Jiří Pokorný ak. mal. Praha - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Jiří Pokorný ak. mal. Praha.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Jiří Pokorný".
Jiří Pokorný ak. mal. Praha - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Nadace českého výtvarného umění
Masarykovo nábřeží 250/1, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
člen dozorčí rady | 13.5.2019 22.2.2021 |
Nadace českého výtvarného umění
Masarykovo nábřeží 250/1, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
člen dozorčí rady | 13.5.2014 12.5.2019 |
Nadace českého výtvarného umění
Masarykovo nábřeží 250/1, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
člen dozorčí rady | 13.5.2011 5.9.2014 |
Nadace českého výtvarného umění
Masarykovo nábřeží 250/1, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
člen dozorčí rady | 13.5.2011 30.1.2015 |
Nadace českého výtvarného umění
Masarykovo nábřeží 250/1, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
člen dozorčí rady | 13.5.2008 12.5.2011 |
Nadace českého výtvarného umění
Masarykovo nábřeží 250/1, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
člen | 13.5.2005 25.8.2008 |
Nadace českého výtvarného umění
Masarykovo nábřeží 250/1, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
člen | 19.2.2003 12.5.2005 |
Jiří Pokorný ak. mal. Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
13.7.2021 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady Nadace českého výtvarného umění |
6.8.2019 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Nadace českého výtvarného umění |
6.8.2019 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady Nadace českého výtvarného umění |
30.1.2015 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady Nadace českého výtvarného umění |
5.9.2014 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Nadace českého výtvarného umění |
5.9.2014 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady Nadace českého výtvarného umění |
30.8.2014 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Nadace českého výtvarného umění |
14.7.2011 | Člen dozorčí rady Nadace českého výtvarného umění |
14.7.2011 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Nadace českého výtvarného umění |
25.8.2008 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady Nadace Český fond umění |
18.8.2005 | Člen dozorčí rady Nadace Český fond umění |
18.8.2005 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Nadace Český fond umění |
Souhrnné informace k osobě Jiří Pokorný ak. mal. Praha
Tato stránka obsahuje informace o osobě Jiří Pokorný ak. mal. Praha, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Jiří Pokorný ak. mal. aktuálně působí a působila v 1 společnosti.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Jiří Pokorný ak. mal.", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu ak. mal. Jiří Pokorný – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno ak. mal. Jiří Pokorný?
Jméno ak. mal. Jiří Pokorný je uvedeno v 1 společnostech.