Elena Krubová okres Třebíč - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Elena Krubová okres Třebíč.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Elena Krubová".
Elena Krubová okres Třebíč - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Fajnmobil.cz care s.r.o. v likvidaci
náměstí Přátelství 1518/3, Hostivař, 102 00 Praha Zaniklý subjekt: 6. prosince 2022 |
jednatel | 20.1.2016 16.11.2016 |
fixmobilbusiness s.r.o. v likvidaci
náměstí Přátelství 1518/3, Hostivař, 102 00 Praha Zaniklý subjekt: 7. prosince 2022 |
jednatel | 4.2.2016 16.11.2016 |
podepiš s.r.o. v likvidaci
Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha Zaniklý subjekt: 8. prosince 2022 |
jednatel | 28.2.2015 31.10.2016 |
Primacena s.r.o. v likvidaci
náměstí Přátelství 1518/3, Hostivař, 102 00 Praha Zaniklý subjekt: 31. března 2021 |
společník | 23.10.2015 31.3.2021 |
Primacena s.r.o. v likvidaci
náměstí Přátelství 1518/3, Hostivař, 102 00 Praha Zaniklý subjekt: 31. března 2021 |
společník | 19.11.2014 23.10.2015 |
Primacena s.r.o. v likvidaci
náměstí Přátelství 1518/3, Hostivař, 102 00 Praha Zaniklý subjekt: 31. března 2021 |
jednatel | 19.11.2014 31.3.2021 |
Yuky CZ s.r.o. v likvidaci
Mlýnská 326/13, Trnitá (Brno-střed), 602 00 Brno Zaniklý subjekt: 11. dubna 2017 |
společník | 13.5.2009 13.4.2011 |
Yuky CZ s.r.o. v likvidaci
Mlýnská 326/13, Trnitá (Brno-střed), 602 00 Brno Zaniklý subjekt: 11. dubna 2017 |
jednatel | 27.4.2009 5.4.2011 |
Elena Krubová okres Třebíč - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
25.1.2017 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel fixmobilbusiness s.r.o. . |
27.12.2016 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Fajnmobil.cz care s.r.o. . |
20.12.2016 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel podepiš s.r.o. . |
25.2.2016 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (fixmobilbusiness s.r.o.) |
4.2.2016 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Fajnmobil.cz care s.r.o.) |
23.10.2015 | Společník s vkladem Primacena s.r.o. |
12.3.2015 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (podepiš s.r.o.) |
19.11.2014 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Primacena s.r.o.) |
13.4.2011 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Yuky CZ s.r.o. ) |
13.4.2011 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Yuky CZ s.r.o. . |
13.5.2009 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, splaceno: 100 % (Yuky CZ s.r.o.) |
13.5.2009 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Yuky CZ s.r.o.) |
Souhrnné informace k osobě Elena Krubová okres Třebíč
Tato stránka obsahuje informace o osobě Elena Krubová okres Třebíč, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Elena Krubová aktuálně působí a působila v 5 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Elena Krubová", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Elena Krubová – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Elena Krubová?
Jméno Elena Krubová je uvedeno v 5 společnostech.