PAVEL PROCHÁZKA Ing. MSc okres Znojmo - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě PAVEL PROCHÁZKA Ing. MSc okres Znojmo.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "PAVEL PROCHÁZKA".
PAVEL PROCHÁZKA Ing. MSc okres Znojmo - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
7ma Energy s.r.o.
Tiskárenská 440, 672 01 Moravský Krumlov |
společník | 26.2.2020 |
7ma Energy s.r.o.
Tiskárenská 440, 672 01 Moravský Krumlov |
jednatel | 17.6.2016 |
7ma Energy s.r.o.
Tiskárenská 440, 672 01 Moravský Krumlov |
jednatel | 17.6.2016 26.2.2020 |
7ma Energy s.r.o.
Tiskárenská 440, 672 01 Moravský Krumlov |
společník | 17.6.2016 26.2.2020 |
7ma s.r.o.
Tiskárenská 440, 672 01 Moravský Krumlov |
společník | 1.3.2023 |
7ma s.r.o.
Tiskárenská 440, 672 01 Moravský Krumlov |
jednatel | 28.2.2023 |
7ma Solar s.r.o.
Tiskárenská 440, 672 01 Moravský Krumlov |
jednatel | 13.4.2022 |
7ma Solar s.r.o.
Tiskárenská 440, 672 01 Moravský Krumlov |
společník | 13.4.2022 |
AGROPRON s.r.o.
Tiskárenská 440, 672 01 Moravský Krumlov |
společník | 26.2.2020 |
AGROPRON s.r.o.
Tiskárenská 440, 672 01 Moravský Krumlov |
jednatel | 4.4.2014 |
AGROPRON s.r.o.
Tiskárenská 440, 672 01 Moravský Krumlov |
jednatel | 4.4.2014 26.2.2020 |
AGROPRON s.r.o.
Tiskárenská 440, 672 01 Moravský Krumlov |
společník | 4.4.2014 26.2.2020 |
ARALAGRIS s.r.o.
Molenburk 20, 679 13 Vysočany |
jednatel | 30.10.2014 2.7.2015 |
ARALAGRIS s.r.o.
Molenburk 20, 679 13 Vysočany |
společník | 30.10.2014 7.7.2015 |
AVISAGRIS s.r.o.
Bož. Němcové 613, 672 01 Moravský Krumlov |
společník | 20.5.2020 |
AVISAGRIS s.r.o.
Bož. Němcové 613, 672 01 Moravský Krumlov |
jednatel | 27.5.2015 |
AVISAGRIS s.r.o.
Bož. Němcové 613, 672 01 Moravský Krumlov |
jednatel | 27.5.2015 26.2.2020 |
BioZem s.r.o.
Znojemská 393, 672 01 Moravský Krumlov |
jednatel | 29.5.2014 14.7.2016 |
BuFami s.r.o.
Tiskárenská 440, 672 01 Moravský Krumlov |
jednatel | 20.12.2021 |
BuFami s.r.o.
Tiskárenská 440, 672 01 Moravský Krumlov |
společník | 20.12.2021 |
PomocPro Reality s.r.o.
Tiskárenská 440, 672 01 Moravský Krumlov |
jednatel | 5.11.2013 |
PomocPro Reality s.r.o.
Tiskárenská 440, 672 01 Moravský Krumlov |
jednatel | 5.11.2013 26.2.2020 |
PomocPro Úvěry s.r.o.
Tiskárenská 440, 672 01 Moravský Krumlov |
jednatel | 1.11.2013 |
PomocPro Úvěry s.r.o.
Tiskárenská 440, 672 01 Moravský Krumlov |
jednatel | 1.11.2013 26.2.2020 |
PomocPro, a.s.
Bož. Němcové 613, 672 01 Moravský Krumlov |
předseda představenstva | 31.10.2022 |
PomocPro, a.s.
Bož. Němcové 613, 672 01 Moravský Krumlov |
předseda představenstva | 1.11.2017 31.10.2022 |
PomocPro, a.s.
Bož. Němcové 613, 672 01 Moravský Krumlov |
předseda představenstva | 27.11.2012 26.2.2020 |
PomocPro, a.s.
Bož. Němcové 613, 672 01 Moravský Krumlov |
předseda představenstva | 27.11.2012 1.11.2017 |
RENTAGRO s.r.o.
Bož. Němcové 613, 672 01 Moravský Krumlov |
společník | 26.2.2020 |
RENTAGRO s.r.o.
Bož. Němcové 613, 672 01 Moravský Krumlov |
jednatel | 28.6.2018 |
RENTAGRO s.r.o.
Bož. Němcové 613, 672 01 Moravský Krumlov |
jednatel | 28.6.2018 26.2.2020 |
RENTAGRO s.r.o.
