Libor Braný Praha - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Libor Braný Praha.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Libor Braný".
Libor Braný Praha - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Autoservis Braný, s.r.o.
U Elektry 650/2, Hloubětín (Praha 9), 198 00 Praha |
jednatel | 2.8.2013 |
Autoservis Braný, s.r.o.
U Elektry 650/2, Hloubětín (Praha 9), 198 00 Praha |
společník | 2.8.2013 25.11.2013 |
BP Autoservis s.r.o. v likvidaci
Padovská 585/4, Horní Měcholupy, 109 00 Praha Zaniklý subjekt: 9. května 2023 |
společník | 18.6.2012 14.11.2013 |
BP Autoservis s.r.o. v likvidaci
Padovská 585/4, Horní Měcholupy, 109 00 Praha Zaniklý subjekt: 9. května 2023 |
společník | 5.6.2012 18.6.2012 |
BP Autoservis s.r.o. v likvidaci
Padovská 585/4, Horní Měcholupy, 109 00 Praha Zaniklý subjekt: 9. května 2023 |
společník | 16.8.2010 5.6.2012 |
BP Autoservis s.r.o. v likvidaci
Padovská 585/4, Horní Měcholupy, 109 00 Praha Zaniklý subjekt: 9. května 2023 |
společník | 6.9.2006 16.8.2010 |
BP Autoservis s.r.o. v likvidaci
Padovská 585/4, Horní Měcholupy, 109 00 Praha Zaniklý subjekt: 9. května 2023 |
jednatel | 6.9.2006 11.11.2013 |
Společenství vlastníků jednotek Padovská 585, Praha 10
Padovská 585/16, Horní Měcholupy, 109 00 Praha |
člen výboru | 25.5.2009 21.3.2010 |
Libor Braný Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
25.11.2013 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Autoservis Braný, s.r.o. ) |
14.11.2013 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (BP Autoservis s.r.o. ) |
14.11.2013 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel BP Autoservis s.r.o. . |
4.8.2013 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (BP Autoservis s.r.o.) |
2.8.2013 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Autoservis Braný, s.r.o.) |
2.8.2013 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (Autoservis Braný, s.r.o.) |
18.6.2012 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 800 000,-Kč, podíl: 100 % (BP Autoservis s.r.o.) |
18.6.2012 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (BP Autoservis s.r.o. ) |
5.6.2012 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 720 000,-Kč, podíl: 90 % (BP Autoservis s.r.o.) |
5.6.2012 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (BP Autoservis s.r.o. ) |
16.8.2010 | Společník s vkladem BP Autoservis s.r.o. |
16.8.2010 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 120 000,-Kč, podíl: 60 % (BP Autoservis s.r.o.) |
2.7.2010 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek Padovská 585, Praha 10 |
2.7.2010 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek Padovská 585, Praha 10 (vymazáno) |
Souhrnné informace k osobě Libor Braný Praha
Tato stránka obsahuje informace o osobě Libor Braný Praha, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Libor Braný aktuálně působí a působila ve 3 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Libor Braný", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Libor Braný – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Libor Braný?
Jméno Libor Braný je uvedeno v 3 společnostech.