Tomáš Winterstein Praha - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Tomáš Winterstein Praha.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Tomáš Winterstein".
Tomáš Winterstein Praha - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
925 s.r.o.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
jednatel | 22.5.2018 27.6.2021 |
Bon Brands s.r.o.
Olštýnská 607/1, Troja (Praha 8), 181 00 Praha |
společník | 14.8.2019 24.2.2021 |
Bon Brands s.r.o.
Olštýnská 607/1, Troja (Praha 8), 181 00 Praha |
jednatel | 14.8.2019 30.10.2020 |
C & R Developments s.r.o.
Českomoravská 2420/15a, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha |
jednatel | 13.10.2004 1.2.2007 |
C & R Developments s.r.o.
Českomoravská 2420/15a, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha |
jednatel | 13.10.2004 29.9.2010 |
C & R Developments s.r.o.
Českomoravská 2420/15a, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha |
jednatel | 13.10.2004 2.12.2010 |
C & R Developments s.r.o.
Českomoravská 2420/15a, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha |
jednatel | 13.10.2004 6.11.2015 |
C & R Developments s.r.o.
Českomoravská 2420/15a, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha |
jednatel | 13.10.2004 27.6.2021 |
C & R Office Center One s.r.o.
Opletalova 1603/57, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
jednatel | 10.1.2008 27.6.2021 |
C & R Office Center One s.r.o.
Opletalova 1603/57, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
statutární orgán | 10.1.2008 1.10.2010 |
C & R Office Center Three s.r.o.
Opletalova 1603/57, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
jednatel | 14.1.2008 27.9.2010 |
C & R Office Center Three s.r.o.
Opletalova 1603/57, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
jednatel | 14.1.2008 26.4.2017 |
C & R Office Center Two s.r.o.
Českomoravská 2345/17, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha Zaniklý subjekt: 1. ledna 2019 |
jednatel | 9.1.2008 27.9.2010 |
C & R Office Center Two s.r.o.
Českomoravská 2345/17, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha Zaniklý subjekt: 1. ledna 2019 |
jednatel | 9.1.2008 26.4.2017 |
Cafe Aroma s.r.o.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
společník | 10.11.2015 5.10.2021 |
Cafe Aroma s.r.o.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
společník | 30.11.2011 10.11.2015 |
Cafe Aroma s.r.o.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
jednatel skupiny a | 30.11.2011 27.6.2021 |
Cafe Aroma s.r.o.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
jednatel skupiny a | 30.11.2011 10.11.2015 |
Castle residence s.r.o.
Rytířská 411/4, Staré Město, 110 00 Praha |
společník | 17.12.2004 14.7.2006 |
Castle residence s.r.o.
Rytířská 411/4, Staré Město, 110 00 Praha |
společník | 16.12.2002 17.12.2004 |
Castle residence s.r.o.
Rytířská 411/4, Staré Město, 110 00 Praha |
jednatel | 16.12.2002 17.12.2004 |
Castle residence s.r.o.
Rytířská 411/4, Staré Město, 110 00 Praha |
jednatel | 16.12.2002 20.6.2006 |
GynCentrum, spol. s r.o.
Českomoravská 2510/19, Libeň (Praha 9), Praha Zaniklý subjekt: 31. prosince 2021 |
společník | 20.1.2021 11.10.2021 |
Harfa Holding, a.s.
Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha |
předseda představenstva | 24.10.2018 27.6.2021 |
Harfa Holding, a.s.
Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha |
člen představenstva | 9.1.2017 24.10.2018 |
ISCARE a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň (Praha 9), Praha |
předseda dozorčí rady | 1.10.2018 27.6.2021 |
ISCARE a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň (Praha 9), Praha |
předseda dozorčí rady | 1.10.2014 21.1.2019 |
ISCARE a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň (Praha 9), Praha |
předseda dozorčí rady | 1.10.2014 30.9.2018 |
ISCARE a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň (Praha 9), Praha |
člen představenstva | 25.6.2014 30.9.2014 |
ISCARE a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň (Praha 9), Praha |
předseda představenstva | 26.6.2012 25.6.2014 |
ISCARE a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň (Praha 9), Praha |
člen představenstva | 31.5.2005 6.9.2012 |
Lighthouse Group s.r.o.
