MILAN ALEXOVIČ Mgr. Slovenská republika - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě MILAN ALEXOVIČ Mgr. Slovenská republika.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "MILAN ALEXOVIČ".
MILAN ALEXOVIČ Mgr. Slovenská republika - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
DEMERO Trade s.r.o.
Na okruhu 488/27, Písnice, 142 00 Praha |
společník | 19.3.2016 |
DEMERO Trade s.r.o.
Na okruhu 488/27, Písnice, 142 00 Praha |
jednatel | 21.1.2016 |
FORTENPER s.r.o.
Příkop 838/6, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno |
společník | 5.1.2016 21.9.2016 |
FORTENPER s.r.o.
Příkop 838/6, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno |
jednatel | 26.11.2015 22.9.2016 |
Montale Invest s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha |
společník | 3.11.2014 18.5.2016 |
Montale Invest s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha |
jednatel | 23.10.2014 3.3.2016 |
MILAN ALEXOVIČ Mgr. Slovenská republika - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
21.9.2016 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (FORTENPER s.r.o. ) |
21.9.2016 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel FORTENPER s.r.o. . |
18.5.2016 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Montale Invest s.r.o. ) |
18.5.2016 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Montale Invest s.r.o. . |
19.3.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (DEMERO Trade s.r.o.) |
19.3.2016 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (DEMERO Trade s.r.o.) |
5.1.2016 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (WORKLINE s.r.o.) |
5.1.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (WORKLINE s.r.o.) |
3.11.2014 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Montale Invest s.r.o.) |
3.11.2014 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (Montale Invest s.r.o.) |
Souhrnné informace k osobě MILAN ALEXOVIČ Mgr. Slovenská republika
Tato stránka obsahuje informace o osobě MILAN ALEXOVIČ Mgr. Slovenská republika, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba MILAN ALEXOVIČ Mgr. aktuálně působí a působila ve 3 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "MILAN ALEXOVIČ Mgr.", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Mgr. MILAN ALEXOVIČ – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Mgr. MILAN ALEXOVIČ?
Jméno Mgr. MILAN ALEXOVIČ je uvedeno v 3 společnostech.