Martin Vurm Praha - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Martin Vurm Praha.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Martin Vurm".
Martin Vurm Praha - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Insidecor s.r.o.
Sněmovní 173/9, Malá Strana (Praha 1), 118 00 Praha |
jednatel | 7.4.2010 20.10.2021 |
Insidecor s.r.o.
Sněmovní 173/9, Malá Strana (Praha 1), 118 00 Praha |
jednatel | 7.4.2010 9.11.2015 |
INTRA MUROS s.r.o.
Sněmovní 173/9, Malá Strana (Praha 1), 118 00 Praha |
jednatel | 16.5.2019 20.10.2021 |
Společenství řadových garáží č.e. 9997
S. K. Neumanna 2008/1, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha |
pověřený vlastník | 8.2.2008 27.1.2018 |
SPOLEČENSTVÍ vlastníků domu 2010/5
S. K. Neumanna 2010/5, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha |
předseda | 21.7.2008 11.11.2015 |
SPOLEČENSTVÍ vlastníků domu 2010/5
S. K. Neumanna 2010/5, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha |
předseda | 21.7.2008 31.12.2017 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Univerzální administrativní činnosti |
25.6.2013 |
Martin Vurm Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
29.11.2021 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Insidecor s.r.o. . |
22.11.2021 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel INTRA MUROS s.r.o. . |
30.12.2020 | Člen statutárního orgánu Společenství řadových garáží č.e. 9997 (vymazáno) |
16.5.2019 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (INTRA MUROS s.r.o.) |
15.3.2018 | Člen statutárního orgánu SPOLEČENSTVÍ vlastníků domu 2010/5 (vymazáno) |
11.11.2015 | Člen statutárního orgánu SPOLEČENSTVÍ vlastníků domu 2010/5 |
11.11.2015 | Člen statutárního orgánu SPOLEČENSTVÍ vlastníků domu 2010/5 |
9.11.2015 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Insidecor s.r.o., zmenil adresu. |
9.11.2015 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Insidecor s.r.o.) |
27.5.2008 | Člen statutárního orgánu Společenství řadových garáží č.e. 9997 |
Souhrnné informace k osobě Martin Vurm Praha
Tato stránka obsahuje informace o osobě Martin Vurm Praha, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Martin Vurm aktuálně působí a působila ve 4 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Martin Vurm", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Martin Vurm – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Martin Vurm?
Jméno Martin Vurm je uvedeno v 4 společnostech.
Jaké obory činnosti má Martin Vurm uvedeny v živnosti?
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení. Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Univerzální administrativní činnosti. Další informace k Martin Vurm