Českomoravská 2420/15, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha |
společník | 2.2.2021 6.10.2021 |
Lighthouse Group s.r.o.
Českomoravská 2420/15, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha |
jednatel | 5.5.2008 27.6.2021 |
Lighthouse Group s.r.o.
Českomoravská 2420/15, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha |
jednatel | 5.5.2008 9.3.2012 |
Lighthouse Services s.r.o.
Českomoravská 2420/15, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha |
jednatel | 13.3.2003 27.6.2021 |
Lighthouse Services s.r.o.
Českomoravská 2420/15, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha |
jednatel | 13.3.2003 11.3.2021 |
Lighthouse Services s.r.o.
Českomoravská 2420/15, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha |
jednatel | 13.3.2003 1.10.2010 |
Marina Art s.r.o.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
předseda sboru jednatelů | 21.7.2014 27.6.2021 |
Marina Art s.r.o.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
jednatel | 2.3.2007 29.9.2010 |
Marina Art s.r.o.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
jednatel | 2.3.2007 29.7.2014 |
Marina Island 1 s.r.o.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
předseda sboru jednatelů | 7.10.2016 27.6.2021 |
Marina Island 1 s.r.o.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
jednatel | 2.3.2007 29.9.2010 |
Marina Island 1 s.r.o.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
jednatel | 2.3.2007 7.10.2016 |
Marina Island s.r.o. v likvidaci
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
předseda sboru jednatelů | 21.7.2014 27.6.2021 |
Marina Island s.r.o. v likvidaci
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
jednatel | 6.4.2007 30.9.2010 |
Marina Island s.r.o. v likvidaci
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
jednatel | 6.4.2007 21.7.2014 |
Metropolitan Group s.r.o.
Španělská 742/6, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
jednatel | 26.2.2003 15.11.2004 |
Metropolitan Group s.r.o.
Španělská 742/6, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
společník | 26.2.2003 11.5.2005 |
NRH a.s.
Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha |
statutární ředitel | 13.12.2016 24.10.2018 |
NRH a.s.
Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha |
člen správní rady | 13.12.2016 24.10.2018 |
P.I.C. Private International Clinics s.r.o. v likvidaci
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha Zaniklý subjekt: 10. dubna 2019 |
likvidátor | 1.1.2017 10.4.2019 |
P.I.C. Private International Clinics s.r.o. v likvidaci
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha Zaniklý subjekt: 10. dubna 2019 |
společník | 17.12.2004 30.12.2009 |
P.I.C. Private International Clinics s.r.o. v likvidaci
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha Zaniklý subjekt: 10. dubna 2019 |
společník | 27.11.2002 17.12.2004 |
P.I.C. Private International Clinics s.r.o. v likvidaci
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha Zaniklý subjekt: 10. dubna 2019 |
jednatel | 27.11.2002 15.5.2003 |
PM Office Center One s.r.o.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
předseda sboru jednatelů | 13.5.2016 12.7.2018 |
PM Office Center One s.r.o.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
jednatel | 17.1.2005 14.7.2016 |
PM Office Center One s.r.o.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
jednatel | 17.1.2005 29.9.2010 |
Prague Marina a.s.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
předseda představenstva | 4.11.2020 27.6.2021 |
Prague Marina a.s.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
předseda představenstva | 13.6.2013 6.11.2020 |
Prague Marina a.s.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
předseda představenstva | 18.8.2008 29.9.2010 |
Prague Marina a.s.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
předseda představenstva | 18.8.2008 12.6.2013 |
Prague Marina a.s.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
člen představenstva | 12.6.2008 22.8.2008 |
Prague Marina a.s.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
předseda | 29.11.2004 12.6.2008 |
Prague Marina Nova s.r.o.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
předseda sboru jednatelů | 28.11.2014 27.6.2021 |
Prague Marina Nova s.r.o.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
jednatel | 15.3.2007 30.9.2010 |
Prague Marina Nova s.r.o.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
jednatel | 15.3.2007 28.11.2014 |
SCI Lighthouse Towers, s.r.o.
