Ladislav Vidrman Ing. okres Praha-východ - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Ladislav Vidrman Ing. okres Praha-východ.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Ladislav Vidrman".
Ladislav Vidrman Ing. okres Praha-východ - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Amira Group a.s.
Štěpánská 1742/27, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
člen dozorčí rady | 28.12.2010 31.12.2013 |
DINA, s.r.o.
V Malém háji 360, 250 70 Odolena Voda Zaniklý subjekt: 4. dubna 2018 |
konkursní správce | 18.4.2003 19.2.2004 |
Formánek-velkoobchod, spol. s r.o.
Rybářská 546, Kolín II, 280 02 Kolín Zaniklý subjekt: 28. července 2021 |
konkursní správce | 6.5.2005 6.10.2005 |
ZD Dubina v likvidaci
Doubravčice, Doubravčice Zaniklý subjekt: 23. června 2016 |
likvidátor | 20.10.2015 23.6.2016 |
ZD Dubina v likvidaci
Doubravčice, Doubravčice Zaniklý subjekt: 23. června 2016 |
likvidátor | 11.5.1993 20.10.2015 |
Zemědělské družstvo Světice, v likvidaci
V Zahradách 170, 251 01 Světice Zaniklý subjekt: 27. listopadu 2018 |
likvidátor | 22.10.2015 27.11.2018 |
Zemědělské družstvo Světice, v likvidaci
V Zahradách 170, 251 01 Světice Zaniklý subjekt: 27. listopadu 2018 |
likvidátor | 26.6.2004 22.10.2015 |
Ladislav Vidrman Ing. okres Praha-východ - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
30.1.2014 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady Amira Group a.s. |
2.2.2011 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady BKQ Czech, a.s. |
6.10.2005 | |
6.5.2005 |
Souhrnné informace k osobě Ladislav Vidrman Ing. okres Praha-východ
Tato stránka obsahuje informace o osobě Ladislav Vidrman Ing. okres Praha-východ, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Ladislav Vidrman Ing. aktuálně působí a působila v 5 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Ladislav Vidrman Ing.", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Ing. Ladislav Vidrman – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Ing. Ladislav Vidrman?
Jméno Ing. Ladislav Vidrman je uvedeno v 5 společnostech.