vymazáno 2. červen 1998
Jana Masaryka 265/58, Praha
zapsáno 2. červen 1998
vymazáno 4. červenec 2019
Předmět podnikání
hostinská činnost
zapsáno 16. únor 1993
vymazáno 1. prosinec 1997
agentážní činnost v oblasti kultury
zapsáno 16. únor 1993
vymazáno 22. duben 1999
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma zboží uvedeného v příl. 2-3 zák. č.455/91 sb.
zapsáno 16. únor 1993
vymazáno 22. duben 1999
pořadatelská činnost v oblasti kultury
zapsáno 16. únor 1993
vymazáno 1. prosinec 1997
cestovní kancelář
zapsáno 6. červen 1997
vymazáno 1. prosinec 1997
agentážní činnost v oblasti kultury rozhodnutím živnostenského odboru obvodního úřadu městské části praha 2 ze dne 17.9.1998 bylo pozastaveno živnostenské oprávnění.
zapsáno 22. duben 1999
vymazáno 4. červenec 2019
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma zboží uvedeného v příl. 2-3 zák. č.455/91 sb. rozhodnutím živnsotenského odboru obvodního úřadu městské části praha 2 ze dne 17.9.1998 bylo pozastaveno živnostenské oprávnění.
zapsáno 22. duben 1999
vymazáno 4. červenec 2019
Statutární orgán
zapsáno 2. červen 1998
vymazáno 4. srpen 2016
zapsáno 4. srpen 2016
vymazáno 4. červenec 2019
Zakladatel společnosti jako jediný společník bude vykonávat pravomovi valné hromady a jednatele společnosti. Podepisování za společnost se bude dít tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis zakla- datel společnosti.
Jediný společník společnosti bude vykonávat pravomoci valné hromady a jednatele společnosti.Podepisování za společnost se bude dít tak,že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis společník společnosti.
zapsáno 23. srpen 2018
vymazáno 4. červenec 2019
Statutární orgán
zapsáno 16. únor 1993
vymazáno 2. červen 1998
Společníci
Bedřich Šetena
Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 16. únor 1993
vymazáno 2. červen 1998
zapsáno 16. únor 1993
vymazáno 2. červen 1998
Jan Kučera
Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 2. červen 1998
vymazáno 4. srpen 2016
zapsáno 2. červen 1998
vymazáno 4. srpen 2016
Jan Kučera
Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 4. srpen 2016
vymazáno 4. červenec 2019
zapsáno 4. srpen 2016
vymazáno 4. červenec 2019
Základní kapitál
100 000,-Kč
zapsáno 16. únor 1993
vymazáno 4. červenec 2019
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
ALI s.r.o. v likvidaci.
Údaje byly staženy 27. října 2019 z
datové služby justice.cz dle IČO
48584398
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 48584398 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.