Jankovcova 1569/2C, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha Zaniklý subjekt: 1. listopadu 2020 |
jednatel | 18.3.2002 5.10.2007 |
Smíchov City s.r.o.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
jednatel | 17.1.2005 10.4.2007 |
Smíchov City s.r.o.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
jednatel | 17.1.2005 19.4.2007 |
Smíchov City s.r.o.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
jednatel | 17.1.2005 1.10.2010 |
Smíchov City s.r.o.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
jednatel | 17.1.2005 1.12.2016 |
Smíchov City s.r.o.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
předseda sboru jednatelů | 17.1.2005 20.12.2016 |
Smíchov City s.r.o.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
předseda sboru jednatelů | 17.1.2005 27.6.2021 |
SO14 Holding a.s. v likvidaci
Českomoravská 2420/15, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha Zaniklý subjekt: 13. srpna 2024 |
předseda představenstva | 29.8.2017 27.6.2021 |
SO14 Holding a.s. v likvidaci
Českomoravská 2420/15, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha Zaniklý subjekt: 13. srpna 2024 |
statutární ředitel | 23.3.2017 29.8.2017 |
SO14 Holding a.s. v likvidaci
Českomoravská 2420/15, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha Zaniklý subjekt: 13. srpna 2024 |
předseda správní rady | 23.3.2017 29.8.2017 |
Společenství vlastníků jednotek V přístavu 1585, 1586, Praha 7 - Holešovice
V přístavu 1585/8, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
člen výboru | 20.1.2010 22.2.2012 |
Šárka Business Park s.r.o.
Praha Zaniklý subjekt: 1. října 2011 |
jednatel | 10.6.2003 22.11.2010 |
Šárka Business Park s.r.o.
Praha Zaniklý subjekt: 1. října 2011 |
jednatel | 10.6.2003 22.3.2011 |
WIN HOLDINGS s.r.o. v likvidaci
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha Zaniklý subjekt: 18. února 2019 |
likvidátor | 1.1.2017 18.2.2019 |
WIN HOLDINGS s.r.o. v likvidaci
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha Zaniklý subjekt: 18. února 2019 |
společník | 23.11.2011 23.11.2011 |
WIN HOLDINGS s.r.o. v likvidaci
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha Zaniklý subjekt: 18. února 2019 |
společník | 23.11.2011 18.2.2019 |
WIN HOLDINGS s.r.o. v likvidaci
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha Zaniklý subjekt: 18. února 2019 |
jednatel | 1.4.2008 23.11.2011 |
WIN HOLDINGS s.r.o. v likvidaci
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha Zaniklý subjekt: 18. února 2019 |
společník | 1.4.2008 23.11.2011 |
WIN HOLDINGS s.r.o. v likvidaci
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha Zaniklý subjekt: 18. února 2019 |
jednatel | 1.4.2008 18.2.2019 |
WIN HOLDINGS s.r.o. v likvidaci
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha Zaniklý subjekt: 18. února 2019 |
společník | 6.11.2002 9.3.2005 |
WIN HOLDINGS s.r.o. v likvidaci
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha Zaniklý subjekt: 18. února 2019 |
jednatel | 23.9.2002 23.2.2005 |
Zelené město, a.s.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
předseda představenstva | 18.11.2014 27.6.2021 |
Zelené město, a.s.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
předseda představenstva | 18.11.2009 29.9.2010 |
Zelené město, a.s.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
předseda představenstva | 18.11.2009 17.11.2014 |
Zelené město, a.s.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
člen představenstva | 17.11.2009 1.12.2009 |
Zelené město, a.s.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
předseda představenstva | 29.11.2004 16.11.2009 |
Zelené město, a.s.
