PETROS POPOVYCHS Litevská republika - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě PETROS POPOVYCHS Litevská republika.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "PETROS POPOVYCHS".
PETROS POPOVYCHS Litevská republika - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ROYKAA s.r.o.
Chudenická 1061/26, Hostivař, 102 00 Praha |
jednatel | 7.2.2020 |
ROYKAA s.r.o.
Chudenická 1061/26, Hostivař, 102 00 Praha |
společník | 7.2.2020 |
SAMO - SLUŽBY s.r.o.
Na Veselí 1206/14, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha |
jednatel | 13.12.2018 |
SAMO - SLUŽBY s.r.o.
Na Veselí 1206/14, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha |
společník | 13.12.2018 |
TRIUMPH - LUMA s.r.o.
Ježkova 1054/10, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
společník | 22.5.2018 1.12.2021 |
TRIUMPH - LUMA s.r.o.
Ježkova 1054/10, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
jednatel | 4.5.2018 2.11.2021 |
PETROS POPOVYCHS Litevská republika - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
1.12.2021 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (TRIUMPH - LUMA s.r.o. ) |
1.12.2021 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel TRIUMPH - LUMA s.r.o. . |
7.2.2020 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 10 000,-Kč, podíl: 100 % (ROYKAA s.r.o.) |
7.2.2020 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (ROYKAA s.r.o.) |
13.12.2018 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, podíl: 100 % (SAMO - SLUŽBY s.r.o.) |
13.12.2018 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (SAMO - SLUŽBY s.r.o.) |
22.5.2018 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (TRIUMPH - LUMA s.r.o.) |
22.5.2018 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (TRIUMPH - LUMA s.r.o.) |
Souhrnné informace k osobě PETROS POPOVYCHS Litevská republika
Tato stránka obsahuje informace o osobě PETROS POPOVYCHS Litevská republika, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba PETROS POPOVYCHS aktuálně působí a působila ve 3 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "PETROS POPOVYCHS", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu PETROS POPOVYCHS – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno PETROS POPOVYCHS?
Jméno PETROS POPOVYCHS je uvedeno v 3 společnostech.