Jiří Zeiner Náchod - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Jiří Zeiner Náchod.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Jiří Zeiner".
Jiří Zeiner Náchod - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
MS Ekologické mycí stoly IBS, spol. s r.o. v likvidaci
Českých legií 5, 549 01 Nové Město nad Metují Zaniklý subjekt: 29. prosince 2018 |
společník | 20.11.2002 13.7.2006 |
MS Ekologické mycí stoly IBS, spol. s r.o. v likvidaci
Českých legií 5, 549 01 Nové Město nad Metují Zaniklý subjekt: 29. prosince 2018 |
společník | 26.4.1994 20.11.2002 |
MS Ekologické mycí stoly IBS, spol. s r.o. v likvidaci
Českých legií 5, 549 01 Nové Město nad Metují Zaniklý subjekt: 29. prosince 2018 |
společník | 17.6.1992 26.4.1994 |
MS Ekologické mycí stoly IBS, spol. s r.o. v likvidaci
Českých legií 5, 549 01 Nové Město nad Metují Zaniklý subjekt: 29. prosince 2018 |
jednatel | 17.6.1992 31.12.2005 |
Jiří Zeiner Náchod - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
13.7.2006 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (MS Ekologické mycí stoly IBS, spol. s r.o. ) |
23.1.2006 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel MS Ekologické mycí stoly IBS, spol. s r.o. . |
20.11.2002 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (MS Ekologické mycí stoly IBS, spol. s r.o.) |
20.11.2002 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 680 000,-Kč, splaceno: 100 % (MS Ekologické mycí stoly IBS, spol. s r.o.) |
20.11.2002 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (MS Ekologické mycí stoly IBS, spol. s r.o. ) |
20.11.2002 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel MS Ekologické mycí stoly IBS, spol. s r.o. . |
26.4.1994 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (MS Ekologické mycí stoly IBS, spol. s r.o.) |
26.4.1994 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 40 000,-Kč, splaceno: 100 % (MS Ekologické mycí stoly IBS, spol. s r.o.) |
26.4.1994 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (MS Ekologické mycí stoly IBS, spol. s r.o. ) |
26.4.1994 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu MS Ekologické mycí stoly IBS, spol. s r.o. |
17.6.1992 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu MS Ekologické mycí stoly IBS, spol. s r.o. |
17.6.1992 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem (MS Ekologické mycí stoly IBS, spol. s r.o.) |
Souhrnné informace k osobě Jiří Zeiner Náchod
Tato stránka obsahuje informace o osobě Jiří Zeiner Náchod, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Jiří Zeiner aktuálně působí a působila v 1 společnosti.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Jiří Zeiner", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Jiří Zeiner – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Jiří Zeiner?
Jméno Jiří Zeiner je uvedeno v 1 společnostech.