ŠIMON VAVŘIČKA Praha - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě ŠIMON VAVŘIČKA Praha.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "ŠIMON VAVŘIČKA".
ŠIMON VAVŘIČKA Praha - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Goose&Ducks s.r.o.
Hlavní 32, 251 01 Herink |
jednatel | 6.1.2020 1.7.2020 |
Goose&Ducks s.r.o.
Hlavní 32, 251 01 Herink |
společník | 6.1.2020 24.7.2020 |
Nobilium Ventum s.r.o.
Pod Lečí 597, Lipence, 155 31 Praha |
jednatel | 7.1.2020 |
Nobilium Ventum s.r.o.
Pod Lečí 597, Lipence, 155 31 Praha |
společník | 7.1.2020 |
Simat Trade s.r.o.
Dubečská 74/4, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha |
společník | 27.6.2024 |
Simat Trade s.r.o.
Dubečská 74/4, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha |
jednatel | 16.6.2020 |
Simat Trade s.r.o.
Dubečská 74/4, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha |
společník | 16.6.2020 27.6.2024 |
ŠIMON VAVŘIČKA Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
27.6.2024 | Společník s vkladem Simat Trade s.r.o. |
27.6.2024 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 500 000,-Kč, podíl: 50 % (Simat Trade s.r.o.) |
24.7.2020 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Goose&Ducks s.r.o. ) |
24.7.2020 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Goose&Ducks s.r.o. . |
16.6.2020 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Simat Trade s.r.o.) |
7.1.2020 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (Nobilium Ventum s.r.o.) |
7.1.2020 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Nobilium Ventum s.r.o.) |
6.1.2020 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 500 000,-Kč, podíl: 50 % (Goose&Ducks s.r.o.) |
6.1.2020 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Goose&Ducks s.r.o.) |
Souhrnné informace k osobě ŠIMON VAVŘIČKA Praha
Tato stránka obsahuje informace o osobě ŠIMON VAVŘIČKA Praha, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba ŠIMON VAVŘIČKA aktuálně působí a působila ve 3 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "ŠIMON VAVŘIČKA", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu ŠIMON VAVŘIČKA – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno ŠIMON VAVŘIČKA?
Jméno ŠIMON VAVŘIČKA je uvedeno v 3 společnostech.