DANIEL RAHMAN Praha - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě DANIEL RAHMAN Praha.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "DANIEL RAHMAN".
DANIEL RAHMAN Praha - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Cinkačka s.r.o.
Hořejší 59, 252 26 Třebotov |
společník | 20.3.2024 |
Cinkačka s.r.o.
Hořejší 59, 252 26 Třebotov |
jednatel | 3.2.2021 |
Cinkačka s.r.o.
Hořejší 59, 252 26 Třebotov |
jednatel | 3.2.2021 20.3.2024 |
Cinkačka s.r.o.
Hořejší 59, 252 26 Třebotov |
společník | 3.2.2021 20.3.2024 |
Cinkačka s.r.o.
Hořejší 59, 252 26 Třebotov |
jednatel | 3.2.2021 6.1.2022 |
Cynkej dal s.r.o.
Hořejší 59, 252 26 Třebotov |
společník | 20.3.2024 |
Cynkej dal s.r.o.
Hořejší 59, 252 26 Třebotov |
jednatel | 10.10.2022 |
Cynkej dal s.r.o.
Hořejší 59, 252 26 Třebotov |
jednatel | 10.10.2022 20.3.2024 |
Cynkej dal s.r.o.
Hořejší 59, 252 26 Třebotov |
společník | 10.10.2022 20.3.2024 |
Necktip s.r.o.
Hořejší 59, 252 26 Třebotov |
společník | 20.3.2024 |
Necktip s.r.o.
Hořejší 59, 252 26 Třebotov |
jednatel | 12.8.2022 |
Necktip s.r.o.
Hořejší 59, 252 26 Třebotov |
jednatel | 12.8.2022 20.3.2024 |
Necktip s.r.o.
Hořejší 59, 252 26 Třebotov |
společník | 12.8.2022 20.3.2024 |
Skate of Mind s.r.o.
Hořejší 59, 252 26 Třebotov |
společník | 20.3.2024 |
Skate of Mind s.r.o.
Hořejší 59, 252 26 Třebotov |
jednatel | 9.4.2018 |
Skate of Mind s.r.o.
Hořejší 59, 252 26 Třebotov |
jednatel | 9.4.2018 20.3.2024 |
Skate of Mind s.r.o.
Hořejší 59, 252 26 Třebotov |
společník | 9.4.2018 20.3.2024 |
Šavlozubci s.r.o.
Bechyňova 2571/3, Dejvice, 160 00 Praha |
společník | 4.6.2024 |
Šavlozubci s.r.o.
Bechyňova 2571/3, Dejvice, 160 00 Praha |
jednatel | 4.6.2024 |
DANIEL RAHMAN Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
4.6.2024 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 500,-Kč, podíl: 50 % (Šavlozubci s.r.o.) |
4.6.2024 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Šavlozubci s.r.o.) |
20.3.2024 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Skate of Mind s.r.o., zmenil adresu. |
20.3.2024 | Společník s vkladem Necktip s.r.o. |
20.3.2024 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Necktip s.r.o., zmenil adresu. |
20.3.2024 | Společník s vkladem Cynkej dal s.r.o. |
20.3.2024 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Cynkej dal s.r.o., zmenil adresu. |
20.3.2024 | Společník s vkladem Cinkačka s.r.o. |
20.3.2024 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Konina Enterprise s.r.o., zmenil adresu. |
20.3.2024 | Společník s vkladem Skate of Mind s.r.o. |
20.3.2024 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč, podíl: 50 % (Skate of Mind s.r.o.) |
20.3.2024 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Konina Enterprise s.r.o.) |
20.3.2024 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč, podíl: 50 % (Cinkačka s.r.o.) |
20.3.2024 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Cynkej dal s.r.o.) |
20.3.2024 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 10 000,-Kč, podíl: 50 % (Cynkej dal s.r.o.) |
20.3.2024 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Necktip s.r.o.) |
20.3.2024 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 25 000,-Kč, podíl: 100 % (Necktip s.r.o.) |
20.3.2024 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Skate of Mind s.r.o.) |
6.1.2022 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Cinkačka s.r.o. . |
3.2.2021 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Konina Enterprise s.r.o.) |
Souhrnné informace k osobě DANIEL RAHMAN Praha
Tato stránka obsahuje informace o osobě DANIEL RAHMAN Praha, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba DANIEL RAHMAN aktuálně působí a působila v 5 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "DANIEL RAHMAN", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu DANIEL RAHMAN – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno DANIEL RAHMAN?
Jméno DANIEL RAHMAN je uvedeno v 5 společnostech.