Milena Kubicová Ing. Ostrava - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Milena Kubicová Ing. Ostrava.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Milena Kubicová".
Milena Kubicová Ing. Ostrava - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
BACHO PROJEKT s.r.o. v likvidaci
28. října 437/217, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
společník | 13.2.2015 |
BACHO PROJEKT s.r.o. v likvidaci
28. října 437/217, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
společník | 14.11.2011 13.2.2015 |
Ing. Milena Kubicová - daně s.r.o.
Karla Svobody 145/67, Plesná, 725 27 Ostrava |
jednatel | 12.2.2015 |
Ing. Milena Kubicová - daně s.r.o.
Karla Svobody 145/67, Plesná, 725 27 Ostrava |
společník | 12.2.2015 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
5.9.1991 |
Milena Kubicová Ing. Ostrava - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
13.2.2015 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 60 000,-Kč, splaceno: 30000 %, podíl: 30 % (BACHO PROJEKT s.r.o.) |
13.2.2015 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (BACHO PROJEKT s.r.o. ) |
12.2.2015 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 1 000,-Kč, podíl: 100 % (Ing. Milena Kubicová - daně s.r.o.) |
12.2.2015 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Ing. Milena Kubicová - daně s.r.o.) |
14.11.2011 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 60 000,-Kč, splaceno: 30000 %, podíl: 30 % (BACHO PROJEKT s.r.o.) |
Souhrnné informace k osobě Milena Kubicová Ing. Ostrava
Tato stránka obsahuje informace o osobě Milena Kubicová Ing. Ostrava, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Milena Kubicová Ing. aktuálně působí a působila ve 2 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Milena Kubicová Ing.", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Ing. Milena Kubicová – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Ing. Milena Kubicová?
Jméno Ing. Milena Kubicová je uvedeno v 2 společnostech.
Jaké obory činnosti má Ing. Milena Kubicová uvedeny v živnosti?
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství. Další informace k Ing. Milena Kubicová