Zbyněk Koudelka Ing. Lomnice nad Popelkou - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Zbyněk Koudelka Ing. Lomnice nad Popelkou.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Zbyněk Koudelka".
Zbyněk Koudelka Ing. Lomnice nad Popelkou - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
DESMO a.s.
Radlická 2485/103, Smíchov, 150 00 Praha |
předseda představenstva | 19.10.2001 31.12.2005 |
DESMO a.s.
Radlická 2485/103, Smíchov, 150 00 Praha |
člen představenstva | 6.10.1997 27.3.2002 |
DESMO a.s.
Radlická 2485/103, Smíchov, 150 00 Praha |
předseda představenstva | 8.10.1992 6.10.1997 |
DESMO a.s.
Radlická 2485/103, Smíchov, 150 00 Praha |
člen představenstva | 1.1.1991 8.10.1992 |
EGRISI GROUP a.s.
Přepeřská 1302, 511 01 Turnov |
člen | 26.7.1996 18.2.2000 |
EGRISI GROUP a.s.
Přepeřská 1302, 511 01 Turnov |
předseda | 11.5.1993 26.7.1996 |
ZEOS LOMNICE a.s.
K urnovému háji 1276, 512 51 Lomnice nad Popelkou |
člen představenstva | 1.1.1999 1.6.2000 |
Zbyněk Koudelka Ing. Lomnice nad Popelkou - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
25.1.2006 | Vymazán(-a) jako člen představenstva, předseda DESMO a.s. |
27.3.2002 | Zapsán(-a) jako člen představenstva, předseda DESMO a.s. |
27.3.2002 | Vymazán(-a) jako člen představenstva DESMO a.s. |
1.6.2000 | Vymazán(-a) jako člen představenstva ZEOS LOMNICE a.s. |
18.2.2000 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady INTRADE, akciová společnost |
1.1.1999 | Zapsán(-a) jako člen představenstva ZEOS LOMNICE a.s. |
6.10.1997 | Zapsán(-a) jako člen představenstva DESMO a.s. |
6.10.1997 | Vymazán(-a) jako člen představenstva, předseda DESMO a.s. |
26.7.1996 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady INTRADE, akciová společnost |
26.7.1996 | Vymazán(-a) jako člen představenstva, předseda INTRADE, akciová společnost |
11.5.1993 | Zapsán(-a) jako člen představenstva, předseda INTRADE, akciová společnost |
8.10.1992 | Zapsán(-a) jako člen představenstva, předseda DESMO a.s. |
8.10.1992 | Vymazán(-a) jako člen představenstva DESMO a.s. |
1.1.1991 | Zapsán(-a) jako člen představenstva DESMO a.s. |
Souhrnné informace k osobě Zbyněk Koudelka Ing. Lomnice nad Popelkou
Tato stránka obsahuje informace o osobě Zbyněk Koudelka Ing. Lomnice nad Popelkou, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Zbyněk Koudelka Ing. aktuálně působí a působila ve 3 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Zbyněk Koudelka Ing.", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Ing. Zbyněk Koudelka – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Ing. Zbyněk Koudelka?
Jméno Ing. Zbyněk Koudelka je uvedeno v 3 společnostech.