Jaroslav Čepička okres Tábor - Obchodní rejstřík
Zde najdete informace o osobě Jaroslav Čepička okres Tábor.
Pokud hledáte jinou osobu s tímto jménem, podívejte se na seznam osob se jménem "Jaroslav Čepička".
Jaroslav Čepička okres Tábor - Obchodní rejstřík, propojení na firmy*
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Cenkonzult Tábor s.r.o.
Rokycanova 904/29, 390 02 Tábor |
společník | 20.12.2005 30.12.2013 |
Cenkonzult Tábor s.r.o.
Rokycanova 904/29, 390 02 Tábor |
společník | 10.1.2005 20.12.2005 |
Cenkonzult Tábor s.r.o.
Rokycanova 904/29, 390 02 Tábor |
jednatel | 10.1.2005 20.12.2013 |
Cenkonzult, v.o.s.
K Šachtě 259, Horky, 390 01 Tábor |
společníci | 22.4.2021 |
Cenkonzult, v.o.s.
K Šachtě 259, Horky, 390 01 Tábor |
statutární orgán - společník | 22.4.2021 |
Cenkonzult, v.o.s.
K Šachtě 259, Horky, 390 01 Tábor |
statutární orgán - společník | 30.10.1996 22.4.2021 |
Cenkonzult, v.o.s.
K Šachtě 259, Horky, 390 01 Tábor |
společníci | 30.10.1996 22.4.2021 |
Zemědělské družstvo MALŠICE
Malšice, Malšice Zaniklý subjekt: 10. dubna 2009 |
místopředseda družstva | 1.2.1991 11.1.1993 |
Jaroslav Čepička okres Tábor - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
22.4.2021 | Člen představenstva Cenkonzult, v.o.s. |
22.4.2021 | Společník s vkladem Cenkonzult, v.o.s. |
22.4.2021 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem (Cenkonzult, v.o.s.) |
22.4.2021 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Cenkonzult, v.o.s. |
30.12.2013 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Cenkonzult Tábor s.r.o. . |
30.12.2013 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Cenkonzult Tábor s.r.o. ) |
20.12.2005 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 40 000,-Kč, splaceno: 40000 %, podíl: 20 % (Cenkonzult Tábor s.r.o.) |
20.12.2005 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Cenkonzult Tábor s.r.o. ) |
10.1.2005 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 40 000,-Kč, splaceno: 20000 %, podíl: 20 % (Cenkonzult Tábor s.r.o.) |
10.1.2005 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Cenkonzult Tábor s.r.o.) |
Souhrnné informace k osobě Jaroslav Čepička okres Tábor
Tato stránka obsahuje informace o osobě Jaroslav Čepička okres Tábor, které jsou uvedeny ve veřejných rejstřících a jsou tedy ze zákona veřejné*. Osoba Jaroslav Čepička aktuálně působí a působila ve 3 společnostech.Poznámka k přiřazování osob k firmám
* Upozornění: Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Kurzy.cz je pouze informativní.
Osoby jsou přiřazovány ke společnostem, v nichž mají angažmá, na základě automatického strojového výběru. Cílem naší aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce veřejných relevantních údajů k osobě "Jaroslav Čepička", nemůžeme však zaručit, že budou vždy správné a úplné, např. proto, že stejná fyzická osoba může být v obchodním rejstříku zapsána pod různými jmény či s odlišnou adresou - v takovém případě nemusí aplikace rozpoznat, že jde o tutéž osobu.
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Otázky a odpovědi ke jménu Jaroslav Čepička – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Jaroslav Čepička?
Jméno Jaroslav Čepička je uvedeno v 3 společnostech.