Karel Šebesta Ing. Břeclav - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Karel Šebesta Ing. Břeclav.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Karel Šebesta".
Karel Šebesta Ing. Břeclav - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
VHS Břeclav s.r.o.
Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav |
společník | 23.8.2004 10.7.2006 |
VHS Břeclav s.r.o.
Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav |
společník | 23.8.2001 23.8.2004 |
VHS Břeclav s.r.o.
Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav |
společník | 6.6.2000 23.8.2001 |
VHS Břeclav s.r.o.
Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav |
společník | 21.9.1999 6.6.2000 |
VHS Břeclav s.r.o.
Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav |
společník | 3.9.1998 21.9.1999 |
VHS Břeclav s.r.o.
Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav |
společník | 19.11.1997 3.9.1998 |
VHS Břeclav s.r.o.
Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav |
společník | 7.8.1995 19.11.1997 |
Karel Šebesta Ing. Břeclav - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
10.7.2006 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (VHS Břeclav s.r.o. ) |
23.8.2004 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 771 000,-Kč (VHS Břeclav s.r.o.) |
23.8.2004 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (VHS Břeclav s.r.o. ) |
23.8.2001 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 728 000,-Kč (VHS Břeclav s.r.o.) |
23.8.2001 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (VHS Břeclav s.r.o. ) |
6.6.2000 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 689 000,-Kč (VHS Břeclav s.r.o.) |
6.6.2000 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (VHS Břeclav s.r.o. ) |
21.9.1999 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 658 000,-Kč, splaceno: 658000 % (IMOS - Vodohospodářské stavby Břeclav, spol.s r.o. (lze užívat i zkratku s.r.o.) Zkratka : IMOS VHS Břeclav, s.r.o.) |
21.9.1999 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (IMOS - Vodohospodářské stavby Břeclav, spol.s r.o. (lze užívat i zkratku s.r.o.) Zkratka : IMOS VHS Břeclav, s.r.o. ) |
3.9.1998 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 322 000,-Kč, splaceno: 322000 % (IMOS - Vodohospodářské stavby Břeclav, spol.s r.o. (lze užívat i zkratku s.r.o.) Zkratka : IMOS VHS Břeclav, s.r.o.) |
3.9.1998 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (IMOS - Vodohospodářské stavby Břeclav, spol.s r.o. (lze užívat i zkratku s.r.o.) Zkratka : IMOS VHS Břeclav, s.r.o. ) |
19.11.1997 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 77 000,-Kč (IMOS - Vodohospodářské stavby Břeclav, s.r.o.) |
19.11.1997 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (IMOS - Vodohospodářské stavby Břeclav, s.r.o. ) |
7.8.1995 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 73 000,-Kč (IMOS - Vodohospodářské stavby, s.r.o.) |
Souhrnné informace k osobě Karel Šebesta Ing. Břeclav
Tato stránka obsahuje informace o osobě Karel Šebesta Ing. Břeclav, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Karel Šebesta Ing. aktuálně působí a působila v 1 společnosti.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Karel Šebesta Ing.", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Ing. Karel Šebesta – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Ing. Karel Šebesta?
Jméno Ing. Karel Šebesta je uvedeno v 1 společnostech.