Jankovcova 1595/14, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
člen představenstva | 16.11.2004 20.12.2004 |
Tomáš Winterstein Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
3.2.2022 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel C & R Office Center One s.r.o. . |
8.12.2021 | Vymazán(-a) jako člen představenstva, předseda Harfa Holding, a.s. |
3.12.2021 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel 925 s.r.o. . |
29.11.2021 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady ISCARE a.s. |
11.10.2021 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (GynCentrum, spol. s r.o. ) |
6.10.2021 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Lighthouse Group s.r.o. ) |
5.10.2021 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Cafe Aroma s.r.o. ) |
5.10.2021 | Člen statutárního orgánu Cafe Aroma s.r.o. (vymazáno) |
2.10.2021 | Vymazán(-a) jako člen představenstva, předseda SO14 Holding a.s. |
9.9.2021 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel C & R Developments s.r.o. . |
1.9.2021 | Člen statutárního orgánu Marina Island 1 s.r.o. (vymazáno) |
19.8.2021 | Vymazán(-a) jako člen představenstva, předseda Prague Marina a.s. |
18.8.2021 | Člen statutárního orgánu Marina Island 2 s.r.o. (vymazáno) |
17.8.2021 | Člen statutárního orgánu Prague Marina Nova s.r.o. (vymazáno) |
17.8.2021 | Člen statutárního orgánu Marina Island s.r.o. (vymazáno) |
11.8.2021 | Člen statutárního orgánu Smíchov City s.r.o. (vymazáno) |
5.8.2021 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Lighthouse Group s.r.o. . |
30.7.2021 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Lighthouse Services s.r.o. . |
27.7.2021 | Vymazán(-a) jako člen představenstva, předseda Zelené město, a.s. |
11.3.2021 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Lighthouse Services s.r.o., zmenil adresu. |
11.3.2021 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Lighthouse Services s.r.o.) |
24.2.2021 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Bon Brands s.r.o. . |
24.2.2021 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Bon Brands s.r.o. ) |
2.2.2021 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 20 000,-Kč, podíl: 1 % (Lighthouse Group s.r.o.) |
20.1.2021 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 40 000,-Kč, podíl: 10 % (GynCentrum, spol. s r.o.) |
6.11.2020 | Zapsán(-a) jako člen představenstva, předseda Prague Marina a.s. |
6.11.2020 | Vymazán(-a) jako člen představenstva, předseda Prague Marina a.s. |
14.8.2019 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 140 000,-Kč, podíl: 70 % (Bon Brands s.r.o.) |
14.8.2019 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Bon Brands s.r.o.) |
14.3.2019 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady ISCARE I.V.F. a.s. |
14.3.2019 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady ISCARE I.V.F. a.s. |
18.2.2019 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (WIN HOLDINGS s.r.o. v likvidaci ) |
21.1.2019 | Člen dozorčí rady ISCARE I.V.F. a.s. |
21.1.2019 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady ISCARE I.V.F. a.s. |
24.10.2018 | Zapsán(-a) jako člen představenstva, předseda Harfa Holding, a.s. |
24.10.2018 | Vymazán(-a) jako člen představenstva Harfa Holding, a.s. |
24.10.2018 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu NRH a.s. |
24.10.2018 | Správní rada NRH a.s. |
19.7.2018 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (DALKS s.r.o.) |
12.7.2018 | Člen statutárního orgánu PM Office Center One s.r.o. (vymazáno) |
14.9.2017 | Zapsán(-a) jako člen představenstva, předseda SO14 Holding a.s. |
14.9.2017 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu SO14 Holding a.s. |
14.9.2017 | Správní rada SO14 Holding a.s. |
12.5.2017 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel C & R Office Center Three s.r.o. . |
23.3.2017 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu SO14 Holding a.s. |
23.3.2017 | Správní rada SO14 Holding a.s. |
12.1.2017 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Harfa Holding, a.s. |
20.12.2016 | Člen statutárního orgánu Smíchov City s.r.o. |
20.12.2016 | Člen statutárního orgánu Smíchov City s.r.o. (vymazáno) |
13.12.2016 | Správní rada NRH a.s. |
Souhrnné informace k osobě Tomáš Winterstein Praha
Tato stránka obsahuje informace o osobě Tomáš Winterstein Praha, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Tomáš Winterstein aktuálně působí a působila v 29 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Tomáš Winterstein", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Tomáš Winterstein – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Tomáš Winterstein?
Jméno Tomáš Winterstein je uvedeno v 29 společnostech.