Bož. Němcové 613, 672 01 Moravský Krumlov |
společník | 28.6.2018 26.2.2020 |
Společenství vlastníků Sídliště 326, 327, Moravský Krumlov
Sídliště 326, 672 01 Moravský Krumlov |
člen výboru | 18.10.2017 12.10.2022 |
Společenství vlastníků Sídliště 326, 327, Moravský Krumlov
Sídliště 326, 672 01 Moravský Krumlov |
člen výboru | 18.10.2017 26.2.2020 |
Společenství vlastníků Sídliště 326, 327, Moravský Krumlov
Sídliště 326, 672 01 Moravský Krumlov |
člen výboru | 21.3.2016 18.10.2017 |
PAVEL PROCHÁZKA Ing. MSc okres Znojmo - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
1.3.2023 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 150 000,-Kč, podíl: 100 % (S E D M A, spol. s r. o.) |
1.3.2023 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (S E D M A, spol. s r. o.) |
31.1.2023 | Zapsán(-a) jako člen představenstva, předseda PomocPro, a.s. |
31.1.2023 | Vymazán(-a) jako člen představenstva, předseda PomocPro, a.s. |
23.12.2022 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků Sídliště 326, 327, Moravský Krumlov (vymazáno) |
13.4.2022 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 20 000,-Kč, podíl: 100 % (BuFamiLu s.r.o.) |
13.4.2022 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (BuFamiLu s.r.o.) |
20.12.2021 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 20 000,-Kč, podíl: 100 % (BuFami s.r.o.) |
20.12.2021 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (BuFami s.r.o.) |
20.5.2020 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, podíl: 100 % (AVISAGRIS s.r.o.) |
25.3.2020 | Zapsán(-a) jako člen představenstva, předseda PomocPro, a.s. |
25.3.2020 | Vymazán(-a) jako člen představenstva, předseda PomocPro, a.s. |
26.2.2020 | Člen představenstva, předseda PomocPro, a.s. , zmenil adresu |
26.2.2020 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Cash Angels, s.r.o., zmenil adresu. |
26.2.2020 | Společník s vkladem RENTAGRO s.r.o. |
26.2.2020 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel RENTAGRO s.r.o., zmenil adresu. |
26.2.2020 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel PomocPro Reality s.r.o., zmenil adresu. |
26.2.2020 | Společník s vkladem AGROPRON s.r.o. |
26.2.2020 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel AGROPRON s.r.o., zmenil adresu. |
26.2.2020 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků Sídliště 326, 327, Moravský Krumlov |
26.2.2020 | Společník s vkladem Zodpovědná Půjčka s.r.o. |
26.2.2020 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Zodpovědná Půjčka s.r.o., zmenil adresu. |
26.2.2020 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Peníze na Ruku s.r.o., zmenil adresu. |
26.2.2020 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Zodpovědná Půjčka s.r.o.) |
26.2.2020 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, podíl: 100 % (Zodpovědná Půjčka s.r.o.) |
26.2.2020 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků Sídliště 326, 327, Moravský Krumlov |
26.2.2020 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (AGROPRON s.r.o.) |
26.2.2020 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 20 000,-Kč, podíl: 100 % (AGROPRON s.r.o.) |
26.2.2020 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (PomocPro Reality s.r.o.) |
26.2.2020 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (RENTAGRO s.r.o.) |
26.2.2020 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, podíl: 100 % (RENTAGRO s.r.o.) |
26.2.2020 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Cash Angels, s.r.o.) |
26.2.2020 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Peníze na Ruku s.r.o.) |
26.2.2020 | Zapsán(-a) jako člen představenstva, předseda PomocPro, a.s. |
16.12.2017 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků Sídliště 326, 327, Moravský Krumlov |
3.9.2016 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel BioZem s.r.o. . |
7.7.2015 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel ARALAGRIS s.r.o. . |
7.7.2015 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (ARALAGRIS s.r.o. ) |
30.10.2014 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (ARALAGRIS s.r.o.) |
30.10.2014 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč, podíl: 50 % (ARALAGRIS s.r.o.) |
29.5.2014 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (BioZem s.r.o.) |
Souhrnné informace k osobě PAVEL PROCHÁZKA Ing. MSc okres Znojmo
Tato stránka obsahuje informace o osobě PAVEL PROCHÁZKA Ing. MSc okres Znojmo, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba PAVEL PROCHÁZKA Ing. MSc aktuálně působí a působila v 13 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "PAVEL PROCHÁZKA Ing. MSc", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Ing. PAVEL PROCHÁZKA MSc – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Ing. PAVEL PROCHÁZKA MSc?
Jméno Ing. PAVEL PROCHÁZKA MSc je uvedeno v 13 společnostech.