FABIAN ANGEL PAUL HERBERG Spolková republika Německo - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě FABIAN ANGEL PAUL HERBERG Spolková republika Německo.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "FABIAN ANGEL PAUL HERBERG".
FABIAN ANGEL PAUL HERBERG Spolková republika Německo - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
FVE Hodonice, s.r.o.
Karlovarská 451/70, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň Zaniklý subjekt: 30. září 2022 |
jednatel | 27.6.2019 4.6.2021 |
FVE Osečná s.r.o.
Karlovarská 451/70, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň Zaniklý subjekt: 30. září 2022 |
jednatel | 10.7.2019 4.6.2021 |
FVE Troskotovice, s.r.o.
Karlovarská 451/70, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň Zaniklý subjekt: 30. září 2022 |
jednatel | 27.6.2019 4.6.2021 |
FVE Úsilné s.r.o.
Karlovarská 451/70, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň Zaniklý subjekt: 30. září 2022 |
jednatel | 10.7.2019 4.6.2021 |
Pacifico Energy Czech s.r.o. v likvidaci
Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha Zaniklý subjekt: 15. března 2024 |
jednatel | 6.12.2018 4.6.2021 |
Pacifico Energy Hodo s.r.o.
Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha Zaniklý subjekt: 1. ledna 2020 |
jednatel | 21.2.2019 1.1.2020 |
Pacifico Energy Hol s.r.o. v likvidaci
Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha Zaniklý subjekt: 6. března 2024 |
jednatel | 27.2.2019 4.6.2021 |
Pacifico Energy Ose s.r.o.
Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha Zaniklý subjekt: 1. ledna 2020 |
jednatel | 27.2.2019 1.1.2020 |
Pacifico Energy Trosko s.r.o.
Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha Zaniklý subjekt: 1. ledna 2020 |
jednatel | 21.2.2019 1.1.2020 |
Pacifico Energy Usi s.r.o.
Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha Zaniklý subjekt: 1. ledna 2020 |
jednatel | 27.2.2019 1.1.2020 |
FABIAN ANGEL PAUL HERBERG Spolková republika Německo - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
4.6.2021 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Pacifico Energy Hol s.r.o. . |
4.6.2021 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Pacifico Energy Czech s.r.o. . |
4.6.2021 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel FVE Hodonice, s.r.o. . |
4.6.2021 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel FVE Osečná s.r.o. . |
4.6.2021 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel FVE Troskotovice, s.r.o. . |
4.6.2021 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel FVE Úsilné s.r.o. . |
11.7.2019 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (FVE Úsilné s.r.o.) |
11.7.2019 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (FVE Osečná s.r.o.) |
27.6.2019 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (FVE Troskotovice, s.r.o.) |
27.6.2019 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (FVE Hodonice, s.r.o.) |
27.2.2019 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Pacifico Energy Ose s.r.o.) |
27.2.2019 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Pacifico Energy Usi s.r.o.) |
27.2.2019 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Pacifico Energy Hol s.r.o.) |
21.2.2019 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Pacifico Energy Hodo s.r.o.) |
21.2.2019 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Pacifico Energy Trosko s.r.o.) |
6.12.2018 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Pacifico Energy Czech s.r.o.) |
Souhrnné informace k osobě FABIAN ANGEL PAUL HERBERG Spolková republika Německo
Tato stránka obsahuje informace o osobě FABIAN ANGEL PAUL HERBERG Spolková republika Německo, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba FABIAN ANGEL PAUL HERBERG aktuálně působí a působila v 10 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "FABIAN ANGEL PAUL HERBERG", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu FABIAN ANGEL PAUL HERBERG – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno FABIAN ANGEL PAUL HERBERG?
Jméno FABIAN ANGEL PAUL HERBERG je uvedeno v 10 společnostech.